Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
importen av alkohol till Sverige
Interpellation 2002/03:310 av Billström, Tobias (m)
den 28 april Interpellation 2002/03:310 av Tobias Billström m till näringsminister Leif Pagrotsky om importen av alkohol till Sverige Av artikel 28, i det EG-fördrag som Sverige undertecknat, följer att det är förbjudet med kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder som har motsvarande verkan i handeln mellan- Inlämnad
- 2003-04-28
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
alkoholreklam
Interpellation 2002/03:412 av Forssmed, Jakob (kd)
den 12 maj Interpellation 2002/03:412 av Jakob Forssmed kd till statsrådet Morgan Johansson om alkoholreklam Onsdagen den 5 februari 2003 fastställde marknadsdomstolen tingsrättens dom som i praktiken gör det fritt fram för alkoholreklam i svenska tidningar, även om måttfullhet ska råda. Bland lobbyister och andra- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
alkoholkonsumtionen
Interpellation 2002/03:366 av Pålsson, Chatrine (kd)
den 12 maj Interpellation 2002/03:366 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Morgan Johansson om alkoholkonsumtionen Den svenska alkoholpolitiken har präglats av restriktivitet och försiktighet. Stat, landsting och kommuner har tagit ett ansvar för att hålla nere alkoholkonsumtionen. Detta ansvarstagande har historiskt- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
rökförbud i serveringsmiljöer
Interpellation 2002/03:347 av Qarlsson, Annika (c)
den 9 maj Interpellation 2002/03:347 av Annika Qarlsson c till statsrådet Morgan Johansson om rökförbud i serveringsmiljöer Enligt svensk lag har arbetstagare rätt till rökfri arbetsmiljö. Så beslutade riksdagen 1994. Redan då var man medveten om riskerna med passiv rökning. Trots den lagen så omfattas fortfarande- Inlämnad
- 2003-05-09
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
situationen för svenska vin- och spritproducenter
Interpellation 2002/03:238 av Johansson, Bengt-Anders (m)
den 13 mars Interpellation 2002/03:238 av Bengt-Anders Johansson m till näringsminister Leif Pagrotsky om situationen för svenska vin- och spritproducenter I Sverige finns nu ett antal vinproducenter som uteslutande är småföretag. Det är glädjande att denna typ av produktion börjar få fotfäste också i Sverige. Man- Inlämnad
- 2003-03-13
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
effektivare lagstiftning i kampen mot narkotika
Interpellation 2002/03:405 av Magnusson, Cecilia (m)
den 12 maj Interpellation 2002/03:405 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om effektivare lagstiftning i kampen mot narkotika Den svenska lagstiftningen kring narkotikaklassificering ger problem för rättsväsendets möjligheter att hindra och förebygga ytterligare utbredning av narkotikabruket- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
socialtjänstens ansvar för asylsökande barn
Interpellation 2002/03:243 av Wahlén, Gunilla (v)
den 17 mars Interpellation 2002/03:243 av Gunilla Wahlén v till statsrådet Morgan Johansson om socialtjänstens ansvar för asylsökande barn Det är väl grundad kunskap att barn tar ansvar både för sig själva, sina syskon och sina föräldrar när föräldrarna av någon anledning inte orkar ta sitt föräldraansvar. Barn till- Inlämnad
- 2003-03-17
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
brister i vården av missbrukare
Interpellation 2002/03:215 av Nilsson, Ulf (fp)
den 3 mars Interpellation 2002/03:215 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Morgan Johansson om vården av missbrukare Innehav av narkotika är olagligt i Sverige. Därför är det också möjligt att döma en person för narkotikabrott, och tvångsingripande är försvarligt när en missbrukare är farlig för sig själv och för sin- Inlämnad
- 2003-03-03
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
spelberoende
Interpellation 2002/03:203 av Enochson, Annelie (kd)
den 24 februari Interpellation 2002/03:203 av Annelie Enochson kd till statsrådet Morgan Johansson om spelberoende Alltfler människor blir spelberoende och det är framför allt ungdomar, invandrare och män som drabbas. Det visar sig också att låginkomsttagare spenderar tre gånger så stor andel av sin disponibla inkomst- Inlämnad
- 2003-02-24
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering
Interpellation 2002/03:183 av Könberg, Bo (fp)
den 12 februari Interpellation 2002/03:183 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering Om några dagar är det 27 månader sedan socialutskottet av regeringen begärde en proposition om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård socialtjänst och socialförsäkring,- Inlämnad
- 2003-02-12
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
utrikesfödda och folkhälsan
Interpellation 2002/03:47 av Linna, Elina (v)
den 22 november Interpellation 2002/03:47 av Elina Linna v till statsrådet Morgan Johansson om utrikesfödda och folkhälsan Statens folkhälsoinstitut redovisade under hösten en rapport om folkhälsoläget för utrikesfödda svenskar. Syftet var att ge en bild av invandringen till Sverige från andra världskriget och att- Inlämnad
- 2002-11-22
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
hälsoriskerna med piercing och tatuering
Interpellation 2002/03:45 av Wittgren-Ahl, Siw (s)
den 20 november Interpellation 2002/03:45 av Siw Wittgren-Ahl s till socialminister Lars Engqvist om hälsoriskerna med piercing och tatuering Piercing och tatuering har under de senaste åren blivit allt vanligare, främst bland ungdomar. I dag är det till exempel trendigt bland unga att tatuera sig i ryggslutet. Läkare- Inlämnad
- 2002-11-20
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
barn som brottsoffer
Interpellation 2002/03:10 av Brodén, Anita (fp)
den 10 oktober Interpellation 2002/03:10 av Anita Brodén fp till socialminister Lars Engqvist om barn som brottsoffer Ett stort antal barn i vår närhet växer upp mitt i ett krig Ett familjekrig där barnen gång på gång blir vittne till övergrepp och misshandel av närstående. Man beräknar att 200 000 svenska barn lever- Inlämnad
- 2002-10-10
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
Sprutbytesprogrammen i Malmö och Lund
Motion 2002/03:So272 av Morgan Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So272 av Morgan Johansson m.fl. s Sprutbytesprogrammen i Malmö och Lund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sprutbytesprogrammen i Lund och Malmö. Motivering Sedan år 1987 har narkotikamissbrukare kunnat komma till sjukhusen- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:JuSoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag