Nyamko Sabuni (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- PR-konsult.
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2010-10-04 – 2013-01-22
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Liberalerna
- Partiledare
- 2019-06-28 – 2022-04-08
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2006-01-01 – 2006-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2006-12-31
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Integrations- och jämställdhetsminister
- 2007-01-01 – 2010-10-05
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2011-01-01 – 2013-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Upplands-Bro gymnasium, slutår 89. Migrationspolitik, Mälardalens högskola 92-93. Juridisk översiktskurs, Uppsala universitet 95-96. Kurs i projektledarskap, Tyskland 98. Informationsstrategi, Berghs 01.
Anställningar
Projektledare, Afrosvenskarnas riksförbund 95. Projektsamordnare, Folksams sociala råd 95-96. Lärarvikarie, Stockholms kommun 96-99. Kommunikationsrådgivare, Geelmuyden Kiese 99-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, arbetsgruppen kultur i hela landet 96-97 och arbetsgruppen för genomförande av en arvsfondssatsning mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering 00-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting 98-02. Ersättare, kulturnämnden 98-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Folkpartiet i Stockholm. Ledamot, Folkpartiets partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Ansgariegården. Ordförande, Afrosvenskarnas riksförbund 91-. Styrelseledamot, Föreningssparbanken Nordväst 00-01. Partiledare, Liberalerna 19-.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-13. Suppleant näringsutskottet 02-06, socialförsäkringsutskottet 02-06 och EU-nämnden 06. Partiledare Liberalerna 19-. Statsråd, Justitiedepartementet 061006-061231. Statsråd och chef (integrations- och jämställdhetsminister), Integrations- och jämställdhetsdepartementet 070101-101231. Statsråd (jämställdhetsminister, bitr. utbildningsminister), Utbildningsdepartementet 110101-130112.
Föräldrar
Ekonomen Maurice Sabuni och skötaren Mgeni Amri.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Annie Lööf C Barn- och äldreminister Maria Larsson KD Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni FP Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M- Datum
- 2012-12-13
Den ojämlika vuxenutbildningen
Interpellation 2012/13:72 av Svantorp, Gunilla (S)
den 26 oktober Interpellation 2012/13:72 Den ojämlika vuxenutbildningen av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Alldeles nyss kunde vi i Lärarnas tidnings nätupplaga den 25 oktober 2012 läsa ett reportage om hur mycket Sveriges olika kommuner lägger på vuxenutbildning, och dag efter dag nås vi av- Inlämnad
- 2012-10-26
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Kvinnor med funktionshinder
Interpellation 2012/13:71 av Nilsson, Kerstin (S)
den 26 oktober Interpellation 2012/13:71 Kvinnor med funktionshinder av Kerstin Nilsson S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Rapporter och undersökningar visar att ett flertal myndigheter, stat, landsting och kommun bemöter och bedömer kvinnor och män på olika sätt. De som i detta sammanhang anses mest missgynnade- Inlämnad
- 2012-10-26
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
att påverka lönebildningen utomlands
Skriftlig fråga 2004/05:2079 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 2 augusti Fråga 2004/05:2079 av Nyamko Sabuni fp till utrikesminister Laila Freivalds om att påverka lönebildningen utomlands De senaste dagarna har det stått en hel del i tidningarna om de löne- och anställningsvillkor som gäller för lokalt anställda på svenska ambassader. Ambassaderna anklagas nu bland annat- Inlämnad
- 2005-08-02
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande
Motion 2004/05:N24 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:N24 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statligt ägda företag snedvrider konkurrensen på marknaden. Riksdagen- Inlämnad
- 2005-06-15
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Transparensdirektivet och vissa övriga konkurrenspolitiska frågor
Betänkande 2004/05:NU16
Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på hur man ska komma till rätta med konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor. Regeringen bör lämna sina förslag i tid för att riksdagen ska kunna behandla dem under riksmötet 2005/06. Regeringen bör också ta hänsyn till Konkurrensverkets förslag på området. Riksdagen sa även ja till regeringens förslag att genomföra EU:s transparensdirektiv i svensk lag. Direktivets syfte är att underlätta EG-kommissionens granskning av att företag inte får sådana stöd från det allmänna eller andra fördelar av ett medlemsland som strider mot EG:s konkurrensregler för företag och stater. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2005.- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 18, 64 minuter
- Beredning
- 2005-05-17
- Justering
- 2005-05-31
- Debatt
- 2005-06-14
- Beslut
- 2005-06-15
Vissa handelspolitiska frågor inom WTO och EU
Betänkande 2004/05:NU11
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om olika handelspolitiska frågor inom WTO och EU.- Behandlade dokument
- 25
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 20, 38 minuter
- Justering
- 2005-04-05
- Debatt
- 2005-04-20
- Beslut
- 2005-04-20
pandemi
Interpellation 2004/05:471 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 15 mars Interpellation 2004/05:471 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Morgan Johansson om pandemi Jag har tidigare ställt frågor till folkhälsominister Morgan Johansson angående den svenska pandemiplanen och agerandet inför hotet om en influensapandemi. De svar jag hittills fått tyder visserligen på att Morgan- Inlämnad
- 2005-03-15
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
med anledning av prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd
Motion 2004/05:Sf27 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf27 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:116. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ett reformerat underhållsstöd efter de riktlinjer som- Inlämnad
- 2005-04-08
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevsionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag
Motion 2004/05:N20 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:N20 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevsionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen överger nuvarande förvaltningsmodell vid Näringsdepartementet vilken innebär- Inlämnad
- 2005-03-31
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU4
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning
Motion 2004/05:Sf21 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf21 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förkortade handläggningstider och beviljande- Inlämnad
- 2005-03-15
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2005/06:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m.
Motion 2004/05:N13 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:N13 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Angivande av elens ursprung 2 3.1 Radioaktiva- Inlämnad
- 2005-03-16
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Sveriges beredskap vid pandemier
Skriftlig fråga 2004/05:940 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 11 februari Fråga 2004/05:940 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Morgan Johansson om Sveriges beredskap vid pandemier Vi har under den gångna månaden påmints om hur sårbart vårt land är. Sverige har drabbats av katastrofer av en omfattning vi inte är vana vid. Det finns all anledning att fråga oss vilken roll- Inlämnad
- 2005-02-11
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
Sveriges antivirala mediciner
Skriftlig fråga 2004/05:939 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 11 februari Fråga 2004/05:939 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Morgan Johansson om Sveriges antivirala mediciner Vi har under den gångna månaden påmints om hur sårbart vårt land är. Sverige har drabbats av katastrofer av en omfattning vi inte är vana vid. Det finns all anledning att fråga oss vilken roll den- Inlämnad
- 2005-02-11
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
beredskap mot epidemier
Skriftlig fråga 2004/05:938 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 11 februari Fråga 2004/05:938 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Morgan Johansson om beredskap mot epidemier Vi har under den gångna månaden påmints om hur sårbart vårt land är. Sverige har drabbats av katastrofer av en omfattning vi inte är vana vid. Det finns all anledning att fråga oss vilken roll den svenska- Inlämnad
- 2005-02-11
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
med anledning av framst. 2004/05:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering
Motion 2004/05:Sf16 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf16 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av- Inlämnad
- 2005-02-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik
Motion 2004/05:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf15 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ytterligare försening avseende förslag till nytt regelverk för anhöriginvandring ej får ske.- Inlämnad
- 2005-01-21
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik
Motion 2004/05:Sf14 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf14 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i förebyggande syfte fortsätta utreda varför asylsökande barn under asylprocessen i Sverige- Inlämnad
- 2005-01-21
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
FN-truppernas uppträdande i Kongo
Skriftlig fråga 2004/05:641 av Sabuni, Nyamko (fp)
den 20 december Fråga 2004/05:641 av Nyamko Sabuni fp till utrikesminister Laila Freivalds om FN-truppernas uppträdande i Kongo Sverige har bidragit och bidrar fortfarande till FN:s fredsbevarande trupper i flera oroshärdar i världen. En av dem är Demokratiska republiken Kongo. För några månader sedan offentliggjordes- Inlämnad
- 2004-12-20
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
med anledning av prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande
Motion 2004/05:Sf8 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf8 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en genomgripande- Inlämnad
- 2004-11-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag