Nyamko Sabuni (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- PR-konsult.
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2010-10-04 – 2013-01-22
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Liberalerna
- Partiledare
- 2019-06-28 – 2022-04-08
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2006-01-01 – 2006-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2006-12-31
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Integrations- och jämställdhetsminister
- 2007-01-01 – 2010-10-05
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2011-01-01 – 2013-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Upplands-Bro gymnasium, slutår 89. Migrationspolitik, Mälardalens högskola 92-93. Juridisk översiktskurs, Uppsala universitet 95-96. Kurs i projektledarskap, Tyskland 98. Informationsstrategi, Berghs 01.
Anställningar
Projektledare, Afrosvenskarnas riksförbund 95. Projektsamordnare, Folksams sociala råd 95-96. Lärarvikarie, Stockholms kommun 96-99. Kommunikationsrådgivare, Geelmuyden Kiese 99-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, arbetsgruppen kultur i hela landet 96-97 och arbetsgruppen för genomförande av en arvsfondssatsning mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering 00-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting 98-02. Ersättare, kulturnämnden 98-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Folkpartiet i Stockholm. Ledamot, Folkpartiets partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Ansgariegården. Ordförande, Afrosvenskarnas riksförbund 91-. Styrelseledamot, Föreningssparbanken Nordväst 00-01. Partiledare, Liberalerna 19-.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-13. Suppleant näringsutskottet 02-06, socialförsäkringsutskottet 02-06 och EU-nämnden 06. Partiledare Liberalerna 19-. Statsråd, Justitiedepartementet 061006-061231. Statsråd och chef (integrations- och jämställdhetsminister), Integrations- och jämställdhetsdepartementet 070101-101231. Statsråd (jämställdhetsminister, bitr. utbildningsminister), Utbildningsdepartementet 110101-130112.
Föräldrar
Ekonomen Maurice Sabuni och skötaren Mgeni Amri.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Annie Lööf C Barn- och äldreminister Maria Larsson KD Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni FP Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M- Datum
- 2012-12-13
Den ojämlika vuxenutbildningen
Interpellation 2012/13:72 av Svantorp, Gunilla (S)
den 26 oktober Interpellation 2012/13:72 Den ojämlika vuxenutbildningen av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Alldeles nyss kunde vi i Lärarnas tidnings nätupplaga den 25 oktober 2012 läsa ett reportage om hur mycket Sveriges olika kommuner lägger på vuxenutbildning, och dag efter dag nås vi av- Inlämnad
- 2012-10-26
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Kvinnor med funktionshinder
Interpellation 2012/13:71 av Nilsson, Kerstin (S)
den 26 oktober Interpellation 2012/13:71 Kvinnor med funktionshinder av Kerstin Nilsson S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Rapporter och undersökningar visar att ett flertal myndigheter, stat, landsting och kommun bemöter och bedömer kvinnor och män på olika sätt. De som i detta sammanhang anses mest missgynnade- Inlämnad
- 2012-10-26
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Miogruppens arbete
Skriftlig fråga 2002/03:1110 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 12 juni Fråga 2002/03:1110 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Berit Andnor om Miogruppens arbete Barnmisshandel är en utbredd företeelse i vårt samhälle. Och trots ökad uppmärksamhet inom sjukvården och i medierna är det sannolikt att många fall av barnmisshandel förblir oupptäckta med svåra följer för barn och- Inlämnad
- 2003-06-12
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande
Motion 2002/03:N23 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:N23 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en systematisk försäljning av de statligt ägda företagen. Riksdagen- Inlämnad
- 2003-06-12
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:NU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB
Motion 2002/03:N15 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:N15 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:86. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om felaktigheter- Inlämnad
- 2003-05-09
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2002/03:NU13
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Statliga företag
Betänkande 2002/03:NU9
Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för företag med statligt ägande. Motioner om statliga företag avslogs. Motionerna handlar om ägandet av de statliga företagen, ägarutövningen och könsfördelningen i styrelserna för de statliga företagen.- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 23, 78 minuter
- Justering
- 2003-04-08
- Debatt
- 2003-05-08
- Beslut
- 2003-05-08
osteoporos
Interpellation 2002/03:323 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 6 maj Interpellation 2002/03:323 av Nyamko Sabuni fp till socialminister Lars Engqvist om osteoporos Det finns ett könsperspektiv i så gott som all sjuk- och hälsovård. Kvinnor har delvis andra sjukdomar än män. Symtomen är annorlunda, så även behandlingarna. Vården och omsorgen är sämre för kvinnor än för män.- Inlämnad
- 2003-05-06
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition
Motion 2002/03:Fi20 av Nyamko Sabuni (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:Fi20 av Nyamko Sabuni fp med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att folkbildningsorganisationer bör engageras i det arbete som finansieras inom anslag- Inlämnad
- 2003-05-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition
Motion 2002/03:Fi19 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:Fi19 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 8 2 Förslag till riksdagsbeslut 9 3 Motivering 9 3.1 Förändrat mål för minskning av långvarig ohälsa 11 3.2 Ett hot mot hela välfärdssystemet 12- Inlämnad
- 2003-05-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2002/03:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m.
Motion 2002/03:T13 av Erling Bager m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:T13 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om lokalisering av det europeiska kommunikationskontoret ECORiksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2003-04-11
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2002/03:TU6
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
jämställdhet i vården
Interpellation 2002/03:279 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 10 april Interpellation 2002/03:279 av Nyamko Sabuni fp till vice statsminister Margareta Winberg om jämställdhet i vården Det finns ett könsperspektiv i så gott som all sjuk- och hälsovård. Kvinnor har delvis andra sjukdomar än män. Symtomen är annorlunda, så även behandlingarna. Vården och omsorgen är sämre för- Inlämnad
- 2003-04-10
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
med anledning av prop. 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning
Motion 2002/03:So50 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:So50 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om lag om ändring i lagen om allmän försäkring enligt bilaga 1. Riksdagen beslutar om lag om- Inlämnad
- 2003-04-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2002/03:89 Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet
Motion 2002/03:Sf13 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:Sf13 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:89 Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om nytt mål för minskning av det sammanlagda antalet- Inlämnad
- 2003-04-04
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2002/03:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor
Motion 2002/03:N11 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:N11 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppta förhandlingar om att Barsebäck 1 skall återstartas. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2003-04-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2002/03:NU11
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
ungdomar och det parlamentariska arbetet
Skriftlig fråga 2002/03:734 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 28 mars Fråga 2002/03:734 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Mona Sahlin om ungdomar och det parlamentariska arbetet Det är viktigt att intressera ungdomar för demokratin så att fler röstar. Regeringen borde försöka få fler ungdomar att ta del av det offentliga livets arbete så att ungdomar får se den levande- Inlämnad
- 2003-03-28
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
utrikespolitisk debatt
utrikespolitisk- Datum
- 2003-02-12
med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor
Motion 2002/03:N8 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:N8 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:40. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering- Inlämnad
- 2003-02-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:NU6
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2002/03:28 Migration och asylpolitik
Motion 2002/03:Sf5 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:Sf5 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:28 Migration och asylpolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 8 2 Förslag till riksdagsbeslut 9 3 Inledning 9 4 Humana förslag försenas 10 5 Vidarebosättning s.k. kvotflyktingar 11 6 Människosmuggling och offer för- Inlämnad
- 2003-02-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2002/03:SfU8
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
reformering av regeringsformen
Interpellation 2002/03:78 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 4 december Interpellation 2002/03:78 av Nyamko Sabuni fp till justitieminister Thomas Bodström om reformering av regeringsformen Enligt regeringsformen 6 kap. 9 får endast den som varit svensk medborgare i minst tio år bli statsråd. Därmed har inte alla medborgare i Sverige fullt ut samma rättigheter. I dag finns- Inlämnad
- 2002-12-04
- Besvarare
- Pär Nuder (S)