Niclas Malmberg (MP)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Uppsala län
- Titel
- Journalist
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2015-02-18
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2016-11-23 – 2018-09-24
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2014-11-01 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot kulturutskottet 14-. Suppleant civilutskottet 14-15, utbildningsutskottet 14- och konstitutionsutskottet 16-. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 14-.
Föräldrar
Lars Malmberg och Annica Malmberg.
Utbildning
Naturvetenskaplig linje, Högbergsskolan, Ludvika, slutår 89. Organist- och kantorsexamen 89. Fil.mag., Uppsala 94. Journalistexamen, Stockholm 01.
Anställningar
Kantor, Valbo 93-94. Miljöpartiets riksdagskansli 95-01, Kommunalråd, Uppsala 02-10. Redaktör, Uppsala Fria Tidning 12-13.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mångfald och räckvidd (SOU 2006:8). Ledamot, Mediegrundlagskommittén (SOU 2016:58). Ledamot i Presstödsnämnden. Styrelseledamot i Förvaltningsstiftelsen för SR/SVT/UR. Ledamot i den politiska referensgruppen för medieutredning.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Huvudman, Sparbanksstiftelsen Uppland. Ordförande, Miljöpartiet i Uppsala län.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Höjd gräns för när en stiftelse måste ha en kvalificerad revisor
Skriftlig fråga 2017/18:542 av Niclas Malmberg (MP)
Fråga 2017/18:542 Höjd gräns för när en stiftelse måste ha en kvalificerad revisor av Niclas Malmberg MP till Statsrådet Heléne Fritzon S Från och med den 1 november 2010 kan de minsta företagen välja om de vill ha kvalificerade revisorer eller inte. Ett privat aktiebolag måste enbart ha en kvalificerad revisor om det- Inlämnad
- 2017-12-21
- Besvarare
- Statsrådet Heléne Fritzon (S)
Tågstoppen i Knivsta och Märsta
Skriftlig fråga 2016/17:1123 av Niclas Malmberg (MP)
Fråga 2016/17:1123 Tågstoppen i Knivsta och Märsta av Niclas Malmberg MP till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har på ett mycket klokt sätt agerat för att långsiktigt säkerställa nattågstrafiken. Utöver att rädda nattågstrafiken som sådan visar regeringens agerande att den politiska styrningen över SJ fungerar.- Inlämnad
- 2017-03-27
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Konstnärsfond som del av nationell strategi för bildkonsten
Skriftlig fråga 2015/16:876 av Niclas Malmberg (MP)
Fråga 2015/16:876 Konstnärsfond som del av nationell strategi för bildkonsten av Niclas Malmberg MP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den statliga utredningen SOU 1997:106 föreslog att en avgift ska tas ut när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer vidare ett exemplar av ett konstverk- Inlämnad
- 2016-02-26
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Regionalt övertagande av Gamla Uppsala museum
Skriftlig fråga 2014/15:782 av Niclas Malmberg (MP)
Fråga 2014/15:782 Regionalt övertagande av Gamla Uppsala museum av Niclas Malmberg MP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Riksantikvarieämbetet RAÄ är i dagsläget huvudman för Gamla Uppsala museum. Sedan en tid tillbaka har emellertid dialog förts mellan Stiftelsen Upplandsmuseet, på uppdrag av Uppsala- Inlämnad
- 2015-09-10
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Flygets miljökostnader
Skriftlig fråga 2014/15:345 av Niclas Malmberg (MP)
Fråga 2014/15:345 Flygets miljökostnader av Niclas Malmberg MP till Finansminister Magdalena Andersson S Ekonomiska styrmedel är centrala i klimatpolitiken. Att, som i dag, ge hela branscher skattebefrielse är inte att ta ett helhetsgrepp om klimatfrågan. Inte minst måste alla transportslag betala sina miljökostnader- Inlämnad
- 2015-03-25
- Besvarare
- Magdalena Andersson (S)