Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
bet 2008/09 UbU14
Betänkande 2008/09:UbU14
Det så kallade kårobligatoriet avskaffas den 1 juli 2010. Kårobligatoriet innebär att studerande vid universitet och högskolor måste tillhöra en studentkår. Medlemskap i en studentkår blir nu frivilligt. Syftet med förändringarna är att införa ett modernt system för studentinflytande. Studentkårer vid ett universitet eller en högskola ska även i fortsättningen ha rätt att utse studentrepresentanter i universitetets eller högskolans styrelse och andra organ inom lärosätet där studentrepresentanter ska utses. Universitetet eller högskolan ska efter ansökan utse en studentsammanslutning att vara studentkår. En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid lärosätet. Verksamheter för studentinflytande i universitetens och högskolornas organ ska stödjas med statsbidrag. De skattelättnader som studentkårer, nationer och deras samarbetsorgan har i dag ska finnas kvar. Men skattelättnaderna för fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet försvinner.- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 53, 152 minuter
- Justering
- 2009-05-05
- Debatt
- 2009-05-20
- Beslut
- 2009-06-10
med anledning av prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna
Motion 2008/09:K5 av Berit Andnor m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:K5 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna s87001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillsynsansvaret över lagen- Inlämnad
- 2009-04-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU23
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av redog. 2008/09:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
Motion 2008/09:U13 av Björn von Sydow m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U13 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av redog. 2008/09:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling s13100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör besluta om ratifikation- Inlämnad
- 2009-03-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Felaktigt utfärdade legitimationer till ortopedingenjörer
Skriftlig fråga 2008/09:650 av Johansson, Morgan (s)
den 20 februari Fråga 2008/09:650 Felaktigt utfärdade legitimationer till ortopedingenjörer av Morgan Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Rätt till legitimation för ortopedingenjörer infördes den 1 april 2006. En förutsättning för att kunna erhålla en sådan legitimation var enligt riktlinjerna att- Inlämnad
- 2009-02-20
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Avlistning av PMOI från EU:s terrorlista
Skriftlig fråga 2008/09:521 av Johansson, Morgan (s)
den 23 januari Fråga 2008/09:521 Avlistning av PMOI från EU:s terrorlista av Morgan Johansson s till utrikesminister Carl Bildt m EU:s förstainstansrätt har den 4 december 2008 ogiltigförklarat ministerrådets beslut att terroriststämpla organisationen Peoples Mujahedin of Iran PMOITidigare har den brittiska regeringen- Inlämnad
- 2009-01-23
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Författningsfrågor
Betänkande 2008/09:KU9
Riksdagen sa nej till de 54 motionsförslag om författningsfrågor från den allmänna motionstiden framförallt med hänvisning till Grundlagsutredningens arbete och Ansvarskommitténs förslag. Motionsförslagen handlar bland annat om minskning av antalet riksdagsledamöter, ökat personvalsinslag, förbättrad möjlighet till ministerstyre, ökat självbestämmande i kommuner och landsting, ett statligt institut för jämförelser av partiernas valprogram samt en översyn av domares anställningsskydd. Flera av motionerna tar upp samma, eller nästan samma, frågor som riksdagen behandlade våren 2007 (bet. 2006/07:KU11) och våren 2008 (bet. 2007/08:KU14 och 2007/08:KU11) och har därför fått en förenklad behandling i ett eget avsnitt.- Behandlade dokument
- 41
- Förslagspunkter
- 7
- Anföranden och repliker
- 14, 57 minuter
- Beredning
- 2008-11-11
- Justering
- 2008-12-02
- Debatt
- 2009-01-21
- Beslut
- 2009-01-28
Situationen i skånsk sjukvård
Interpellation 2008/09:203 av Johansson, Morgan (s)
den 9 december Interpellation 2008/09:203 Situationen i skånsk sjukvård av Morgan Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd De stora nedskärningarna i skånsk sjukvård tar sig alltmer dramatiska former. I en artikel i Sydsvenska Dagbladet den 7 december 2008 framgår det att cancerläkarna på Universitetssjukhuset- Inlämnad
- 2008-12-09
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Åtgärder för att möta varslen i Stockholm
Interpellation 2008/09:99 av Vestlund, Börje (s)
den 7 november Interpellation 2008/09:99 Åtgärder för att möta varslen i Stockholm av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Konkurserna ökade med hela 53 procent i Stockholms län under oktober, jämfört med oktober 2007. Samtidigt varslades under oktober hela 2 800 människor bara i Stockholms län.- Inlämnad
- 2008-11-07
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Motion 2008/09:K397 av Berit Andnor m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:K397 av Berit Andnor m.fl. s Utgiftsområde 1 Rikets styrelse s33200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU1
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m.
Motion 2008/09:K1 av Berit Andnor m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:K1 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. s33201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om vissa kommunala befogenheter vad avser 2 kap. 1 Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i väglagen 1971:948Motivering- Inlämnad
- 2008-10-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Alkohol
Motion 2008/09:So561 av Kent Härstedt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:So561 av Kent Härstedt m.fl. s Alkohol s35009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoläsk.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folköl. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2008/09:SkU26 2008/09:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Sexuellt överförbara sjukdomar
Motion 2008/09:So548 av Morgan Johansson (s)
Motion till riksdagen 2008/09:So548 av Morgan Johansson s Sexuellt överförbara sjukdomar s35022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en informationskampanj om sexuellt överförbara sjukdomar såsom hiv. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU1 2008/09:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Infrastrukturen i Skåne
Motion 2008/09:T538 av Kerstin Engle m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:T538 av Kerstin Engle m.fl. s Infrastrukturen i Skåne s45130 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om infrastrukturen i Skåne. Motivering I Sverige står vi inför den stora utmaningen att ställa om transporterna till- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nya utmaningar för narkotikapolitiken
Motion 2008/09:So546 av Morgan Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:So546 av Morgan Johansson m.fl. s Nya utmaningar för narkotikapolitiken s35010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av förebyggande arbete mot narkotikamissbruk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU1 2008/09:SoU1 2008/09:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Polishögskola i Skåne
Motion 2008/09:Ju459 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ju459 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Polishögskola i Skåne s14034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polishögskola förläggs i Skåne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Flyktingmottagandet – allas ansvar
Motion 2008/09:Sf364 av Leif Jakobsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Sf364 av Leif Jakobsson m.fl. s Flyktingmottagandet allas ansvar s38039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att i lag reglera alla kommuners skyldighet att ta emot flyktingar och deras anhöriga.1 Riksdagen- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2008/09:AU1 2008/09:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Stöd till ESS och MAX IV
Motion 2008/09:Ub566 av Bo Bernhardsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub566 av Bo Bernhardsson m.fl. s Stöd till ESS och MAX IV s42026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett fortsatt stöd för byggande och placering av ESS-anläggningen i Lund och Sverige. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Besöksnäringens betydelse för Skåne och Sverige
Motion 2008/09:N426 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N426 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Besöksnäringens betydelse för Skåne och Sverige s25051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samordna landets resurser när det gäller besöksnäringen och utforma ett strategiprogram.- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU16 2008/09:NU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Bostadspolitik
Motion 2008/09:C421 av Leif Jakobsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:C421 av Leif Jakobsson m.fl. s Bostadspolitik s32026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphäva nuvarande bostadspolitiska mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Arbetsmarknaden
Motion 2008/09:A379 av Inger Jarl Beck m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:A379 av Inger Jarl Beck m.fl. s Arbetsmarknaden s12002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en effektiv och aktiv arbetsmarknadspolitik. Motivering Den gångna högkonjunkturen erbjöd en unik möjlighet för fler att- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag