Monica Haider (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kronobergs län, plats 254
- Titel
- Metallarbetare.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 41 64
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Kulturutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Personlig suppleant
Valberedningen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2021-09-02 –
- Suppleant
- 2020-12-01 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-30
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2022-11-01 –
- Personlig suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
- Personlig suppleant
- 2017-10-13 – 2018-10-31
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-11-01 – 2015-11-12
Valberedningen
- Suppleant
- 2022-09-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 14–18, näringsutskottet 18– och EU-nämnden 21–. Suppleant kulturutskottet 14–18, finansutskottet 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 18–22 och EU-nämnden 20–21. Suppleant Europarådets svenska delegation 14–15. Personlig suppleant styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 17–.
Föräldrar
Lantbrukaren/metallarbetaren Allan Bengtsson och verksamhetsledaren Kerstin Bengtsson, f. Dahl.
Utbildning
Nioårig grundskola. Gymnasieingenjör maskin, Hässleholms tekniska 88–90. Statskunskap, Lunds universitet 97–01.
Anställningar
Sömmerska, Petris AB, Vislanda 79–86. Au pair, Chicago 83–84. Metallarbetare, Proton Cartec/EVAB, Eneryda 86–90. Instruktör, Samhall Dacke AB 90–97.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen Kronoberg 16–. Ledamot, Jordbruksverkets insynsråd 16–. Ledamot, parlamentariska landsbygdskommittén 15–17. Viltförvaltningsdelegationen Kronoberg.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Älmhult.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partidistriktsordförande, Kronoberg 09–. Ersättare, partistyrelsen Socialdemokraterna 05–21. Styrelseledamot, Älmhults arbetarekommun. Ordförande, Enerydaortens viltförvaltningsområde. Ordförande förbundsstyrelsen, Kronobergs försvarsutbildningsförbund.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Trygga järnvägsövergångar
Skriftlig fråga 2016/17:1855 av Monica Haider (S)
Fråga 2016/17:1855 Trygga järnvägsövergångar av Monica Haider S till Statsrådet Tomas Eneroth S Under lång tid har invånarna i Eneryda påtalat säkerhetssituationen vid järnvägsövergången i byn. Byborna har engagerat sig genom att skriva på namninsamlingar för att få bort de bommar som finns vid järnvägsövergången och- Inlämnad
- 2017-08-28
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Ekonomistyrning inom sfi
Skriftlig fråga 2016/17:1854 av Monica Haider (S)
Fråga 2016/17:1854 Ekonomistyrning inom sfi av Monica Haider S till Statsrådet Anna Ekström S Under sommaren har en ny auktorisationsmodell för vuxenutbildning och sfi trätt i kraft i Växjö kommun. Denna modell är resultatbaserad, där utbildningssamordnaren får full betalning först då en elev har erhållit betyget godkänd.- Inlämnad
- 2017-08-28
- Besvarare
- Statsrådet Anna Ekström (S)
Biologisk mångfald
Betänkande 2016/17:MJU8
Riksdagen sa nej till motionsförslag om biologisk mångfald. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om EU:s naturvårdsdirektiv, skarv- och sälbestånd, rovdjurspolitik, handel med elfenben och genetiskt modifierade organismer.
- Behandlade dokument
- 39
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 16
- Anföranden och repliker
- 20, 76 minuter
- Justering
- 2017-02-21
- Bordläggning
- 2017-03-14
- Debatt
- 2017-03-15
- Beslut
- 2017-03-15
Återbetalning av förskottering till Trafikverket
Skriftlig fråga 2016/17:917 av Monica Haider (S)
Fråga 2016/17:917 Återbetalning av förskottering till Trafikverket av Monica Haider S till Statsrådet Anna Johansson S Många regioner och kommuner har under de senaste åren förskotterat pengar till infrastrukturprojekt. För många regioner och kommuner är det stora pengar som man lånat ut. Detta har man gjort för att ny- Inlämnad
- 2017-02-22
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan
Interpellation 2016/17:309 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Interpellation 2016/17:309 Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Regeringen har till riksdagen överlämnat propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet prop. 2016/17:104 med förslag till mål- Inlämnad
- 2017-02-10
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Långsiktiga mål i livsmedelsstrategin
Interpellation 2016/17:308 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Interpellation 2016/17:308 Långsiktiga mål i livsmedelsstrategin av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Regeringen har till riksdagen överlämnat propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet prop. 2016/17:104 med förslag till mål för den svenska- Inlämnad
- 2017-02-10
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Psykisk ohälsa i skolan
Skriftlig fråga 2016/17:755 av Monica Haider (S)
Fråga 2016/17:755 Psykisk ohälsa i skolan av Monica Haider S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Utbildningsministern skrev ett inlägg på regeringens hemsida den 17 augusti 2016 om den psykiska ohälsan och skolans ansvar och arbete för att förhindra den psykiska ohälsan. Ministern har redovisat statistik att vart- Inlämnad
- 2017-01-31
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP- Datum
- 2017-01-12
Kartläggning av habiliteringsersättningen
Motion 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Kartläggning av habiliteringsersättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en kartläggning av habiliteringsersättningen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Planskilda korsningar
Motion 2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Planskilda korsningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om planskilda korsningar och obevakade korsningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2010 så har siffran för dödsolyckor- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Urbaniseringen av nyhetsbevakningen
Motion 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Urbaniseringen av nyhetsbevakningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för att stärka den regionala nyhetsbevakningen i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mobiltäckning i hela landet
Motion 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Mobiltäckning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lika konkurrens inom EU
Motion 2016/17:1014 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1014 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Lika konkurrens inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lika konkurrens ska gälla inom EU och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är en stark industrination där industrin- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgång till organregistret
Motion 2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Tillgång till organregistret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta särskilt utvalda personer inom hälso- och sjukvården få tillgång till donationsregistret och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utökning av antalet utbildningsplatser för läkarstudenter
Motion 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Utökning av antalet utbildningsplatser för läkarstudenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka antalet utbildningsplatser för läkarstudenter och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Handläggningstiderna för vapenlicens
Motion 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. S Handläggningstiderna för vapenlicens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över långa handläggningstider för vapenlicens för jaktvapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Försvarsminister Peter Hultqvist S Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Civilminister Ardalan Shekarabi S Arbetsmarknads-- Datum
- 2016-09-15