Nooshi Dadgostar (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län, plats 84
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Vänsterpartiet
Partiledare
EU-nämnden
Suppleant
Utrikesnämnden
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-03-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-08-19 – 2020-02-29
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2019-08-18
Vänsterpartiet
- Partiledare
- 2020-10-31 –
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-11-27
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-18 –
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Ledamot
- 2020-11-13 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot civilutskottet 14–18 och socialförsäkringsutskottet 18-20. Suppleant konstitutionsutskottet 14–18 och EU-nämnden 18–. Ledamot krigsdelegationen 18– och Utrikesnämnden 20–. Partiledare Vänsterpartiet 20–.
Föräldrar
Ljusdesignern Parviz Dadgostar och sjuksköterskan Mitra Sivand.
Utbildning
Gymnasieskola, Schillerska gymnasiet, Göteborg, slutår 05. Studier på juristprogrammet, Stockholms universitet, 09–15.
Anställningar
Vårdbiträde, Göteborgs kommun 04–06. Förbundskassör, Ung Vänster, Stockholm 06–09.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Rättshjälpsnämnden –16. Ledamot, Gentekniknämnden –16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Botkyrka, 14– och ersättare 10–13. Ersättare, utbildningsnämnden 09–13. Ersättare, samhällsbyggnadsnämnden 15–. Ledamot, AB Alfågeln, Botkyrka 09–13. Ledamot, AB Botkyrkabyggen 09–13. Vice ordförande, dialogforum Tumba-Storvreten 09–13.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundskassör, Ung Vänster 06–09. Vice ordförande, Ung Vänster. Ersättare, partistyrelsen, Vänsterpartiet 14–16 och ledamot 16–20.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Höjning av bostadsstandarden
Interpellation 2016/17:408 av Nooshi Dadgostar (V)
Interpellation 2016/17:408 Höjning av bostadsstandarden av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Peter Eriksson MP I DN den 22 mars säger arkitekten Erik Stenberg att många bostäder som byggs i dag håller mycket låg kvalitet. Eftersom det under lång tid byggts för lite kommer många bolag undan med att få bra betalt för undermåliga- Inlämnad
- 2017-03-28
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Andrahandsuthyrning
Interpellation 2016/17:95 av Nooshi Dadgostar (V)
Interpellation 2016/17:95 Andrahandsuthyrning av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Peter Eriksson MP I december 2015 ställde jag en skriftlig fråga till dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan om vilka åtgärder han avsåg att vidta för att komma till rätta med de höga andrahandshyrorna skriftlig fråga 2015/16:506Redan- Inlämnad
- 2016-10-31
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Så kallade renovräkningar
Interpellation 2016/17:86 av Nooshi Dadgostar (V)
Interpellation 2016/17:86 Så kallade renovräkningar av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Peter Eriksson MP Det privata fastighetsbolaget D. Carnegie är en av Sveriges största ägare av hyreshus i miljonprogramsområden. Bolaget har fram till nyligen bland annat ägt 1 528 hyreslägenheter i Husby i norra Stockholm. Dessa- Inlämnad
- 2016-10-25
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Vinstuttag ur allmännyttan
Interpellation 2015/16:457 av Nooshi Dadgostar (V)
Interpellation 2015/16:457 Vinstuttag ur allmännyttan av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Trots akut bostadsbrist och ökad trångboddhet kunde SVT i veckan visa att flera miljarder kronor har försvunnit ur de kommunala bostadsbolagen de senaste åren. Värst var den förra mandatperiodens Stockholmsmoderater,- Inlämnad
- 2016-03-02
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Ytterligare regelförenklingar för ett ökat bostadsbyggande
Interpellation 2015/16:444 av Ewa Thalén Finné (M)
Interpellation 2015/16:444 Ytterligare regelförenklingar för ett ökat bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Det råder i dag en skriande brist på bostäder, och larmrapporterna om bostadssituationen har på senare tid duggat tätt. En långvarig bostadsbrist har utvecklats till en akut bostadskris- Inlämnad
- 2016-02-29
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare
Interpellation 2015/16:237 av Nooshi Dadgostar (V)
Interpellation 2015/16:237 Hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Det pågår just nu en stadsomvandling i Kiruna och Gällivare kommuner på grund av statens gruvdrift. Detta kommer att få långtgående konsekvenser för många kommuninvånare som kommer- Inlämnad
- 2015-11-30
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Utförsäljningar av allmännyttan
Interpellation 2014/15:692 av Nooshi Dadgostar (V)
Interpellation 2014/15:692 Utförsäljningar av allmännyttan av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Att äga och förvalta bostäder är i dag en av de bästa och säkraste investeringarna som finns. De flesta kommuner äger fastigheter genom sina allmännyttiga bostadsbolag. Dessa gör kommuninvånarna till vinnare- Inlämnad
- 2015-06-08
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Dåliga hyresvärdar
Interpellation 2014/15:529 av Nooshi Dadgostar (V)
Interpellation 2014/15:529 Dåliga hyresvärdar av Nooshi Dadgostar V till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S För ett par månader sedan ställde jag en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Den gällde vad han avsåg att göra för att åtgärda problemet med de hyresvärdar som- Inlämnad
- 2015-04-21
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Höga andrahandshyror
Interpellation 2014/15:259 av Nooshi Dadgostar (V)
Interpellation 2014/15:259 Höga andrahandshyror av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I storstadsregionerna och andra kommuner med inflyttning råder sedan flera år bostadsbrist. Som en konsekvens av bostadsbristen bor fler människor inneboende hos andra eller hyr i andra hand. Den förra regeringen gjorde- Inlämnad
- 2015-02-05
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Ombildning av hyresrätter
Interpellation 2014/15:13 av Nooshi Dadgostar (V)
Interpellation 2014/15:13 Ombildning av hyresrätter av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Mehmet Kaplan MP För varje år som går blir det alltmer ovanligt att unga vuxna har ett eget boende. I dag saknar hela 289 000 unga vuxna en egen bostad. År 1997 hade 62 procent en egen bostad, och 2014 kommer den siffran för första- Inlämnad
- 2014-10-09
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)