Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av redog. 2010/11:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete
Motion 2010/11:Ju9 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju9 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete S96006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra det brottsförebyggande- Inlämnad
- 2011-02-02
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU19
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av skr. 2010/11:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009
Motion 2010/11:Ju8 av Morgan Johansson m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju8 av Morgan Johansson m.fl. S, MP, V med anledning av skr. 2010/11:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 S96005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2011-01-20
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2010/11:45 Förbättrad skydd mot stalkning
Motion 2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S, V, MP)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. S, V, MP med anledning av prop. 2010/11:45 Förbättrad skydd mot stalkning S96004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rekvisitet påtaglig risk när det gäller kontaktförbud i en gemensam- Inlämnad
- 2010-11-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , 2 bifall,
Flyktingmottagandet
Motion 2010/11:Sf379 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf379 av Marie Granlund m.fl. S Flyktingmottagandet s97014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagreglera alla kommuners skyldighet att ta emot flyktingar och deras anhöriga.1 Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU1 2010/11:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Infrastrukturen i Skåne
Motion 2010/11:T498 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T498 av Marie Granlund m.fl. S Infrastrukturen i Skåne s45087 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättring av infrastrukturen i Skåne. Motivering I- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lavalfrågan
Motion 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. S Lavalfrågan s27144 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återställa 5 andra stycket lagen 1999:678 om utstationering av arbetstagare till den lydelse som gällde före SFS 2010:228Riksdagen beslutar att 5 a lagen 1999:678 om utstationering av- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU10 2010/11:UU10
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 4 avslag, 6 bifall,
Nya utmaningar för narkotikapolitiken
Motion 2010/11:Ju393 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju393 av Marie Granlund m.fl. S Nya utmaningar för narkotikapolitiken s38081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av förebyggande arbete mot narkotikamissbruk.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1 2010/11:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Motion 2010/11:Ju375 av Morgan Johansson m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju375 av Morgan Johansson m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning: Anslag- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,
Trygghet mot brott
Motion 2010/11:Ju293 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju293 av Morgan Johansson m.fl. S Trygghet mot brott S96003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Bekämpa brotten och brottens orsaker 4 En effektivare polis och lagföring 4 Kraftfull mobilisering mot den organiserade brottsligheten 5 Skärp det brottsförebyggande arbetet 6- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1 2010/11:JuU10 2010/11:JuU11 2010/11:JuU12 2010/11:JuU5 2010/11:JuU7 2010/11:JuU8 2010/11:JuU9 2010/11:SoU10 2010/11:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Biogas
Motion 2010/11:N367 av Christer Adelsbo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N367 av Christer Adelsbo m.fl. S Biogas s14047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över satsningar på biogasteknik. Motivering Biogas är det miljövänligaste och energieffektivaste biobränslet som finns tillgängligt.- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Polisutbildning i Skåne
Motion 2010/11:Ju392 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju392 av Marie Granlund m.fl. S Polisutbildning i Skåne s78054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om polisutbildning i Skåne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att poliskåren- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Skåne i Sveriges framtida besöksnäring
Motion 2010/11:N413 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N413 av Marie Granlund m.fl. S Skåne i Sveriges framtida besöksnäring s27123 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla besöksnäringen, som är en av de mest attraktiva arbetsmarknaderna för ungdomarna i Skåne- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU20 2010/11:TU21
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av redog. 2010/11:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott
Motion 2010/11:Ju2 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju2 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott s96002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hanteringen av mängdbrott. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av redog. 2010/11:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål
Motion 2010/11:Ju1 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju1 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål S96001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inställda huvudförhandlingar- Inlämnad
- 2010-10-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården
Interpellation 2007/08:604 av Johansson, Morgan (s)
den 18 april Interpellation 2007/08:604 Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården av Morgan Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd I oktober 2005 presenterade den sociala barn- och ungdomsvårdskommittén sitt slutbetänkande, Källan till en chans SOU 2005:81Den socialdemokratiska regeringen hade- Inlämnad
- 2008-04-18
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Utredningen med anledning av Lavalmålet
Interpellation 2007/08:483 av Österberg, Sven-Erik (s)
den 10 mars Interpellation 2007/08:483 Utredningen med anledning av Lavalmålet av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har nyligen utsett den person som ska utreda och lämna förslag till sådana ändringar som behöver vidtas till följd av EG-domstolens förhandsbesked i- Inlämnad
- 2008-03-10
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Presstödet
Interpellation 2007/08:437 av Bernhardsson, Bo (s)
den 25 februari Interpellation 2007/08:437 Presstödet av Bo Bernhardsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Skälet till att presstödet finns är att det ska bidra till journalistisk mångfald och till att olika perspektiv och åsikter kommer till tals. Presstödet har varit och är en viktig ingrediens- Inlämnad
- 2008-02-25
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Sekretessfrågor
Betänkande 2007/08:KU16
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om offentlighet och sekretess. Motionerna gäller översyn av sekretesslagen, åtgärder i syfte att motverka missbruk av offentlighetsprincipen, skyddade personuppgifter, sekretess i samverkansgrupper, för förundersökning och i domstol samt offentlighet för hovstaterna och uppgifter om svenska Stasikontakter.- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 4, 19 minuter
- Beredning
- 2008-02-12
- Justering
- 2008-03-04
- Debatt
- 2008-03-12
- Beslut
- 2008-03-12
Tullverkets omorganisation
Interpellation 2007/08:345 av Österberg, Sven-Erik (s)
den 30 januari Interpellation 2007/08:345 Tullverkets omorganisation av Sven-Erik Österberg s till finansminister Anders Borg m Sedan i våras har Tullverkets verksamhet och organisation varit föremål för en omfattande utredning. Enligt uppgifter som cirkulerat i medierna ska verket spara 500 miljoner kronor fram- Inlämnad
- 2008-01-30
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Författningsfrågor
Betänkande 2007/08:KU14
Riksdagen sade nej till motionsförslag om författningsfrågor från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Flera av motionerna tar upp samma, eller nästan samma, frågor som riksdagen behandlade våren 2007 (bet. 2006/07:KU11) och har därför fått en förenklad behandling. Övriga motionsförslag handlar om statsskicket, valsystemet, utnämningar och förtroendeuppdrag, den svenska förvaltningsmodellen, uppenbarhetsrekvisitet och författningsdomstol samt redovisning av partibidrag.- Behandlade dokument
- 41
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 20, 1 minuter
- Beredning
- 2008-01-15
- Justering
- 2008-02-12
- Debatt
- 2008-02-20
- Beslut
- 2008-02-20