Mikael Strandman (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-05-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-06 – 2022-05-16
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-06
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-18
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-18
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-18
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot konstitutionsutskottet 19-. Suppleant försvarsutskottet 18-19, konstitutionsutskottet 18-19, socialförsäkringsutskottet 18-19 och finansutskottet 18-19.
Föräldrar
Ryttmästaren Carl Gustaf Strandman och bokhandlaren Rotraut Pässler.
Utbildning
Gymnasieskola, fyraårig teknisk linje, Åvaskolan, Täby, slutår 86. Maskinteknisk linje, Kungliga Tekniska högskolan, slutår 97.
Anställningar
Tekniker, Danderyds sjukhus, Stockholm 86. Gruppbefäl, Berga Örlogsskola 87. Elektriker, Larmatic AB 88. Produktionstekniker, Ovako Steel 94-96. Produktansvarig, Tigerholm Products 96-99. Researcher, RUAB 00. Researcher, Sifo 01-08. Bussförare, Busslink och Nobina 09-14. Riksombudsman, Sverigedemokraterna 15-18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norrtälje 15-. Ledamot, kommunstyrelsen 15-18. Ledamot, byggnadsnämnden 15-18. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting, ersättare 15-18. Regionfullmäktig, Region Stockholm 18-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokraterna Norrtälje 13-18. Ersättare, Sverigedemokraterna Stockholms län 15-16.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Diarieföring av besök i Turkiet
Skriftlig fråga 2018/19:428 av Mikael Strandman (SD)
Fråga 2018/19:428 Diarieföring av besök i Turkiet av Mikael Strandman SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Det har framkommit uppgifter att regeringen Löfven I genomfört två olika utrikespolitiska linjer. En som redovisats för riksdagens utrikesutskott och en parallell utrikespolitik i relation till Turkiet där det- Inlämnad
- 2019-03-14
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Historiska samlarvapen
Skriftlig fråga 2018/19:258 av Mikael Strandman (SD)
Fråga 2018/19:258 Historiska samlarvapen av Mikael Strandman SD till Statsrådet Mikael Damberg S I lagrådsremissen Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv föreslås att när vapen eller vapendelar förs in till Sverige från en stat utanför Europeiska unionen ska de förses med samma unika märkning- Inlämnad
- 2019-02-18
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Offentligt belöningssystem
Skriftlig fråga 2018/19:184 av Mikael Strandman (SD)
Fråga 2018/19:184 Offentligt belöningssystem av Mikael Strandman SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 30 maj 2018 beslutade riksdagen på förslag av konstitutionsutskottet om ett tillkännagagivande till regeringen om en översyn av det offentliga belöningssystemet bet. 2017/18:KU28, rskr. 2017/18:337Tillkännagivandet- Inlämnad
- 2019-02-11
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)