Nooshi Dadgostar (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms län, plats 84
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Vänsterpartiet
Partiledare
EU-nämnden
Suppleant
Utrikesnämnden
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-03-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-08-19 – 2020-02-29
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2019-08-18
Vänsterpartiet
- Partiledare
- 2020-10-31 –
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-11-27
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-27
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-18 –
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Ledamot
- 2020-11-13 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot civilutskottet 14–18 och socialförsäkringsutskottet 18-20. Suppleant konstitutionsutskottet 14–18 och EU-nämnden 18–. Ledamot krigsdelegationen 18– och Utrikesnämnden 20–. Partiledare Vänsterpartiet 20–.
Föräldrar
Ljusdesignern Parviz Dadgostar och sjuksköterskan Mitra Sivand.
Utbildning
Gymnasieskola, Schillerska gymnasiet, Göteborg, slutår 05. Studier på juristprogrammet, Stockholms universitet, 09–15.
Anställningar
Vårdbiträde, Göteborgs kommun 04–06. Förbundskassör, Ung Vänster, Stockholm 06–09.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Rättshjälpsnämnden –16. Ledamot, Gentekniknämnden –16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Botkyrka, 14– och ersättare 10–13. Ersättare, utbildningsnämnden 09–13. Ersättare, samhällsbyggnadsnämnden 15–. Ledamot, AB Alfågeln, Botkyrka 09–13. Ledamot, AB Botkyrkabyggen 09–13. Vice ordförande, dialogforum Tumba-Storvreten 09–13.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundskassör, Ung Vänster 06–09. Vice ordförande, Ung Vänster. Ersättare, partistyrelsen, Vänsterpartiet 14–16 och ledamot 16–20.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lönebildning
Motion 2018/19:296 av Ali Esbati m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:296 av Ali Esbati m.fl. V Lönebildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att se över nuvarande modell för lönebildning där den konkurrensutsatta industrin sätter normen för löneökningstakten- Inlämnad
- 2018-11-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Systemfelen i den svenska skolan
Motion 2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. V Systemfelen i den svenska skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolplaceringar i grundskolan bör utgå från upptagningsområden där en elev får en plats på en kommunal skola och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2018-11-09
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2018/19:8 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning
Motion 2018/19:287 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:287 av Nooshi Dadgostar m.fl. V med anledning av skr. 2018/19:8 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma med förslag på hur regelverket- Inlämnad
- 2018-11-08
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skatteflykt och skattebrott
Motion 2018/19:237 av Tony Haddou m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:237 av Tony Haddou m.fl. V Skatteflykt och skattebrott 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att straff utdöms för de som ägnar sig åt skatteflykt eller medhjälp till skatteflykt,- Inlämnad
- 2018-11-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2018/19:FiU22 2018/19:FiU34 2018/19:JuU11 2018/19:SkU14
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Statlig utredning om tolktjänst
Motion 2018/19:186 av Ali Esbati m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:186 av Ali Esbati m.fl. V Statlig utredning om tolktjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en ny utredning om tolktjänst för personer med hörselnedsättning och språkstörning och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-10-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2017/18:284 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar
Motion 2018/19:41 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:41 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:284 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att säkerställa att- Inlämnad
- 2018-10-08
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2017/18:271 Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna
Motion 2018/19:40 av Ulla Andersson m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2018/19:40 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:271 Ändrade regler för FörstaFjärde AP-fonderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gränsvärdena för AP-fondernas ägande i svenska aktiebolag bör höjas och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-10-08
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:FiU14