Mikael Odenberg (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Egen företagare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2006-10-06 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2006-10-05
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1990-03-19 – 1990-04-19
- Ersättare
- 1987-04-27 – 1987-06-01
Näringsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2003-11-24
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2003-11-20 – 2006-10-01
- Förste vice ordförande
- 2003-11-19 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2003-11-19 – 2006-10-01
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-17 – 2003-11-23
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2003-11-24
- Suppleant
- 2002-04-04 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1991-10-07 – 1994-10-01
EU-nämnden
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2003-11-24
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-10-08
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2003-11-19 – 2006-10-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2007-09-18
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2006-10-16
Valberedningen
- Ledamot
- 2003-12-08 – 2006-10-06
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2003-11-19 – 2006-10-10
Försvarsdepartementet
- Försvarsminister
- 2006-10-06 – 2007-09-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Ers 1987, 1990. Rdl 1991- Suppleant i Försvarsutskottet 91/92-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-. Ledamot av Bostadsutskottet 91/92-93/94 och Näringustskottet 94/95-.
Bostadsort
Stockholm
Utbildning
Gymnasieexamen 72. Kommunalombudsman för Mderata ungdomsförbundet (MUF) och Moderata samlingspartiet i Nacka 72-73. Studier vid Stockholms universitet 75-76 och handelshögskolan i Stockholm 76-78. Reservofficersexamen 76, major i kustartilleriets reserv 91. Biträdande borgarrådssekreterare i Stockholm samt sekreterare i moderata kommunfulmäktigegruppen 79-85. Konsult med eget företag 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Centralförbundet folk och försvar 79-84 och Stockholms Bostadsföreningars Centralförening (SBC) Bo, ekonomisk förening, 94-. - Ledamot av styrelsen för Moderat skolungdom i Stockholms län, vice ordförande 70-71, ordförande 71-72, Stockholms läns MUF-distrikt 71-78, 2:e vice ordförande 74-75, 1:e vice ordförande 75-76, ordförande 76-78, Moderata samlingspartiets stockholmsförbund 74-79 och 83-, MUF 76-84, 1:e vice ordförande 78-84, och av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-84.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av Östra inskrivningsnämnden 79-80 Statens ungdomsråd 81-83. Ledamot av styrelsen för Statens strålskyddsinstitut 95-, Granskningsnämnden för radio och TV 97-. Nämndeman vid Stockholms tingsrätt 75-77. - Ledamot av utredningen angående radion och televisionen vid krig och krigsfara 94-96, energikommissionen 94-, kommittén om allmännyttiga bostadsföretag och bostadssocial utveckling 00-01 och egendomsskattekommittén 02-. Ersättare för ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-79, ledamot 79-80.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Stockholms kommunfullmäktige 91. - Ledamot av Stockholms läns landsting 76-91. Ledamot av förvaltningsutskottet 89-91. Ledamot av lokalstyrelsen för södra förvaltningsområdet 80-82, 1:e vice ordförande 80-82, hälso- och sjukvårdsnämnden 83-91 och regionsjukvårdsnämnden 89-91. Ledamot av sjukvårdsstyrelsen för nordöstra sjukvårdsområdet 83-88, 2:e vice ordförande 83-85, ordförande 86-88, och Danderyds sjukvårdsområde 89-91, 2:e vice ordförande 89-91.
Föräldrar
Köpmannen Anders Ingemar Odenberg och Kerstin Sara Maria Moberg