Nyamko Sabuni (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- PR-konsult.
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2010-10-04 – 2013-01-22
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Liberalerna
- Partiledare
- 2019-06-28 – 2022-04-08
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2006-01-01 – 2006-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2006-12-31
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Integrations- och jämställdhetsminister
- 2007-01-01 – 2010-10-05
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2011-01-01 – 2013-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Upplands-Bro gymnasium, slutår 89. Migrationspolitik, Mälardalens högskola 92-93. Juridisk översiktskurs, Uppsala universitet 95-96. Kurs i projektledarskap, Tyskland 98. Informationsstrategi, Berghs 01.
Anställningar
Projektledare, Afrosvenskarnas riksförbund 95. Projektsamordnare, Folksams sociala råd 95-96. Lärarvikarie, Stockholms kommun 96-99. Kommunikationsrådgivare, Geelmuyden Kiese 99-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, arbetsgruppen kultur i hela landet 96-97 och arbetsgruppen för genomförande av en arvsfondssatsning mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering 00-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting 98-02. Ersättare, kulturnämnden 98-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Folkpartiet i Stockholm. Ledamot, Folkpartiets partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Ansgariegården. Ordförande, Afrosvenskarnas riksförbund 91-. Styrelseledamot, Föreningssparbanken Nordväst 00-01. Partiledare, Liberalerna 19-.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-13. Suppleant näringsutskottet 02-06, socialförsäkringsutskottet 02-06 och EU-nämnden 06. Partiledare Liberalerna 19-. Statsråd, Justitiedepartementet 061006-061231. Statsråd och chef (integrations- och jämställdhetsminister), Integrations- och jämställdhetsdepartementet 070101-101231. Statsråd (jämställdhetsminister, bitr. utbildningsminister), Utbildningsdepartementet 110101-130112.
Föräldrar
Ekonomen Maurice Sabuni och skötaren Mgeni Amri.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Jämställdhet i förskolan
Interpellation 2010/11:424 av Kakabaveh, Amineh (V)
den 20 maj Interpellation 2010/11:424 Jämställdhet i förskolan av Amineh Kakabaveh V till statsrådet Nyamko Sabuni FP För att nå upp till de av regeringen fastställda målet om jämställdhet mellan kvinnor och män måste arbetet med att förändra mönster som leder till motsatsen påbörjas redan i förskolan. Av såväl- Inlämnad
- 2011-05-20
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Jämställdhetsintegrering
Interpellation 2010/11:382 av Ahlberg, Ann-Christin (S)
den 12 maj Interpellation 2010/11:382 Jämställdhetsintegrering av Ann-Christin Ahlberg S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Sverige har varit känt för sitt arbete med jämställdhet och vi har lyckats komma en bit på vägen, även om vi har långt kvar. Det som oroar är att Sverige hamnar allt längre ned i internationella- Inlämnad
- 2011-05-12
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Barnomsorg på oregelbunden arbetstid som en jämställdhetsfråga
Interpellation 2010/11:379 av Andersson, Johan (S)
den 12 maj Interpellation 2010/11:379 Barnomsorg på oregelbunden arbetstid som en jämställdhetsfråga av Johan Andersson S till statsrådet Nyamko Sabuni FP I en nyligen publicerad undersökning av fackförbundet Kommunal visas att 30 procent av deras medlemmar som har förskolebarn väljer att inte arbeta heltid på- Inlämnad
- 2011-05-12
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Barnskötare som ett framtidsyrke
Interpellation 2010/11:372 av Ahlberg, Ann-Christin (S)
den 12 maj Interpellation 2010/11:372 Barnskötare som ett framtidsyrke av Ann-Christin Ahlberg S till statsrådet Nyamko Sabuni FP I den nya skollagen stärks och konkretiseras arbetslagets ställning och för första gången nämns barnskötarna som en självklar yrkesgrupp i förskolan. Under många år har barnskötare fått- Inlämnad
- 2011-05-12
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Barnomsorg
Interpellation 2010/11:256 av Brink, Josefin (V)
den 4 mars Interpellation 2010/11:256 Barnomsorg av Josefin Brink V till statsrådet Nyamko Sabuni FP Alltför många barn i Sverige växer upp i fattigdom. I Rädda Barnens senaste rapport analyseras siffror från 2008, och de visar en oroväckande trend: fler barn levde i fattigdom än året innan. De barn som löper klart- Inlämnad
- 2011-03-04
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Gävleborgs yrkeshögskoleutbildningar
Interpellation 2010/11:183 av Lindestam, Åsa (S)
den 3 februari Interpellation 2010/11:183 Gävleborgs yrkeshögskoleutbildningar av Åsa Lindestam S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Gävleborgs län är ett län med relativt låg utbildningsbakgrund. I länet finns en högskola och också många lokala studiecentrum. Över tid har de haft stor betydelse för den regionala- Inlämnad
- 2011-02-03
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Utvärderingen av regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor med mera
Interpellation 2010/11:143 av Olsson, Lena (V)
den 28 december Interpellation 2010/11:143 Utvärderingen av regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor med mera av Lena Olsson V till statsrådet Nyamko Sabuni FP Brottsförebyggande rådet Brå presenterade nyligen en utvärdering av regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och- Inlämnad
- 2010-12-28
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Användandet av överskottet av de svenska utsläppsrätterna
Interpellation 2010/11:127 av Ernkrans, Matilda (S)
den 17 december Interpellation 2010/11:127 Användandet av överskottet av de svenska utsläppsrätterna av Matilda Ernkrans S till miljöminister Andreas Carlgren C Sverige minskar sina utsläpp i god takt. Genom de klimatåtgärder som initierades av tidigare socialdemokratiska regeringar och som därefter har genomförts- Inlämnad
- 2010-12-17
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Vårdnadsbidrag i stället för förskola
Interpellation 2010/11:126 av Palm, Veronica (S)
den 17 december Interpellation 2010/11:126 Vårdnadsbidrag i stället för förskola av Veronica Palm S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Jag har blivit kontaktad av föräldrar som upprörs över att de inte får förskoleplats inom den tid förskolegarantin stipulerar. Dessutom berättar de att de av kommunen erbjuds vårdnadsbidrag- Inlämnad
- 2010-12-17
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Regeringens arbete med jämställdhetsfrågor
Interpellation 2010/11:59 av Ahlberg, Ann-Christin (S)
den 16 november Interpellation 2010/11:59 Regeringens arbete med jämställdhetsfrågor av Ann-Christin Ahlberg S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Ansvaret för regeringens jämställdhetspolitik vilar organisatoriskt på Jämställdhets- och integrationsdepartementet som för år 2011 disponerar 240 miljoner. Ansvarigt statsråd- Inlämnad
- 2010-11-16
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)