Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av redog. 2010/11:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete
Motion 2010/11:Ju9 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju9 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete S96006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra det brottsförebyggande- Inlämnad
- 2011-02-02
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU19
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av skr. 2010/11:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009
Motion 2010/11:Ju8 av Morgan Johansson m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju8 av Morgan Johansson m.fl. S, MP, V med anledning av skr. 2010/11:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 S96005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2011-01-20
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2010/11:45 Förbättrad skydd mot stalkning
Motion 2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S, V, MP)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. S, V, MP med anledning av prop. 2010/11:45 Förbättrad skydd mot stalkning S96004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rekvisitet påtaglig risk när det gäller kontaktförbud i en gemensam- Inlämnad
- 2010-11-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , 2 bifall,
Flyktingmottagandet
Motion 2010/11:Sf379 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf379 av Marie Granlund m.fl. S Flyktingmottagandet s97014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagreglera alla kommuners skyldighet att ta emot flyktingar och deras anhöriga.1 Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU1 2010/11:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Infrastrukturen i Skåne
Motion 2010/11:T498 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T498 av Marie Granlund m.fl. S Infrastrukturen i Skåne s45087 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättring av infrastrukturen i Skåne. Motivering I- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lavalfrågan
Motion 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. S Lavalfrågan s27144 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återställa 5 andra stycket lagen 1999:678 om utstationering av arbetstagare till den lydelse som gällde före SFS 2010:228Riksdagen beslutar att 5 a lagen 1999:678 om utstationering av- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU10 2010/11:UU10
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 4 avslag, 6 bifall,
Nya utmaningar för narkotikapolitiken
Motion 2010/11:Ju393 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju393 av Marie Granlund m.fl. S Nya utmaningar för narkotikapolitiken s38081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av förebyggande arbete mot narkotikamissbruk.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1 2010/11:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Motion 2010/11:Ju375 av Morgan Johansson m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju375 av Morgan Johansson m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning: Anslag- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,
Trygghet mot brott
Motion 2010/11:Ju293 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju293 av Morgan Johansson m.fl. S Trygghet mot brott S96003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Bekämpa brotten och brottens orsaker 4 En effektivare polis och lagföring 4 Kraftfull mobilisering mot den organiserade brottsligheten 5 Skärp det brottsförebyggande arbetet 6- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1 2010/11:JuU10 2010/11:JuU11 2010/11:JuU12 2010/11:JuU5 2010/11:JuU7 2010/11:JuU8 2010/11:JuU9 2010/11:SoU10 2010/11:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Biogas
Motion 2010/11:N367 av Christer Adelsbo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N367 av Christer Adelsbo m.fl. S Biogas s14047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över satsningar på biogasteknik. Motivering Biogas är det miljövänligaste och energieffektivaste biobränslet som finns tillgängligt.- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Polisutbildning i Skåne
Motion 2010/11:Ju392 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju392 av Marie Granlund m.fl. S Polisutbildning i Skåne s78054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om polisutbildning i Skåne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att poliskåren- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Skåne i Sveriges framtida besöksnäring
Motion 2010/11:N413 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N413 av Marie Granlund m.fl. S Skåne i Sveriges framtida besöksnäring s27123 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla besöksnäringen, som är en av de mest attraktiva arbetsmarknaderna för ungdomarna i Skåne- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU20 2010/11:TU21
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av redog. 2010/11:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott
Motion 2010/11:Ju2 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju2 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott s96002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hanteringen av mängdbrott. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av redog. 2010/11:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål
Motion 2010/11:Ju1 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju1 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål S96001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inställda huvudförhandlingar- Inlämnad
- 2010-10-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
skolans drogförebyggande arbete
Interpellation 2003/04:547 av Romanus, Gabriel (fp)
den 21 maj Interpellation 2003/04:547 av Gabriel Romanus fp till statsrådet Morgan Johansson om skolans drogförebyggande arbete Alkoholkonsumtionen ökar kraftigt. Det inger oro, inte minst när det gäller ungdomars drickande. Det tycks också som om fler ungdomar i dag prövar narkotika. För att möta denna oroande utveckling- Inlämnad
- 2004-05-21
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
alkoholrelaterad kvinnosmisshandel
Interpellation 2003/04:522 av Billström, Tobias (m)
den 19 maj Interpellation 2003/04:522 av Tobias Billström m till statsrådet Morgan Johansson om alkoholrelaterad kvinnosmisshandel Misshandel av kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Årligen blir många kvinnor utsatta för såväl fysisk som psykisk misshandel av sina partner. Den sammantagna bilden visar också att- Inlämnad
- 2004-05-19
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
barn som skickas till Somalia
Interpellation 2003/04:485 av Engström, Hillevi (m)
den 11 maj Interpellation 2003/04:485 av Hillevi Engström m till statsrådet Barbro Holmberg om barn som skickas till Somalia Våren 2003 uppmärksammade jag dåvarande statsrådet Jan O Karlsson på ökande problem med barn bosatta i Sverige som dumpas utomlands av sina vårdnadshavare eller föräldrar till bland annat Somalia,- Inlämnad
- 2004-05-11
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
hörselskador som ett folkhälsoproblem
Interpellation 2003/04:487 av Ekström, Anne-Marie (fp)
den 11 maj Interpellation 2003/04:487 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Morgan Johansson om hörselskador som ett folkhälsoproblem Redan i förskoleåldern utsätts barn för höga ljudnivåer på dagis. Rockkonserter och andra musikevenemang bidrar också till att människor utsätts för höga ljudnivåer som medverkar- Inlämnad
- 2004-05-11
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
om folkölsförsäljining till minderåriga
Interpellation 2003/04:486 av Lindgren, Ulrik (kd)
den 11 maj Interpellation 2003/04:486 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson om folkölsförsäljning till minderåriga Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige. Den ökande totalkonsumtionen av alkohol kommer sannolikt snart synas i statistiken som ökade alkoholskador såväl bland vuxna som ungdomar.- Inlämnad
- 2004-05-11
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
offer för människohandel
Interpellation 2003/04:477 av Magnusson, Cecilia (m)
den 7 maj Interpellation 2003/04:477 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om offer för människohandel Vem mer än polisen hjälper en överlevande Lilja Människohandel är den moderna formen av slavhandel. Handeln med människor är en del av den grova brottslighet som i dag i princip obehindrat rör- Inlämnad
- 2004-05-07
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)