Mikael Oscarsson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län, plats 116
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-04-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-04-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2012-05-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2012-05-08
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-29 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot näringsutskottet 06–10, försvarsutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98–04, näringsutskottet 98–02, 04–06 och 10–18, trafikutskottet 02–04, finansutskottet 06–10 och 14–16, utrikesutskottet 10–14 och 16–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 13, 14, 18, 19, 20 och 21, EU-nämnden 16–18, konstitutionsutskottet 18– och justitieutskottet 22. Ledamot ledamotsrådet 12–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant riksdagens valberedning 10–14, ledamotsrådet 10–12, Europarådets svenska delegation 10–14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–.
Bostadsort
Almunge