Nina Lundström (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-11-01 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2016-08-25 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2014-11-17 – 2015-07-03
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ersättare
- 2010-02-03 – 2010-10-04
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2012-09-17 – 2014-10-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-19 – 2015-07-03
- Vice ordförande
- 2012-10-16 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2012-10-15
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-01-01 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-09-08 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2019-11-01 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-12-15
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-11-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2004-03-03 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2019-11-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2006-05-18 – 2006-06-14
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-11-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-10-20 – 2018-09-24
- Extra suppleant
- 2015-03-06 – 2015-07-03
- Suppleant
- 2010-02-09 – 2010-10-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2012-09-27 – 2014-10-03
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2014-09-29
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-09-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-06, 10-15, 16-18 och 19- (ersättare 100203-101004, 141117-150703, statsrådsersättare 140929-141003). Ledamot bostadsutskottet 02-06, finansutskottet 10, utbildningsutskottet 10-12, civilutskottet 12, vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 16-18 och miljö- och jordbruksutskottet 19-. Suppleant näringsutskottet 02-04, utrikesutskottet 04-06, finansutskottet 06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, miljö- och jordbruksutskottet 10-14 och civilutskottet 14-15. Suppleant EU-nämnden 10, extra suppleant 15, suppleant 17-18 och 19-. Ledamot valberedningen 10-14. Suppleant Riksrevisionens styrelse 03-06. Suppleant rådet för ledamotsnära frågor 10-14, riksdagsstyrelsen 12-14 och utrikesnämnden 12-14. Vice gruppledare Folkpartiet liberalerna 12-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En nationell cykelstrategi och nationella mål för cykling
Skriftlig fråga 2015/16:1577 av Nina Lundström (L)
Fråga 2015/16:1577 En nationell cykelstrategi och nationella mål för cykling av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Våren 2015 beslutade riksdagen om tillkännagivanden till regeringen som rör cykelpolitiken. Ett av uppdragen till regeringen innebar att regeringen ska återkomma till riksdagen med en nationell- Inlämnad
- 2016-09-09
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)