Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
IS-terrorister dömda för landsförräderi
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1916 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju202 2/ 02849 Justitiedepartementet Expeditionschef Jenny Kvarnholt Till riksdagen Meddelande om ej svar på skriftlig fråga 2021/22:1916 av Markus Wiechel SD IS-terrorister dömda för landsförräderi Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor- Svarsdatum
- 2022-09-16
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Önskemål från polisen till regeringen
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1912 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju202 2/02835 Justitiedepartementet Expeditionschef Jenny Kvarnholt Till riksdagen Meddelande om ej svar på skriftlig fråga 2021/22:1912 av Markus Wiechel SD Önskemål från polisen till regeringen Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor- Svarsdatum
- 2022-09-16
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Stulna fartkameror
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1908 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022/02790 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1908 av Thomas Morell SD Stulna fartkameror Thomas Morell har frågat mig om jag avser att verka för ett ökat fokus på trafikpolisen och vägkontroller. Regeringen har gjort en historisk satsning på Polismyndigheten.- Svarsdatum
- 2022-09-14
- Frågeställare
- Thomas Morell (SD)
Kommuners möjlighet att skapa trygghet
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1899 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2021/22:1899 av Markus Wiechel SD Kommuners möjlighet att skapa trygghet Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att på något sätt verka för att kommuner enklare ska kunna fatta beslut som möjliggör för ökad trygghet genom att själva exempelvis bestämma över uppsättandet av trygghetskameror. Kamerabevakning- Svarsdatum
- 2022-09-07
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Antalet dödsskjutningar
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1888 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju202 2 02728 Justitiedepartementet Justitie- och inrike sministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1888 av Marcus Wiechel SD Antalet dödskjutningar Marcus Wiechel har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att stoppa det dödliga gängrelaterade våldet, och varför inte åtgärderna har vidtagits- Svarsdatum
- 2022-09-07
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Polisers önskemål gentemot politiken
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1887 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022/02724 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1887 av Markus Wiechel SD Polisers önskemål gentemot politiken Markus Wiechel har frågat mig varför regeringen inte har genomfört politik i enlighet med de toppförslag som rankas som de viktigaste av landets poliser- Svarsdatum
- 2022-09-07
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Testamentsregister
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1885 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022/02663 Ju2022/02721 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2021/22:1875 av Barbro Westerholm L Frivilligt testamentsregister och 2021/22:1885 av Markus Wiechel SD Testamentsregister Barbro Westerholm har frågat mig när det kan komma en proposition om frivilligt testamentsregister.- Svarsdatum
- 2022-08-31
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Brott mot äldre
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1881 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022/02694 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1881 av Anders Österberg S Brott mot äldre Anders Österberg har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att förebygga samt straffa gärningsmän som begår brott mot äldre. Äldre personer är generellt sett särskilt- Svarsdatum
- 2022-08-31
- Frågeställare
- Anders Österberg (S)
Anonyma donationer till partierna
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1880 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2021/22:1880 av Rasmus Ling MP Anonyma donationer till partierna Rasmus Ling har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att skärpa lagstiftningen om partidonationer. Av 2018 års lag om insyn i finansiering av partier framgår bland annat att partier och deras sidoorganisationer, ledamöter och ersättare- Svarsdatum
- 2022-08-31
- Frågeställare
- Rasmus Ling (MP)
Flytt av passmaskin
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1879 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022/02686 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1879 av Monica Haider S Flytt av passmaskin Monica Haider har frågat mig vad jag och regeringen gör för att säkerställa att polisen tillhandahåller en god service för pass och andra tjänster även i mindre kommuner.- Svarsdatum
- 2022-08-31
- Frågeställare
- Monica Haider (S)
Frivilligt testamentsregister
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1875 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022/02663 Ju2022/02721 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2021/22:1875 av Barbro Westerholm L Frivilligt testamentsregister och 2021/22:1885 av Markus Wiechel SD Testamentsregister Barbro Westerholm har frågat mig när det kan komma en proposition om frivilligt testamentsregister.- Svarsdatum
- 2022-08-31
- Frågeställare
- Barbro Westerholm (L)
Utlämning av turkisk medborgare till Turkiet
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1862 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022/02643 Justitiedepartementet Justitie- och inrike sministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1862 av Björn Söder SD Utlämning av turkisk medborgare till Turkiet Björn Söder har frågat mig varför jag, i anledning av frågor från SVT angående en framställning om utlämning, i mitt svar till SVT skrivit att- Svarsdatum
- 2022-08-24
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
EU-domstolens beslut om gränskontroller
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1852 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2021/22:1852 av Rasmus Ling MP EU-domstolens beslut om gränskontroller Rasmus Ling har frågat mig om regeringen kommer att respektera EU-domstolens beslut och därmed avskaffa gränskontrollerna mot Danmark. Enligt EU:s förordning 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer gränskodexen får en medlemsstat,- Svarsdatum
- 2022-08-24
- Frågeställare
- Rasmus Ling (MP)
Omvändelseförsök av hbtqia-personer
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1829 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022/02450 Ju2022/02602 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1792 av John E Weinerhall M Förbud mot påtvingad konverteringsterapi och omvändelseförsök och fråga 2021/22:1829 av Anders Österberg S Omvändelseförsök av hbtqia-personer John E Weinerhall har frågat- Svarsdatum
- 2022-08-10
- Frågeställare
- Anders Österberg (S)
Straff för våldtäkt
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1794 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022 02443 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1794 av Markus Weichel SD Straff för våldtäkt Markus Weichel har, med utgångspunkt i en dom som rör sexualbrott, frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att skärpa minimistraffen för denna typ av brott eller- Svarsdatum
- 2022-08-10
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Förbud mot påtvingad konverteringsterapi och omvändelseförsök
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1792 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022/02450 Ju2022/02602 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1792 av John E Weinerhall M Förbud mot påtvingad konverteringsterapi och omvändelseförsök och fråga 2021/22:1829 av Anders Österberg S Omvändelseförsök av hbtqia-personer John E Weinerhall har frågat- Svarsdatum
- 2022-08-10
- Frågeställare
- John E Weinerhall (M)
Dieseltjuvar och samhällsviktig verksamhet
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1791 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2021/22:1791 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att säkerställa att polisen har de resurser som krävs för att skydda samhällsviktig infrastruktur, såsom kommunikationsmaster, från dieseltjuvar. Med samhällsviktig verksamhet- Svarsdatum
- 2022-08-10
- Frågeställare
- Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Samarbete mellan svensk och chilensk polis
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1787 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022/02351 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1787 av Martina Johansson C Samarbete mellan svensk och chilensk polis Martina Johansson har frågat mig om jag avser att göra något för att underlätta samarbete mellan svensk och chilensk polis för att kunna utreda- Svarsdatum
- 2022-08-10
- Frågeställare
- Martina Johansson (C)
Anläggningslagens ersättningsregler
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1782 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2021/22:1782 av Lars Beckman M Anläggningslagens ersättningsregler Lars Beckman har, med hänvisning till ett brev som Riksförbundet Enskilda Vägar REV har skickat till Justitiedepartementet, frågat statsrådet Tomas Eneroth när han beräknar att beredningen av brevet är slutförd på departementet, och vilka- Svarsdatum
- 2022-08-10
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Statsrådens relation till riksdagens ledamöter
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1781 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022/02355 Ju2022/02356 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1779 av Markus Wiechel SD Statsrådens beteenden på sociala medier, och på fråga 2021/22:1781 av Björn Söder SD Statsrådens relation till riksdagens ledamöter Markus Wiechel har frågat statsministern- Svarsdatum
- 2022-08-10
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)