Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten
Motion 2013/14:Ju29 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju29 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten 201314S35009 med anledning av proposition 2013 14 232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten- Inlämnad
- 2014-06-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen
Motion 2013/14:Ju27 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju27 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen 201314S35008 med anledning av proposition 2013 14 226 Skärpningar i vapenlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2014-05-22
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU36
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314S3004 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8- Inlämnad
- 2014-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor
Motion 2013/14:Ju26 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju26 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lägst arbetslöshet i EU 2020
Motion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. S Lägst arbetslöshet i EU 2020 S3001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 6 En aktiv näringspolitik genom strategisk samverkan 7 Stäng rekryteringsgapet 7 Vänd utvecklingen i skolan höj Sveriges kompetens. 8 Investera för framtiden 9- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU1 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
med anledning av prop. 2013/14:78 Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Motion 2013/14:Ju12 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju12 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:78 Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna S35006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om nomineringar till Europeiska unionens- Inlämnad
- 2014-02-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU31
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2013/14:77 Tilläggsavgift i domstol
Motion 2013/14:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:77 Tilläggsavgift i domstol S35005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av domstolsavgifterna och tilläggsavgifterna. Motivering Bakgrunden- Inlämnad
- 2014-02-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:68 Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Motion 2013/14:Ju9 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju9 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:68 Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang S35004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om maskeringsförbud. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2014-02-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU21
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Offentlighetsprincipen
Interpellation 2013/14:100 av Johansson, Morgan (S)
den 7 november Interpellation 2013/14:100 Offentlighetsprincipen av Morgan Johansson S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Offentlighetsprincipen är en grundbult i den svenska demokratin och i offentlig förvaltning. Insyn i den offentliga verksamheten utgör garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet för var- Inlämnad
- 2013-11-07
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Skånes infrastruktur
Motion 2013/14:T484 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T484 av Annelie Karlsson m.fl. S Skånes infrastruktur S25165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättring av infrastrukturen i Skåne och därmed främja- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20 2013/14:TU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Nationell strategi för Öresundsregionen
Motion 2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. S Nationell strategi för Öresundsregionen S4256 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för utvecklingen av Öresundsregionen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU3 2013/14:KU1 2013/14:TU20 2013/14:UU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Ökning av statsanslagen för hälso- och sjukvården
Motion 2013/14:Fi295 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi295 av Annelie Karlsson m.fl. S Ökning av statsanslagen för hälso- och sjukvården S19136 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökade statsbidrag. Motivering Hälso- och sjukvården i Skåne har under flera- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dag Hammarskjölds Backåkra – en nationell angelägenhet
Motion 2013/14:Kr294 av Bo Bernhardsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr294 av Bo Bernhardsson m.fl. S Dag Hammarskjölds Backåkra en nationell angelägenhet S19112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast ta initiativ till att bevara Dag Hammarskjölds Backåkra. Motivering Dag- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Drogförsäljning på nätet
Motion 2013/14:So638 av Christer Adelsbo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:So638 av Christer Adelsbo m.fl. S Drogförsäljning på nätet S19195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva om en lagstiftning är möjlig så att preparat kan klassas som grupp. Motivering Utvecklingen på nätet- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Besöksnäringen i Skåne
Motion 2013/14:N422 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N422 av Annelie Karlsson m.fl. S Besöksnäringen i Skåne S25115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla besöksnäringen, som är en av de mest attraktiva arbetsmarknaderna för ungdomarna i Skåne- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Motion 2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. S Utgiftsområde 4 Rättsväsendet S35003 Sammanfattning Under de senaste åren har antalet anmälda brott ökat. Den grova organiserade brottsligheten har fått fäste i Sverige. Kopplingen mellan den organiserade brottsligheten och allvarlig ekonomisk brottslighet- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 103
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU1 2013/14:JuU10 2013/14:JuU14 2013/14:JuU15 2013/14:JuU16 2013/14:JuU17 2013/14:JuU18 2013/14:JuU19 2013/14:JuU37 2013/14:JuU6 2013/14:KU1 2013/14:KU25 2013/14:KU4 2013/14:SkU1 2013/14:SkU20 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:SoU12 2013/14:SoU14 2013/14:SoU17 2013/14:TU9
- Riksdagsbeslut
- (103 yrkanden): 100 avslag, 3 bifall,
Kommunal vetorätt mot prospektering av alunskiffer
Motion 2013/14:N398 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N398 av Hillevi Larsson m.fl. S Kommunal vetorätt mot prospektering av alunskiffer S2060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunal vetorätt mot prospektering av alunskiffer. Motivering En svensk kommun kan idag- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Satsningar på biogasteknik
Motion 2013/14:N409 av Christer Adelsbo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N409 av Christer Adelsbo m.fl. S Satsningar på biogasteknik S25128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över satsningar på biogasteknik. Motivering Biogas är det miljövänligaste och energieffektivaste biobränslet- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp
Motion 2013/14:Ju4 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju4 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp S35001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett avskaffande av preskriptionstiden för sexualbrott.- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2012/13:186 Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer
Motion 2013/14:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:186 Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer S35002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillämpningen av kontaktförbudet. Motivering Varje- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag