Nyamko Sabuni (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- PR-konsult.
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2010-10-04 – 2013-01-22
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Liberalerna
- Partiledare
- 2019-06-28 – 2022-04-08
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2006-01-01 – 2006-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2006-12-31
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Integrations- och jämställdhetsminister
- 2007-01-01 – 2010-10-05
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2011-01-01 – 2013-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Upplands-Bro gymnasium, slutår 89. Migrationspolitik, Mälardalens högskola 92-93. Juridisk översiktskurs, Uppsala universitet 95-96. Kurs i projektledarskap, Tyskland 98. Informationsstrategi, Berghs 01.
Anställningar
Projektledare, Afrosvenskarnas riksförbund 95. Projektsamordnare, Folksams sociala råd 95-96. Lärarvikarie, Stockholms kommun 96-99. Kommunikationsrådgivare, Geelmuyden Kiese 99-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, arbetsgruppen kultur i hela landet 96-97 och arbetsgruppen för genomförande av en arvsfondssatsning mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering 00-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting 98-02. Ersättare, kulturnämnden 98-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Folkpartiet i Stockholm. Ledamot, Folkpartiets partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Ansgariegården. Ordförande, Afrosvenskarnas riksförbund 91-. Styrelseledamot, Föreningssparbanken Nordväst 00-01. Partiledare, Liberalerna 19-.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-13. Suppleant näringsutskottet 02-06, socialförsäkringsutskottet 02-06 och EU-nämnden 06. Partiledare Liberalerna 19-. Statsråd, Justitiedepartementet 061006-061231. Statsråd och chef (integrations- och jämställdhetsminister), Integrations- och jämställdhetsdepartementet 070101-101231. Statsråd (jämställdhetsminister, bitr. utbildningsminister), Utbildningsdepartementet 110101-130112.
Föräldrar
Ekonomen Maurice Sabuni och skötaren Mgeni Amri.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Annie Lööf C Barn- och äldreminister Maria Larsson KD Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni FP Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M- Datum
- 2012-12-13
Den ojämlika vuxenutbildningen
Interpellation 2012/13:72 av Svantorp, Gunilla (S)
den 26 oktober Interpellation 2012/13:72 Den ojämlika vuxenutbildningen av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Alldeles nyss kunde vi i Lärarnas tidnings nätupplaga den 25 oktober 2012 läsa ett reportage om hur mycket Sveriges olika kommuner lägger på vuxenutbildning, och dag efter dag nås vi av- Inlämnad
- 2012-10-26
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Kvinnor med funktionshinder
Interpellation 2012/13:71 av Nilsson, Kerstin (S)
den 26 oktober Interpellation 2012/13:71 Kvinnor med funktionshinder av Kerstin Nilsson S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Rapporter och undersökningar visar att ett flertal myndigheter, stat, landsting och kommun bemöter och bedömer kvinnor och män på olika sätt. De som i detta sammanhang anses mest missgynnade- Inlämnad
- 2012-10-26
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)