Mikael Strandman (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-05-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-06 – 2022-05-16
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-06
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-18
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-18
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-18
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot konstitutionsutskottet 19-. Suppleant försvarsutskottet 18-19, konstitutionsutskottet 18-19, socialförsäkringsutskottet 18-19 och finansutskottet 18-19.
Föräldrar
Ryttmästaren Carl Gustaf Strandman och bokhandlaren Rotraut Pässler.
Utbildning
Gymnasieskola, fyraårig teknisk linje, Åvaskolan, Täby, slutår 86. Maskinteknisk linje, Kungliga Tekniska högskolan, slutår 97.
Anställningar
Tekniker, Danderyds sjukhus, Stockholm 86. Gruppbefäl, Berga Örlogsskola 87. Elektriker, Larmatic AB 88. Produktionstekniker, Ovako Steel 94-96. Produktansvarig, Tigerholm Products 96-99. Researcher, RUAB 00. Researcher, Sifo 01-08. Bussförare, Busslink och Nobina 09-14. Riksombudsman, Sverigedemokraterna 15-18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norrtälje 15-. Ledamot, kommunstyrelsen 15-18. Ledamot, byggnadsnämnden 15-18. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting, ersättare 15-18. Regionfullmäktig, Region Stockholm 18-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokraterna Norrtälje 13-18. Ersättare, Sverigedemokraterna Stockholms län 15-16.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Offentliga bidrag till Ibn Rushd
Interpellation 2019/20:469 av Amineh Kakabaveh (-)
Interpellation 2019/20:469 Offentliga bidrag till Ibn Rushd av Amineh Kakabaveh till Utbildningsminister Anna Ekström S Genom januariöverenskommelsen har regeringen bland annat lovat att genomföra beslut: Inga offentliga medel ska utbetalas till föreningar eller religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar- Inlämnad
- 2020-09-01
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Hatbrott mot svenskar
Interpellation 2019/20:351 av Mikael Strandman (SD)
Interpellation 2019/20:351 Hatbrott mot svenskar av Mikael Strandman SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S När rånoffret inte kunde ta ut pengar på sitt kort blev de unga rånarna missnöjda och straffade honom genom att överösa honom med sparkar. En film från händelsen började cirkulera i mitten av- Inlämnad
- 2020-02-20
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Valsedelssystemet
Interpellation 2019/20:340 av Fredrik Lindahl (SD)
Interpellation 2019/20:340 Valsedelssystemet av Fredrik Lindahl SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S För att ett val ska anses demokratiskt är det avgörande att valhemligheten säkras genom hela valprocessen. Utifrån vad Valmyndigheten och Riksrevisionen redovisat i sina rapporter Erfarenheter från- Inlämnad
- 2020-02-13
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Barn och ungdomar som utsätts för grova brott
Interpellation 2019/20:316 av Thomas Morell (SD)
Interpellation 2019/20:316 Barn och ungdomar som utsätts för grova brott av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S Jag har tidigare ställt frågan till statsrådet Mikael Damberg om de rån och grova brott som drabbar barn och ungdomar. Enligt svaret från statsrådet följer regeringen utvecklingen noga, och det- Inlämnad
- 2020-02-06
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Välfärdsbedrägerier med samordningsnummer
Interpellation 2019/20:228 av Mikael Strandman (SD)
Interpellation 2019/20:228 Välfärdsbedrägerier med samordningsnummer av Mikael Strandman SD till Finansminister Magdalena Andersson S Att läsa Skatteverkets rapport En analys av samordningsnummer för beskattningsändamål dnr 208 266044-17/1211 från juni 2017 är en surrealistisk och omvälvande upplevelse. Mediernas rapportering- Inlämnad
- 2019-12-17
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Prioritering av brottsoffer
Interpellation 2019/20:31 av Mikael Strandman (SD)
Interpellation 2019/20:31 Prioritering av brottsoffer av Mikael Strandman SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sveriges Radio SR uppmärksammade i mars 2017 hur Justitiekanslern betalar ut stora skadestånd till personer som sedan tidigare har skulder till brottsoffer utan att de betalar av skulderna.- Inlämnad
- 2019-10-09
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ändringar i vapenlagstiftningen
Interpellation 2018/19:97 av Mikael Strandman (SD)
Interpellation 2018/19:97 Ändringar i vapenlagstiftningen av Mikael Strandman SD till Statsrådet Mikael Damberg S Vi politiker har ett ansvar gentemot våra väljare att fatta kloka beslut. Att definiera problem i samhället och finna lösningar på dessa. Att inte ägna oss åt skenfäktningar som snarare skapar än löser problem.- Inlämnad
- 2019-02-21
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Genomförandet av EU:s vapendirektiv
Interpellation 2018/19:86 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellation 2018/19:86 Genomförandet av EU:s vapendirektiv av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsrådet Mikael Damberg S Regeringen har skrivit en lagrådsremiss om implementering av EU:s vapendirektiv. I lagrådsremissen föreslås att Sverige i flera avseenden ska gå längre i regleringen av laglydiga vapenägare än vad direktivet- Inlämnad
- 2019-02-18
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)