Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rekrytering av svenska ungdomar till jihadism
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3643 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021 03215 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3643 av Staffan Eklöf SD Rekrytering av svenska ungdomar till jihadism Staffan Eklöf har frågat mig vad jag gör för att förebygga en ökning av radikaliseringen av svenska ungdomar och av resor för att ansluta- Svarsdatum
- 2021-09-22
- Frågeställare
- Staffan Eklöf (SD)
Kriminalitet på bostadsmarknaden
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3642 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2020/21:3642 av Roger Hedlund SD Kriminalitet på bostadsmarknaden Roger Hedlund har frågat mig på vilka sätt jag kommer att tillse att kontrollen ökas och fler möjligheter ges till hyresvärdar och berörda myndigheter att motverka kriminalitet på bostadsmarknaden. Regeringen ser allvarligt på svarthandel med- Svarsdatum
- 2021-09-22
- Frågeställare
- Roger Hedlund (SD)
Tvångstester av asylsökande som vägrar låta sig testas
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3606 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/ 03148 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3606 av Björn Söder SD Tvångstester av asylsökande som vägrar låta sig testas Björn Söder har frågat mig om jag, i likhet med Danmark, tänker verka för att införa en ny lag som ger rätt till tvångstester av asylsökande- Svarsdatum
- 2021-09-22
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Hemsändande av kriminella afghaner
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3574 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/03091 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3574 av Björn Söder SD Hemsändande av kriminella afghaner Björn Söder har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att försöka sända hem kriminella afghaner till Afghanistan, och om inte, varför. Frågan om- Svarsdatum
- 2021-09-22
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Skadestånd till våldtäktsmän
Interpellation 2020/21:889 av Tobias Andersson (SD)
Interpellation 2020/21:889 Skadestånd till våldtäktsmän av Tobias Andersson SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det svenska rättssystemet i allmänhet och straffpåföljderna i synnerhet stämmer inte överens med det allmännas rättsuppfattning. Återkommande uppdagas det hur proportionalitetsprincipen- Inlämnad
- 2021-08-26
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Prioritering av brottsoffer framför kriminella
Interpellation 2020/21:886 av Mikael Strandman (SD)
Interpellation 2020/21:886 Prioritering av brottsoffer framför kriminella av Mikael Strandman SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Justitiekanslern JK beviljade nyligen en dömd gruppvåldtäktsman ett skadestånd på 840 000 kronor från svenska staten. Anledningen är att Högsta domstolen slagit fast- Inlämnad
- 2021-08-26
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Straff för återvändande IS-terrorister
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3609 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/03150 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3609 av Boriana Åberg M Straff för återvändande IS-terrorister Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att misstänkta IS-terrorister inte ska slippa straff. Frågan om ansvarsutkrävande- Svarsdatum
- 2021-09-15
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Krami
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3607 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/03149 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3607 av Hans Hoff S Krami Hans Hoff har frågat mig om jag anser att Kramis verksamhet fyller en viktig funktion, och om ja, om jag tänker ta några initiativ för att verksamheten ska kunna fortsätta att utvecklas.- Svarsdatum
- 2021-09-15
- Frågeställare
- Hans Hoff (S)
Förebyggande av kriminalitet
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3597 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/03136 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3597 av Lotta Olsson M Förebyggande av kriminalitet Lotta Olsson har frågat mig om jag har tagit del av Kriminalvårdens rapport om ADHD som riskfaktor för kriminalitet, och om jag i så fall har för avsikt att vidta- Svarsdatum
- 2021-09-15
- Frågeställare
- Lotta Olsson (M)
Digitaliseringen inom bolagsrätten
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3595 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/03138 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3595 av Mikael Eskilandersson SD Digitaliseringen inom bolagsrätten Mikael Eskilandersson har frågat mig på vilket sätt jag avser att ta fasta på Finansinspektionens remissynpunkter om att möjligheter bör ges till- Svarsdatum
- 2021-09-15
- Frågeställare
- Mikael Eskilandersson (SD)
