Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Infrastrukturen i Skåne
Motion 2012/13:T481 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T481 av Annelie Karlsson m.fl. S Infrastrukturen i Skåne S5191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättring av infrastrukturen i Skåne. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Professur i ortopedteknik
Motion 1999/2000:Ub472 av Morgan Johansson (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ub472 av Johansson, Morgan s Professur i ortopedteknik Ortopedteknik är ett för många människor mycket viktigt område. Ortopedteknisk verksamhet utgör den allra största delen inom hjälpmedelområdet, med allt från tekniskt avancerade armproteser till softgods i form av t ex knäledsortoser- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Högskoleprov för dyslektiker
Motion 1999/2000:Ub471 av Morgan Johansson (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ub471 av Johansson, Morgan Högskoleprov för dyslektiker Det är en vanlig vanföreställning att personer med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, inte kan klara högre utbildning. Men det finns många dyslektiker som bevisat motsatsen som kompenserat sina läs- och skrivsvårigheter med att- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Infrastrukturen i Skåne
Motion 1999/2000:T230 av Karin Wegestål m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:T230 av Wegestål, Karin s Infrastrukturen i Skåne Sveriges arbete med trafik- och miljöfrågorna innebär i betydande grad att medverka till utvecklingen av ett mera miljöanpassat transportsystem i Europa. Detta bör enligt vår mening leda till satsningar på godstransporter på järnväg- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- -2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Stöd till Tibets folk
Motion 1999/2000:U614 av Annika Nilsson och Morgan Johansson (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:U614 av Nilsson, Annika s Stöd till Tibets folk Tibet är ett land som sedan 1950 är ockuperat av Kina. Situationen för tibetanerna blir allt värre. 1216 politiska fångar fanns dokumenterade i januari 1998, siffran har med mycket stor sannolikhet ökat sedan dess. Det är exempelvis förbjudet- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:UU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Fysisk strukturplan för Skåne
Motion 1999/2000:Bo534 av Karin Wegestål m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Bo534 av Wegestål, Karin s Fysisk strukturplan för Skåne I Skåne planeras och genomförs stora och vittomfattande infrastruktur- investeringar. Det handlar om mer än den fasta förbindelsen över Öresund, även om detta projekt dominerar i samhällsdebatten. Järnvägsnätet i Skåne rustas upp.- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:BoU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Skåne
Motion 1999/2000:N339 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:N339 av Ahlqvist, Johnny s Skåne Inledning Skåne är Sveriges brofäste till kontinenten. Så har det alltid varit, men Skånes geografiska läge har blivit en än större tillgång efter det att järnridån lyfts i öster och de baltiska staterna återuppstått. Skåne blir en naturlig mötesplats- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:NU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Revinge Garnison
Motion 1999/2000:Fö329 av Morgan Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fö329 av Johansson, Morgan s Revinge garnison Revinge garnison består av Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden. På enheterna MekB7 och P2/Fo 14 utbildas årligen ca 500 värnpliktiga de flesta i stridsvagnstjänst, mer än hälften av alla Skånes hemvärnsmän och nästan två- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:FöU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation