Nyamko Sabuni (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- PR-konsult.
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2010-10-04 – 2013-01-22
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Liberalerna
- Partiledare
- 2019-06-28 – 2022-04-08
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2006-01-01 – 2006-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2006-12-31
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Integrations- och jämställdhetsminister
- 2007-01-01 – 2010-10-05
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2011-01-01 – 2013-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Upplands-Bro gymnasium, slutår 89. Migrationspolitik, Mälardalens högskola 92-93. Juridisk översiktskurs, Uppsala universitet 95-96. Kurs i projektledarskap, Tyskland 98. Informationsstrategi, Berghs 01.
Anställningar
Projektledare, Afrosvenskarnas riksförbund 95. Projektsamordnare, Folksams sociala råd 95-96. Lärarvikarie, Stockholms kommun 96-99. Kommunikationsrådgivare, Geelmuyden Kiese 99-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, arbetsgruppen kultur i hela landet 96-97 och arbetsgruppen för genomförande av en arvsfondssatsning mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering 00-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting 98-02. Ersättare, kulturnämnden 98-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Folkpartiet i Stockholm. Ledamot, Folkpartiets partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Ansgariegården. Ordförande, Afrosvenskarnas riksförbund 91-. Styrelseledamot, Föreningssparbanken Nordväst 00-01. Partiledare, Liberalerna 19-.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-13. Suppleant näringsutskottet 02-06, socialförsäkringsutskottet 02-06 och EU-nämnden 06. Partiledare Liberalerna 19-. Statsråd, Justitiedepartementet 061006-061231. Statsråd och chef (integrations- och jämställdhetsminister), Integrations- och jämställdhetsdepartementet 070101-101231. Statsråd (jämställdhetsminister, bitr. utbildningsminister), Utbildningsdepartementet 110101-130112.
Föräldrar
Ekonomen Maurice Sabuni och skötaren Mgeni Amri.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2003/04:120 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande
Motion 2003/04:N23 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:N23 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:120 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillser att det i framtida avtal för svenskspråkiga kanaler i det markbundna digital-TV-nätet inkluderas ett förbud- Inlämnad
- 2004-06-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ett stärkt Green Cargo AB för hållbaratransportlösningar
Betänkande 2003/04:NU15
Riksdagen sade ja till regeringens förslag om åtgärder i Green Cargo för att utveckla företaget till ett lönsamt och framgångsrikt logistikföretag. Riksdagen bemyndigade regeringen att kunna vidta ett antal åtgärder. Till exempel att regeringen under 2004 och 2005 får avyttra hela eller delar av aktieinnehavet i Green Cargo, att regeringen får förvärva aktier eller andra former av andelar i det företag som förvärvar Green Cargo eller att regeringen får tillskjuta kapital till Green Cargo.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 32, 1 minuter
- Justering
- 2004-05-28
- Debatt
- 2004-06-18
- Beslut
- 2004-06-19
folkomröstningen om kärnkraften
Interpellation 2003/04:537 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 21 maj Interpellation 2003/04:537 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Pär Nuder om folkomröstningen om kärnkraften Folkomröstningen om kärnkraft hölls den 23 mars 1980, det vill säga för mer än 24 år sedan. De som i dag är yngre än 42 år eller har invandrat till Sverige sedan dess hade inte rätt att rösta i folkomröstningen.- Inlämnad
- 2004-05-21
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
med anledning av prop. 2003/04:127 Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar
Motion 2003/04:N18 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:N18 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:127 Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens begäran om att tillskjuta kapital till Green Cargo AB. Riksdagen avslår regeringens begäran om att få förvärva- Inlämnad
- 2004-05-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2003/04:NU15
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling
Motion 2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre fokus i politiken för ett hållbart samhälle och tillsättandet av- Inlämnad
- 2004-05-07
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2004/05:BoU5 2004/05:LU8 2004/05:MJU3 2004/05:NU3
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
folkmordet i Sudan
Skriftlig fråga 2003/04:1089 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 20 april Fråga 2003/04:1089 av Nyamko Sabuni fp till utrikesminister Laila Freivalds om folkmordet i Sudan I en rapport som publicerades den 2 april presenterar den amerikanska människorättsorganisationen Human Rights Watch en rad allvarliga iakttagelser om läget för mänskliga rättigheter i Darfur-regionen i västra- Inlämnad
- 2004-04-20
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget
Motion 2003/04:Sf39 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Sf39 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de föreslagna- Inlämnad
- 2004-03-29
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2003/04:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration
Motion 2003/04:Sf36 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Sf36 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 3.1 Inledning 2 3.2 AMS är en dålig förebild 2 3.3 En bredare- Inlämnad
- 2004-03-25
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2003/04:SfU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
småföretagen och jobben
Interpellation 2003/04:338 av Larsson, Maria (kd)
den 10 mars Interpellation 2003/04:338 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om småföretagen och jobben Var femte småföretagare som planerar att dra sig tillbaka de närmaste åren tänker lägga ned sitt företag. Det visar statistik från Nutek som publicerades den 18 februari. Nutek har räknat ut att- Inlämnad
- 2004-03-10
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m.
Motion 2003/04:Sf30 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Sf30 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett ersättningssystem för asylsökande som är kopplat- Inlämnad
- 2004-02-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden
Motion 2003/04:Sf24 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Sf24 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att möjligheten till s.k. nya ansökningar i asylärenden skall avskaffas från den 1 januari 2005, samtidigt med att en ny instans-- Inlämnad
- 2004-02-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2003/04:37 Migration och asylpolitik
Motion 2003/04:Sf6 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Sf6 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:37 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens aviserade förslag om dokumentlöshet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2003-12-11
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2003/04:SfU11 2003/04:SfU12 2004/05:SfU2 2004/05:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m.
Motion 2003/04:Sf12 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Sf12 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en skärpning av straffet för- Inlämnad
- 2003-12-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Betänkande 2003/04:NU3
Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 1,7 miljarder kronor i anslag på energiområdet under 2004. De största anslagen går till energiforskning (445 miljoner kronor), kostnader för avvecklingen av en reaktor i Barsebäck (315 miljoner kronor) och till introduktion av ny energiteknik (230 miljoner kronor). Riksdagen godkände dels en investerings- och finansieringsplan för Affärsverket svenska kraftnät, dels fortsatt stöd till elektrifiering av vissa fastigheter på landsbygden.- Behandlade dokument
- 44
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 29, 1 minuter
- Justering
- 2003-11-25
- Debatt
- 2003-12-10
- Beslut
- 2003-12-10
datorrelaterade patent
Skriftlig fråga 2003/04:393 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 3 december Fråga 2003/04:393 av Nyamko Sabuni fp till justitieminister Thomas Bodström om datorrelaterade patent Osäkerheten om vilka regler som gäller för datorrelaterade patent har aldrig varit större. Orsaken är att EU-parlamentet för någon månad sedan beslutade om en rad delvis motsägelsefulla ändringar i kommissionens- Inlämnad
- 2003-12-03
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
med anledning av prop. 2003/04:42 Torv och elcertifikat
Motion 2003/04:N10 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:N10 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:42 Torv och elcertifikat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att torv skall bli ett certifikatberättigande bränsle när den används för elproduktion i kraftvärmeverk. Motivering Systemet med s.k. gröna- Inlämnad
- 2003-12-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Granskning av Systembolaget AB och alkoholbranschen (väckt enligt 3 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
Motion 2003/04:N5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:N5 av Lars Leijonborg m.fl. fp Granskning av Systembolaget AB och alkoholbranschen väckt enligt 3 kap. 15 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om tillsättande- Inlämnad
- 2003-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagande för tillväxt
Motion 2003/04:N411 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:N411 av Eva Flyborg m.fl. fp Företagande för tillväxt 1 Sammanfattning Det är företagandet som bär upp välfärden. Utan företag skulle vi inte ha råd med sjukvård, äldreomsorg och skolor. Framgångsrika företag kräver också drivkraftiga entreprenörer människor som står bakom företagen. Det- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2003/04:NU1 2003/04:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Stockholm - stad och region i världen
Motion 2003/04:N410 av Martin Andreasson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:N410 av Martin Andreasson m.fl. fp Stockholm stad och region i världen Sammanfattning Stockholmsregionen Sveriges tillväxtmotor har drabbats av tvärstopp. För att få motorn att åter börja arbeta, till gagn för hela landet, krävs förändring på en rad områden: Låt Stockholmsregionen få gå- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- 2003/04:NU9
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): 34 avslag