Mikael Strandman (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-05-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-06 – 2022-05-16
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-06
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-18
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-18
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-18
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot konstitutionsutskottet 19-. Suppleant försvarsutskottet 18-19, konstitutionsutskottet 18-19, socialförsäkringsutskottet 18-19 och finansutskottet 18-19.
Föräldrar
Ryttmästaren Carl Gustaf Strandman och bokhandlaren Rotraut Pässler.
Utbildning
Gymnasieskola, fyraårig teknisk linje, Åvaskolan, Täby, slutår 86. Maskinteknisk linje, Kungliga Tekniska högskolan, slutår 97.
Anställningar
Tekniker, Danderyds sjukhus, Stockholm 86. Gruppbefäl, Berga Örlogsskola 87. Elektriker, Larmatic AB 88. Produktionstekniker, Ovako Steel 94-96. Produktansvarig, Tigerholm Products 96-99. Researcher, RUAB 00. Researcher, Sifo 01-08. Bussförare, Busslink och Nobina 09-14. Riksombudsman, Sverigedemokraterna 15-18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norrtälje 15-. Ledamot, kommunstyrelsen 15-18. Ledamot, byggnadsnämnden 15-18. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting, ersättare 15-18. Regionfullmäktig, Region Stockholm 18-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokraterna Norrtälje 13-18. Ersättare, Sverigedemokraterna Stockholms län 15-16.