Mikael Strandman (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-05-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-06 – 2022-05-16
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-06
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-18
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-18
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-18
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot konstitutionsutskottet 19-. Suppleant försvarsutskottet 18-19, konstitutionsutskottet 18-19, socialförsäkringsutskottet 18-19 och finansutskottet 18-19.
Föräldrar
Ryttmästaren Carl Gustaf Strandman och bokhandlaren Rotraut Pässler.
Utbildning
Gymnasieskola, fyraårig teknisk linje, Åvaskolan, Täby, slutår 86. Maskinteknisk linje, Kungliga Tekniska högskolan, slutår 97.
Anställningar
Tekniker, Danderyds sjukhus, Stockholm 86. Gruppbefäl, Berga Örlogsskola 87. Elektriker, Larmatic AB 88. Produktionstekniker, Ovako Steel 94-96. Produktansvarig, Tigerholm Products 96-99. Researcher, RUAB 00. Researcher, Sifo 01-08. Bussförare, Busslink och Nobina 09-14. Riksombudsman, Sverigedemokraterna 15-18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norrtälje 15-. Ledamot, kommunstyrelsen 15-18. Ledamot, byggnadsnämnden 15-18. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting, ersättare 15-18. Regionfullmäktig, Region Stockholm 18-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokraterna Norrtälje 13-18. Ersättare, Sverigedemokraterna Stockholms län 15-16.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ändringar i vapenlagstiftningen
Interpellation 2018/19:97 av Mikael Strandman (SD)
Interpellation 2018/19:97 Ändringar i vapenlagstiftningen av Mikael Strandman SD till Statsrådet Mikael Damberg S Vi politiker har ett ansvar gentemot våra väljare att fatta kloka beslut. Att definiera problem i samhället och finna lösningar på dessa. Att inte ägna oss åt skenfäktningar som snarare skapar än löser problem.- Inlämnad
- 2019-02-21
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Genomförandet av EU:s vapendirektiv
Interpellation 2018/19:86 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellation 2018/19:86 Genomförandet av EU:s vapendirektiv av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsrådet Mikael Damberg S Regeringen har skrivit en lagrådsremiss om implementering av EU:s vapendirektiv. I lagrådsremissen föreslås att Sverige i flera avseenden ska gå längre i regleringen av laglydiga vapenägare än vad direktivet- Inlämnad
- 2019-02-18
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)