Nooshi Dadgostar (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län, plats 84
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Vänsterpartiet
Partiledare
EU-nämnden
Suppleant
Utrikesnämnden
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-03-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-08-19 – 2020-02-29
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2019-08-18
Vänsterpartiet
- Partiledare
- 2020-10-31 –
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-11-27
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-18 –
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Ledamot
- 2020-11-13 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot civilutskottet 14–18 och socialförsäkringsutskottet 18-20. Suppleant konstitutionsutskottet 14–18 och EU-nämnden 18–. Ledamot krigsdelegationen 18– och Utrikesnämnden 20–. Partiledare Vänsterpartiet 20–.
Föräldrar
Ljusdesignern Parviz Dadgostar och sjuksköterskan Mitra Sivand.
Utbildning
Gymnasieskola, Schillerska gymnasiet, Göteborg, slutår 05. Studier på juristprogrammet, Stockholms universitet, 09–15.
Anställningar
Vårdbiträde, Göteborgs kommun 04–06. Förbundskassör, Ung Vänster, Stockholm 06–09.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Rättshjälpsnämnden –16. Ledamot, Gentekniknämnden –16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Botkyrka, 14– och ersättare 10–13. Ersättare, utbildningsnämnden 09–13. Ersättare, samhällsbyggnadsnämnden 15–. Ledamot, AB Alfågeln, Botkyrka 09–13. Ledamot, AB Botkyrkabyggen 09–13. Vice ordförande, dialogforum Tumba-Storvreten 09–13.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundskassör, Ung Vänster 06–09. Vice ordförande, Ung Vänster. Ersättare, partistyrelsen, Vänsterpartiet 14–16 och ledamot 16–20.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2013/14:254 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Motion 2014/15:45 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2014/15:45 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:254 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2013/14:254 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Motivering Idrottsrörelsen är- Inlämnad
- 2014-10-13
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag