Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården
Interpellation 2007/08:604 av Johansson, Morgan (s)
den 18 april Interpellation 2007/08:604 Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården av Morgan Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd I oktober 2005 presenterade den sociala barn- och ungdomsvårdskommittén sitt slutbetänkande, Källan till en chans SOU 2005:81Den socialdemokratiska regeringen hade- Inlämnad
- 2008-04-18
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Utredningen med anledning av Lavalmålet
Interpellation 2007/08:483 av Österberg, Sven-Erik (s)
den 10 mars Interpellation 2007/08:483 Utredningen med anledning av Lavalmålet av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har nyligen utsett den person som ska utreda och lämna förslag till sådana ändringar som behöver vidtas till följd av EG-domstolens förhandsbesked i- Inlämnad
- 2008-03-10
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Presstödet
Interpellation 2007/08:437 av Bernhardsson, Bo (s)
den 25 februari Interpellation 2007/08:437 Presstödet av Bo Bernhardsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Skälet till att presstödet finns är att det ska bidra till journalistisk mångfald och till att olika perspektiv och åsikter kommer till tals. Presstödet har varit och är en viktig ingrediens- Inlämnad
- 2008-02-25
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Sekretessfrågor
Betänkande 2007/08:KU16
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om offentlighet och sekretess. Motionerna gäller översyn av sekretesslagen, åtgärder i syfte att motverka missbruk av offentlighetsprincipen, skyddade personuppgifter, sekretess i samverkansgrupper, för förundersökning och i domstol samt offentlighet för hovstaterna och uppgifter om svenska Stasikontakter.- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 4, 19 minuter
- Beredning
- 2008-02-12
- Justering
- 2008-03-04
- Debatt
- 2008-03-12
- Beslut
- 2008-03-12
Tullverkets omorganisation
Interpellation 2007/08:345 av Österberg, Sven-Erik (s)
den 30 januari Interpellation 2007/08:345 Tullverkets omorganisation av Sven-Erik Österberg s till finansminister Anders Borg m Sedan i våras har Tullverkets verksamhet och organisation varit föremål för en omfattande utredning. Enligt uppgifter som cirkulerat i medierna ska verket spara 500 miljoner kronor fram- Inlämnad
- 2008-01-30
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Författningsfrågor
Betänkande 2007/08:KU14
Riksdagen sade nej till motionsförslag om författningsfrågor från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Flera av motionerna tar upp samma, eller nästan samma, frågor som riksdagen behandlade våren 2007 (bet. 2006/07:KU11) och har därför fått en förenklad behandling. Övriga motionsförslag handlar om statsskicket, valsystemet, utnämningar och förtroendeuppdrag, den svenska förvaltningsmodellen, uppenbarhetsrekvisitet och författningsdomstol samt redovisning av partibidrag.- Behandlade dokument
- 41
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 20, 1 minuter
- Beredning
- 2008-01-15
- Justering
- 2008-02-12
- Debatt
- 2008-02-20
- Beslut
- 2008-02-20
Brottsbekämpning och Tullverket
Interpellation 2007/08:371 av Johansson, Morgan (s)
den 1 februari Interpellation 2007/08:371 Brottsbekämpning och Tullverket av Morgan Johansson s till justitieminister Beatrice Ask m Det förefaller nu som om regeringen förbereder en omfattande neddragning av gränsskyddet. I den interna rapport som Tullverket presenterat, Vision 2012 framgår det att av verkets- Inlämnad
- 2008-02-01
- Besvarare
- Anders Borg (M)
De fortsatta neddragningarna i skånsk sjukvård
Interpellation 2007/08:369 av Johansson, Morgan (s)
den 1 februari Interpellation 2007/08:369 De fortsatta neddragningarna i skånsk sjukvård av Morgan Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd I ett brev strax före jul förra året skrev chefen för akutdivisionen på Universitetssjukhuset i Malmö UMAS till de 2 000 anställda att akutdivisionen nu måste sänka- Inlämnad
- 2008-02-01
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Statsministerns frågestund
Statsministerns- Datum
- 2008-01-31
Europaväg 6
Motion 2007/08:T538 av Inger Jarl Beck m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T538 av Inger Jarl Beck m.fl. s Europaväg 6 s13111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av Europaväg 6 mellan Vellinge och Trelleborg. Motivering Väg E 6 är en av de viktigaste vägarna i det nationella- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Flyktingpolitik och integration
Motion 2007/08:A405 av Leif Jakobsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:A405 av Leif Jakobsson m.fl. s Flyktingpolitik och integration s13076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas skyldighet att ta emot flyktingar och deras anhöriga. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU1 2007/08:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Motion 2007/08:K404 av Berit Andnor m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:K404 av Berit Andnor m.fl. s Utgiftsområde 1 Rikets styrelse s16202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2007/08:KU1 2007/08:KU14
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Polishögskola i Skåne
Motion 2007/08:Ju423 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ju423 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Polishögskola i Skåne s32020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om polishögskola i Skåne. Motivering Idag bedrivs polisutbildning på tre orter i Sverige vid Polishögskolan- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Besöksnäringen och närmarknad i Skåne
Motion 2007/08:N330 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N330 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Besöksnäringen och närmarknad i Skåne s13091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statens insatser bör samordnas för att besöksnäringen ska växa samt att Skåne och Sverige- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2007/08:4 Annonstid i radio och TV
Motion 2007/08:K3 av Berit Andnor m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:K3 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:4 Annonstid i radio och TV s16201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till ändring i radio- och TV-lagen 1996:844Motivering De nuvarande reglerna för annonser i radio och tv utgår inte från vilka- Inlämnad
- 2007-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:KU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av framst. 2007/08:RRS4 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag
Motion 2007/08:K1 av Berit Andnor m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:K1 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av framst. 2007/08:RRS4 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag s16200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återta sitt utförsäljningsbemyndigande gällande Telia- Inlämnad
- 2007-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:KU9 2007/08:NU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Enhetliga system för biogasanvändningen
Motion 2007/08:N345 av Inger Jarl Beck m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N345 av Inger Jarl Beck m.fl. s Enhetliga system för biogasanvändningen s13104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enhetliga system för biogasanvändningen. Motivering Samhället har i idag stora behov av att ersätta- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmarknaden
Motion 2007/08:A397 av Leif Jakobsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:A397 av Leif Jakobsson m.fl. s Arbetsmarknaden s13082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett effektivt arbetsmarknadsprogram i synnerhet riktat till dem som står längst från arbetsmarknaden. Motivering Högkonjunkturen- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastrukturen i Skåne
Motion 2007/08:T524 av Kerstin Engle m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T524 av Kerstin Engle m.fl. s Infrastrukturen i Skåne s13090 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minimikravet att den av riksdagen år 2004 beslutade infrastrukturplanen för Skåne fullföljs. Motivering I Sverige- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Drivmedelsproduktion ur skogsråvara och svartlut
Motion 2007/08:N301 av Morgan Johansson (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N301 av Morgan Johansson s Drivmedelsproduktion ur skogsråvara och svartlut s13060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påskynda genomförandet av Oljekommissionens förslag om produktion av drivmedel ur skogsråvara- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag