Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Verksamheten i Europeiska unionen under 2022
Betänkande 2022/23:UU10
Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att aktivt verka för att skapa enighet inom EU för att lista den statsunderstödda ryska så kallade Wagnergruppen som en terroristgrupp under EU:s terroristsanktioner.
I anslutning till tillkännagivandet lyfter riksdagen även fram att det sannolikt finns behov av att uppgradera EU:s regelverk för terroristlistning så att det bättre kan möta hot från aktörer med statliga kopplingar. Enligt dagens regelverk förutsätter en terroristlistning att en grupp är föremål för en rättslig prövning för terroristbrott. Det måste alltså finnas en pågående eller avslutad rättslig process.
Tillkännagivandet kom i samband med att riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om verksamheten i Europeiska unionen under 2022 med tillhörande motioner, bland annat om sanktioner mot Ryssland. Riksdagen avslog motionerna och la skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 23
- Förslagspunkter
- 19
- Reservationer
- 25
- Anföranden och repliker
- 47, 157 minuter
- Justering
- 2023-06-08
- Bordläggning
- 2023-06-16
- Debatt
- 2023-06-19
- Beslut
- 2023-06-20
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2023-06-15
Strategisk exportkontroll 2022 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Betänkande 2022/23:UU9
Riksdagen beslutade att lägga regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll till handlingarna, vilket innebar att ärendet avslutades.
Sedan 1985 redogör regeringen för sin politik när det gäller svensk export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Skrivelsen innehåller en redovisning av den export av krigsmateriel som förekommit under 2022. Dessutom beskriver regeringen samarbetet inom EU och i andra internationella forum när det gäller strategisk exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Regeringen redogör också för Sveriges donationer av krigsmaterial till Ukraina och för konsekvenserna för exportkontrollen av Sveriges ansökan om Nato-medlemskap.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 20, 90 minuter
- Justering
- 2023-06-01
- Bordläggning
- 2023-06-07
- Debatt
- 2023-06-08
- Beslut
- 2023-06-08
med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition
Motion 2022/23:2388 av Magdalena Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2388 av Magdalena Andersson m.fl. S med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning Det ekonomiska läget Dystra utsikter i Sverige och i omvärlden Omvärlden Sverige Svenska hushåll pressas hårt Höga- Inlämnad
- 2023-05-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2022/23:99 Vårändringsbudget för 2023
Motion 2022/23:2387 av Magdalena Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2387 av Magdalena Andersson m.fl. S med anledning av prop. 2022/23:99 Vårändringsbudget för 2023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till energipolitiskt mål. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt energipolitiskt mål och tillkännager- Inlämnad
- 2023-05-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2022/23:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Sveriges medlemskap i Nato
Betänkande 2022/23:UU16
Riksdagen godkände Sveriges anslutning till Nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, Nato. Statusavtalet reglerar immunitet och privilegier för Nato och vissa personalkategorier. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till lagändringar.
I och med ansökan till Nato krävs ändringar i två lagar. Lagen om operativt militärt stöd och lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagändringarna syftar dels till att underlätta för Sverige att begära stöd av Nato i form av militära styrkor, dels till att ge Nato, de nationella representanterna och den internationella personalen den immunitet och de privilegier som krävs enligt avtalet.
När det gäller beslut om lagen om operativt militärt stöd måste beslutet fattas med minst tre fjärdedels majoritet och mer än hälften av riksdagens ledamöter måste rösta för förslaget. Detta enligt regeringsformen då beslutet handlar om att överlåta myndighetsutövning till en annan stat.
Lagändringarna ska börja gälla den dag som regeringen bestämmer.
- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 122, 386 minuter
- Justering
- 2023-03-16
- Bordläggning
- 2023-03-21
- Debatt
- 2023-03-22
- Beslut
- 2023-03-22
Utrikespolitisk debatt
Den 15 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar- Datum
- 2023-02-15
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Camilla Waltersson Grönvall M Carl-Oskar Bohlin MUtrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2023-02-02
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Betänkande 2022/23:UU1
Cirka 2,1 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet internationell samverkan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.
Mest pengar, drygt 1,3 miljarder, går till avgifter till internationella organisationer. Drygt 183 miljoner går till freds- och säkerhetsfrämjande arbete.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om exempelvis ekonomiska bemyndiganden. Samtidigt sa riksdagen nej till alternativa budgetförslag i motioner.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 13 december 2022. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 28, 113 minuter
- Justering
- 2022-12-08
- Bordläggning
- 2022-12-13
- Debatt
- 2022-12-14
- Beslut
- 2022-12-14
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2022/23:2042 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2042 av Morgan Johansson m.fl. S Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2022/23:UU2 2022/23:UU6 2022/23:UU7
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Förbud mot vinster i välfärden
Motion 2022/23:1564 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:1564 av Niklas Karlsson m.fl. S Förbud mot vinster i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att skattepengar avsedda för välfärd ska gå till välfärd, inte privata vinster, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2022/23:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Vårt Sverige kan bättre
Motion 2022/23:2074 av Magdalena Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2074 av Magdalena Andersson m.fl. S Vårt Sverige kan bättre Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Det ekonomiska läget 2.1 Sverige 2.2 Världen 2.3 Lågkonjunkturen 2.4 Offentliga finanser 2.4.1 Offentliga finanser 2.4.2 Kommunsektorn 2.4.3 Det finanspolitiska- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2022/23:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2022/23:2041 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2041 av Morgan Johansson m.fl. S Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2022/23:UU1 2022/23:UU14 2022/23:UU16 2022/23:UU7 2023/24:UU11
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Förköpslagen
Motion 2022/23:1306 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:1306 av Niklas Karlsson m.fl. S Förköpslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En aktiv kommunal mark- och exploateringspolitik är grundläggande- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:CU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar
Motion 2022/23:803 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:803 av Anna Wallentheim m.fl. S Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En reglerad arbetskraftsinvandring
Motion 2022/23:1335 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:1335 av Joakim Sandell m.fl. S En reglerad arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en reglerad arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att människor söker sig till Sverige för att jobba- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:SfU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag