Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen
Betänkande 2000/01:UbU15
Riksdagen beslutade om mål och strategi för utveckling av vuxnas lärande. Statens skolor för vuxna (SSV) får ett utvidgat uppdrag, nämligen att stödja kommunernas användning av distansmetoder i vuxenutbildningen. Skollagen ändras när det gäller svenskundervisning för invandrare (sfi). Sfi ska vända sig till invandrare, oavsett om de är nyinflyttade eller ej, och ska anordnas som kurser (inte nödvändigt som en kurs). I rekryteringssyfte införs en särskild form av studiemedel, som till 100 % är bidrag och en möjlighet att därutöver få ytterligare 22,5 % av ordinarie totalbelopp som bidrag. Målgruppen är personer som är minst 25 år och är arbetslösa, riskerar arbetslöshet eller har funktionshinder. Ett särskilt riktat statsbidrag för kommunal vuxenutbildning införs fr.o.m. 2003. Det ska fr.o.m. 2006 inordnas i det generella bidraget till kommunerna. Ett särskilt riktat bidrag ska under samma tid lämnas till Folkbildningsrådet för kurser inom folkhögskolan. Det ska 2006 inordnas i det generella bidraget till folkbildningen. Skollagens definition av gymnasial vuxenutbildning ändras. Gymnasial vuxenutbildning ska syfta till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.- Behandlade dokument
- 46
- Anföranden och repliker
- 60, 1 minuter
- Beredning
- 2001-04-05
- Justering
- 2001-05-08
- Debatt
- 2001-05-18
narkotikafrågan
Interpellation 2000/01:423 av Johansson, Morgan (s)
den 26 april Interpellation 2000/01:423 av Morgan Johansson s till socialminister Lars Engqvist om narkotikafrågan Narkotika har blivit ett växande problem i Sverige under 1990-talet. Det märks inte minst i ungdomsgenerationen. Det tycks som om både toleransen mot narkotikan och tillgängligheten har ökat. Alltfler- Inlämnad
- 2001-04-26
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
säkerheten för befolkningen i norra Irak
Interpellation 2000/01:373 av Johansson, Morgan (s)
den 6 april Interpellation 2000/01:373 av Morgan Johansson s till utrikesminister Anna Lindh om säkerheten för befolkningen i norra Irak I samband med Gulfkriget 1991 gjorde kurderna i norra Irak, på västmakternas uppmaning, uppror mot Saddam Hussein. Irak slog tillbaka mycket brutalt, och upproret ledde till svåra- Inlämnad
- 2001-04-06
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
plantering av ädellövskog
Skriftlig fråga 2000/01:1030 av Johansson, Morgan (s)
den 5 april Fråga 2000/01:1030 av Morgan Johansson s till statsrådet Ulrica Messing om plantering av ädellövskog Vid stormen den 3 december 1999 stormfälldes ca 4 000 hektar huvudsakligen granskog, framför allt i södra och mellersta Skåne. I regeringens budget som fastställdes av riksdagen under hösten 2000 avsattes- Inlämnad
- 2001-04-06
- Besvarare
- statsrådet Ulrica Messing (S)
Ädellövsplantering i Skåne
Motion 2000/01:MJ314 av Morgan Johansson och Ronny Olander (s)
Motion till riksdagen 2000/01:MJ314 av Johansson, Morgan s Ädellövsplantering i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ädellövskogsplantering i Skåne. Motivering Vid stormen den 3 december 1999 stormfälldes uppskattningsvis 3000-4 000 hektar- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Integration och demokrati
Motion 2000/01:Sf635 av Kent Härstedt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Sf635 av Härstedt, Kent s Integration och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till kommuner i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Motivering Sverige som land befinner sig i en intressant omvandlingsprocess.- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Yttre spår i sydvästra Skåne
Motion 2000/01:T547 av Karin Wegestål m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:T547 av Wegestål, Karin s Yttre spår i sydvästra skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av ett yttre spår i sydvästra Skåne. Motivering En utgångspunkt för Sveriges arbete med trafik- och miljöfrågorna- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Sjö- och åslandskapet vid Romelåsen
Motion 2000/01:MJ828 av Morgan Johansson (s)
Motion till riksdagen 2000/01:MJ828 av Johansson, Morgan s Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av förstärkt skydd för sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen. Motivering Det s.k. sjö- och åslandskapet vid- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Utbyggnad av E 22
Motion 2000/01:T375 av Karin Olsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:T375 av Olsson, Karin s Utbyggnad av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om väg E 22. Motivering Nya tider kräver nya perspektiv. Den framtida utvecklingen i Öresundsregionen, Baltikum och östra Europa skapar nya- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Narkotikan i Öresundsregionen
Motion 2000/01:So496 av Morgan Johansson (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So496 av Johansson, Morgan s Narkotikan i Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en samsyn mellan svenska och danska myndigheter vad gäller åtgärder för att minska narkotikamissbruket i Öresundsregionen.- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Privatiseringen av socialtjänsten
Motion 2000/01:So472 av Morgan Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So472 av Johansson, Morgan s Privatiseringen av socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om myndighetsutövning inom socialtjänsten. Motivering I somras blev det känt att majoriteten i Stockholm vill lägga- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Samhällets trygghetssystem och studenter
Motion 2000/01:Ub731 av Cinnika Beiming m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ub731 av Beiming, Cinnika s Samhällets trygghetssystem och studenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utredande av trygghetsystemens funktionssätt och effekter för Sveriges studenter. Motivering Studenter vid universitet- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ortopedteknik
Motion 2000/01:Ub501 av Morgan Johansson och Tullia von Sydow (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ub501 av Johansson, Morgan s Ortopedteknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den ortopedtekniska vården och Hälsohögskolan i Jönköping. Motivering Ortopedteknik är ett för många människor mycket viktigt område. Ortopedteknisk- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Minoriteter i Turkiet
Motion 2000/01:U648 av Yilmaz Kerimo m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:U648 av Kerimo, Yilmaz s Minoriteter i Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om minoriteter i Turkiet. Motivering Sverige har ett mycket gott anseende i världen som en nation som kämpar mot förtryck och för mänskliga- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Infrastrukturinvesteringar i Skåne
Motion 2000/01:T218 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:T218 av Granlund, Marie s Infrastrukturinvesteringar i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av infrastrukturinvesteringar i Skåne. Motivering Skånes geografiska läge medför att en stor del av Sveriges- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Utveckling av skånsk livsmedelssektor
Motion 2000/01:MJ248 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:MJ248 av Granlund, Marie s Utveckling av skånsk livsmedelssektor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om framtagande av ett framtidsprogram för livsmedelssektorn i Skåne. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- -------2000/01:MJU12 2000/01:MJU15 2001/02:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation