Nyamko Sabuni (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- PR-konsult.
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2010-10-04 – 2013-01-22
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Liberalerna
- Partiledare
- 2019-06-28 – 2022-04-08
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2006-01-01 – 2006-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2006-12-31
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Integrations- och jämställdhetsminister
- 2007-01-01 – 2010-10-05
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2011-01-01 – 2013-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Upplands-Bro gymnasium, slutår 89. Migrationspolitik, Mälardalens högskola 92-93. Juridisk översiktskurs, Uppsala universitet 95-96. Kurs i projektledarskap, Tyskland 98. Informationsstrategi, Berghs 01.
Anställningar
Projektledare, Afrosvenskarnas riksförbund 95. Projektsamordnare, Folksams sociala råd 95-96. Lärarvikarie, Stockholms kommun 96-99. Kommunikationsrådgivare, Geelmuyden Kiese 99-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, arbetsgruppen kultur i hela landet 96-97 och arbetsgruppen för genomförande av en arvsfondssatsning mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering 00-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting 98-02. Ersättare, kulturnämnden 98-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Folkpartiet i Stockholm. Ledamot, Folkpartiets partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Ansgariegården. Ordförande, Afrosvenskarnas riksförbund 91-. Styrelseledamot, Föreningssparbanken Nordväst 00-01. Partiledare, Liberalerna 19-.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-13. Suppleant näringsutskottet 02-06, socialförsäkringsutskottet 02-06 och EU-nämnden 06. Partiledare Liberalerna 19-. Statsråd, Justitiedepartementet 061006-061231. Statsråd och chef (integrations- och jämställdhetsminister), Integrations- och jämställdhetsdepartementet 070101-101231. Statsråd (jämställdhetsminister, bitr. utbildningsminister), Utbildningsdepartementet 110101-130112.
Föräldrar
Ekonomen Maurice Sabuni och skötaren Mgeni Amri.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
att påverka lönebildningen utomlands
Skriftlig fråga 2004/05:2079 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 2 augusti Fråga 2004/05:2079 av Nyamko Sabuni fp till utrikesminister Laila Freivalds om att påverka lönebildningen utomlands De senaste dagarna har det stått en hel del i tidningarna om de löne- och anställningsvillkor som gäller för lokalt anställda på svenska ambassader. Ambassaderna anklagas nu bland annat- Inlämnad
- 2005-08-02
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
Sveriges beredskap vid pandemier
Skriftlig fråga 2004/05:940 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 11 februari Fråga 2004/05:940 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Morgan Johansson om Sveriges beredskap vid pandemier Vi har under den gångna månaden påmints om hur sårbart vårt land är. Sverige har drabbats av katastrofer av en omfattning vi inte är vana vid. Det finns all anledning att fråga oss vilken roll- Inlämnad
- 2005-02-11
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
Sveriges antivirala mediciner
Skriftlig fråga 2004/05:939 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 11 februari Fråga 2004/05:939 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Morgan Johansson om Sveriges antivirala mediciner Vi har under den gångna månaden påmints om hur sårbart vårt land är. Sverige har drabbats av katastrofer av en omfattning vi inte är vana vid. Det finns all anledning att fråga oss vilken roll den- Inlämnad
- 2005-02-11
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
beredskap mot epidemier
Skriftlig fråga 2004/05:938 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 11 februari Fråga 2004/05:938 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Morgan Johansson om beredskap mot epidemier Vi har under den gångna månaden påmints om hur sårbart vårt land är. Sverige har drabbats av katastrofer av en omfattning vi inte är vana vid. Det finns all anledning att fråga oss vilken roll den svenska- Inlämnad
- 2005-02-11
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
FN-truppernas uppträdande i Kongo
Skriftlig fråga 2004/05:641 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 20 december Fråga 2004/05:641 av Nyamko Sabuni fp till utrikesminister Laila Freivalds om FN-truppernas uppträdande i Kongo Sverige har bidragit och bidrar fortfarande till FN:s fredsbevarande trupper i flera oroshärdar i världen. En av dem är Demokratiska republiken Kongo. För några månader sedan offentliggjordes- Inlämnad
- 2004-12-20
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)