Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Besked om resurser för skollokaler från Migrationsverket
Svar på skriftlig fråga 2014/15:786 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2015/06762/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:786 av Lotta Olsson M Besked om resurser för skollokaler från Migrationsverket Lotta Olsson har frågat mig om det är rimligt att besked om finanseringsstöd för renovering av skollokaler från Migrationsverket- Svarsdatum
- 2015-09-23
- Frågeställare
- Lotta Olsson (M)
Ett rättssäkert asylsystem
Interpellation 2014/15:683 av Tina Ghasemi (M)
Interpellation 2014/15:683 Ett rättssäkert asylsystem av Tina Ghasemi M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I Sverige har vi ett högt förtroende för myndigheter och vårt rättssäkra domstolsväsen. Det är av yttersta vikt i en rättsstat, och ytterst i en demokrati, att myndigheters beslut respekteras- Inlämnad
- 2015-06-05
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Förföljelse av kristna på asylboenden
Interpellation 2014/15:750 av Robert Hannah (FP)
Interpellation 2014/15:750 Förföljelse av kristna på asylboenden av Robert Hannah FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under sommaren har det framkommit uppgifter om religiös förföljelse av kristna i boende för asylsökande. Enligt bland annat tidningen Östra Småland ska kristna asylsökande ha utsatts- Inlämnad
- 2015-08-24
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Bättre förhållanden för utländska bärplockare
Svar på skriftlig fråga 2014/15:769 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2015/06244 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:769 av Ulf Berg M Bättre förhållanden för utländska bärplockare Ulf Berg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skapa en bättre och mer rättssäker situation för bärplockare och markägare.- Svarsdatum
- 2015-09-09
- Frågeställare
- Ulf Berg (M)
Vice statsminister
Interpellation 2014/15:744 av Hans Wallmark (M)
Interpellation 2014/15:744 Vice statsminister av Hans Wallmark M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Åsa Romson är statsråd och chef för Miljö- och energidepartementet. Tillika är hon vice statsminister. Den vice statsministern tycks dock inte vara ställföreträdare för regeringschefen vilket annars titeln kan- Inlämnad
- 2015-07-31
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Den drastiska ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn
Interpellation 2014/15:734 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2014/15:734 Den drastiska ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn av Markus Wiechel SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I juni kom rekordmånga ensamkommande flyktingbarn till Sverige, runt 1 500 stycken, vilket innebär att Migrationsverkets redan oroväckande höga prognos på- Inlämnad
- 2015-07-09
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Uppenbart ogrundade ansökningar
Interpellation 2014/15:702 av Johan Forssell (M)
Interpellation 2014/15:702 Uppenbart ogrundade ansökningar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige tar ett stort ansvar för människor på flykt och det ska vi fortsatt göra. Men alla människor som söker skydd i Sverige kan inte beviljas skydd. Under 2014 låg länder som Albanien,- Inlämnad
- 2015-06-12
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Åldersbedömning av ensamkommande barn
Interpellation 2014/15:684 av Mikael Cederbratt (M)
Interpellation 2014/15:684 Åldersbedömning av ensamkommande barn av Mikael Cederbratt M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Fler ensamkommande barn än någonsin söker nu sin tillflykt i Sverige. Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer antalet ensamkommande barn att stiga till nästan 8 000 under- Inlämnad
- 2015-06-05
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Avhysning av läger och bosättningar
Interpellation 2014/15:675 av Johan Forssell (M)
Interpellation 2014/15:675 Avhysning av läger och bosättningar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Vi tackar statsminister Stefan Löfven för att han har tagit till sig Nya moderaternas förslag om att göra det lättare att avhysa människor som slår läger och bosätter sig tillfälligt- Inlämnad
- 2015-06-03
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Klassning av handgranater
Svar på skriftlig fråga 2014/15:760 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2015/05996/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:760 av Roger Haddad FP Klassning av handgranater Roger Haddad har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder han avser att vidta för att handgranater ska klassas som vapen. Arbetet inom regeringen- Svarsdatum
- 2015-08-31
- Frågeställare
- Roger Haddad (FP)
Friköpslag för historiska arrenden