De fortsatta skjutningarna och sprängningarna i Sverige
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3587 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/03125 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3587 av Björn Söder SD De fortsatta skjutningarna och sprängningarna i Sverige Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med skjutningarna, sprängningarna och annan brottslighet,- Svarsdatum
- 2021-09-15
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Kontroller vid flygplatsen i Kabul
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3543 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
2021-09-13 Ju2021/ 03033 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3543 av Maria Malmer Stenergard M Kontroller vid flygplatsen i Kabul Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka kontroller av identitet och rätt att vistas i Sverige som genomfördes på plats på flygplatsen- Svarsdatum
- 2021-09-13
- Frågeställare
- Maria Malmer Stenergard (M)
Kontroll av evakuerade från Afghanistan
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3540 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
2021-09-13 Ju2021/ 03034 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3540 av Björn Söder SD Kontroll av evakuerade från Afghanistan Björn Söder har frågat mig vilka kontroller som egentligen har gjorts av dem som Sverige nu evakuerar från Afghanistan, samt om jag kommer- Svarsdatum
- 2021-09-13
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Fastställande av identitet
Interpellation 2020/21:862 av Ann-Sofie Alm (M)
Interpellation 2020/21:862 Fastställande av identitet av Ann-Sofie Alm M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den som vill ha uppehållstillstånd och flytta till en anhörig i Sverige ska kontakta den svenska ambassaden i landet där man bor. Migrationsverket i Sverige fattar sedan beslut om uppehållstillstånd.- Inlämnad
- 2021-08-16
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Framförhållningen hos Migrationsverket
Interpellation 2020/21:861 av Ann-Sofie Alm (M)
Interpellation 2020/21:861 Framförhållningen hos Migrationsverket av Ann-Sofie Alm M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Migrationsverket ger inte kommunerna någon som helst framförhållning vid sina beslut om att stänga boenden och flytta människorna som bor däri till annan ort. Detta har pågått i- Inlämnad
- 2021-08-16
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Effekten av farmakologisk behandling av sexualförbrytare
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3523 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/02999 Ju2021/03015 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2020/21:3523 av Marléne Lund Kopparklint M Effekten av farmakologisk behandling av sexualförbrytare och 2020/21:3536 Kriminalvårdens farmakologiska behandlingsmetod för dömda pedofiler Marléne Lund Kopparklint- Svarsdatum
- 2021-09-08
- Frågeställare
- Marléne Lund Kopparklint (M)
Den svenska äganderätten
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3518 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/02971 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3518 av Dennis Dioukarev SD Den svenska äganderätten Dennis Dioukarev har frågat mig vad regeringen gör för att skydda den svenska bolagsstyrningen och äganderätten mot EU-kommissionens förslag. För regeringen- Svarsdatum
- 2021-09-08
- Frågeställare
- Dennis Dioukarev (SD)
Eupols polismission i Afghanistan
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3456 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju202 1 02907 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3456 av Maria Nilsson L Eupols polismission i Afghanistan Maria Nilsson har frågat Ann Linde vad Sverige gör för att bidra till att de tolkar och andra anställda som arbetat inom Eupol-missionen, och som på- Svarsdatum
- 2021-09-08
- Frågeställare
- Maria Nilsson (L)
Afghanska tolkar
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3437 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2020/21:3437 av Björn Söder SD Afghanska tolkar Björn Söder har frågat mig om på vilka omständigheter och fakta jag har baserat mitt uttalande i media om att det skulle kunna röra sig om tusentals, ja kanske tiotusen lokalanställda personer i Afghanistan som ska få hjälp och skydd i Sverige. Det uttalande- Svarsdatum
- 2021-09-08
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Ersättning från Justitiekanslern till livstidsdömd
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3575 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/ 03092 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3575 av Björn Söder SD Ersättning från Justitiekanslern till livstidsdömd Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att se över regelverket kring Justitiekanslerns sätt att agera och,- Svarsdatum
- 2021-09-08
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)