Mikael Eskilandersson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 64
- Titel
- Skogsmaskinförare.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Civilutskottet
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Civilutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
- Suppleant
- 2017-01-11 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot civilutskottet 14– och vice ordförande 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot riksbanksfullmäktige 18–22. Suppleant riksbanksfullmäktige 17–18.
Föräldrar
Lantbrukaren Evald Eskilandersson och lantbrukaren Laila Eskilandersson, f. Johansson.
Utbildning
Naturbruksgymnasium, Osby slutår 96. Skoglig maskinförarutbildning, Värnamo 97. PC-tekniker/Webbdesign, Klippan 98.
Anställningar
Skogsmaskinförare, Åsbo skogsentreprenad 96–00. Skogsmaskinförare/övrigt skogsarbete, Göran Långström 00–13. Valsamordnare, Sverigedemokraterna Syd 13–14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örkelljunga 10–. Ordinarie ledamot, kommunstyrelsen, Örkelljunga 10–14. Ersättare, utbildningsnämnden, Örkelljunga 10–14. Ersättare, regionala tillväxtnämnden, Skåne 08–14. Gruppledare, kommunfullmäktige , SD Örkelljunga 10–14. Ersättare regionfullmäktige Skåne 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande SD Örkelljunga 08–. Valberedningen,SD distrikt Syd 15–17. Ordförande SD distrikt Syd 11–15. Sekreterare, SD distrikt Syd, 10–11. Ledamot, SD distrikt Syd 08–10. Ordförande SD distrikt Skåne 21–.