Svar på skriftlig fråga 2014/15:758 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2015/05859/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:758 av Mikael Eskilandersson SD Friköpslag för historiska arrenden Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag kommer att agera för att införa en friköpslag för historiska arrenden. Frågan om huruvida det- Svarsdatum
- 2015-08-24
- Frågeställare
- Mikael Eskilandersson (SD)
Indrivning av böter från utländska chaufförer
Svar på skriftlig fråga 2014/15:755 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2015/05819/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:755 av Sten Bergheden M Indrivning av böter från utländska chaufförer Sten Bergheden har frågat justitie- och migrationsministern om han avser att ta några initiativ för att EU-medborgare som bryter mot svenska hastighetsregler- Svarsdatum
- 2015-08-19
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
- Svar på skriftlig fråga 2014/15:755 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
- Svar på skriftlig fråga 2014/15:755 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (doc, 60 KB)
- Svar på skriftlig fråga 2014/15:755 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 31 KB)
Domstolsprocesser om tryckerimomsen
Svar på skriftlig fråga 2014/15:711 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2015/05286/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:711 av Anette Åkesson M Domstolsprocesser om tryckerimomsen Anette Åkesson har frågat mig om jag kommer att ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan generell åtgärd med anledning av det hon- Svarsdatum
- 2015-07-28
- Frågeställare
- Anette Åkesson (M)
Regionala skillnader i kontaktförbud
Svar på skriftlig fråga 2014/15:669 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2015/05041-1/POL Dnr Ju2015/05067-2/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:668 och fråga 2014/15:669 av Pia Hallström M Utredning om kraven för att förena kontaktförbud med fotboja resp. Regionala skillnader i kontaktförbud Pia Hallström har frågat mig- Svarsdatum
- 2015-06-24
- Frågeställare
- Pia Hallström (M)
Utredning om kraven för att förena kontaktförbud med fotboja
Svar på skriftlig fråga 2014/15:668 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2015/05041-1/POL Dnr Ju2015/05067-2/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:668 och fråga 2014/15:669 av Pia Hallström M Utredning om kraven för att förena kontaktförbud med fotboja resp. Regionala skillnader i kontaktförbud Pia Hallström har frågat mig- Svarsdatum
- 2015-06-24
- Frågeställare
- Pia Hallström (M)
Följerätten och bild- och formkonstnärers ersättningar
Svar på skriftlig fråga 2014/15:639 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2015/4909/Statssekr Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:639 av Rossana Dinamarca V Följerätten och bild- och formkonstnärers ersättningar Rossana Dinamarca har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i linje med Följerättsutredningens förslag avseende- Svarsdatum
- 2015-06-18
- Frågeställare
- Rossana Dinamarca (V)
Ökad solidaritet i mottagandet av asylsökande i Europa
Svar på skriftlig fråga 2014/15:632 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2015/4821 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:632 av Mikael Cederbratt M Ökad solidaritet i mottagandet av asylsökande i Europa Mikael Cederbratt har frågat mig hur jag avser att verka för kommissionens förslag om utökad flyktingkvot med fördelning av 20 000- Svarsdatum
- 2015-06-11
- Frågeställare
- Mikael Cederbratt (M)
Återgång till namnet Skaraborg
Svar på skriftlig fråga 2014/15:624 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2015/4799/Statssekr Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:624 av Sten Bergheden M Återgång till namnet Skaraborg Sten Bergheden har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till ett namnbyte för riksdagsvalkretsen Västra Götalands läns östra valkrets- Svarsdatum
- 2015-06-10
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Inriktningen på svensk invandringspolitik
Svar på skriftlig fråga 2014/15:612 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2015/4760 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:612 av Richard Jomshof SD Inriktningen på svensk invandringspolitik Richard Jomshof har frågat mig om jag och regeringen vill verka för en folkomröstning om inriktningen på svensk invandringspolitik, alternativt- Svarsdatum
- 2015-06-09
- Frågeställare
- Richard Jomshof (SD)
Skadestånd till brottsoffer
Svar på skriftlig fråga 2014/15:610 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dnr Ju2015/4741/Statssekr Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:610 av Roger Haddad FP Skadestånd till brottsoffer Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att skadestånd som utdömts som del av straffet inte ska reduceras- Svarsdatum
- 2015-06-09
- Frågeställare
- Roger Haddad (FP)