Nyamko Sabuni (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- PR-konsult.
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2010-10-04 – 2013-01-22
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Liberalerna
- Partiledare
- 2019-06-28 – 2022-04-08
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2006-01-01 – 2006-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2006-12-31
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Integrations- och jämställdhetsminister
- 2007-01-01 – 2010-10-05
Utbildningsdepartementet
- Statsråd
- 2011-01-01 – 2013-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Upplands-Bro gymnasium, slutår 89. Migrationspolitik, Mälardalens högskola 92-93. Juridisk översiktskurs, Uppsala universitet 95-96. Kurs i projektledarskap, Tyskland 98. Informationsstrategi, Berghs 01.
Anställningar
Projektledare, Afrosvenskarnas riksförbund 95. Projektsamordnare, Folksams sociala råd 95-96. Lärarvikarie, Stockholms kommun 96-99. Kommunikationsrådgivare, Geelmuyden Kiese 99-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, arbetsgruppen kultur i hela landet 96-97 och arbetsgruppen för genomförande av en arvsfondssatsning mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering 00-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting 98-02. Ersättare, kulturnämnden 98-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Folkpartiet i Stockholm. Ledamot, Folkpartiets partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Ansgariegården. Ordförande, Afrosvenskarnas riksförbund 91-. Styrelseledamot, Föreningssparbanken Nordväst 00-01. Partiledare, Liberalerna 19-.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-13. Suppleant näringsutskottet 02-06, socialförsäkringsutskottet 02-06 och EU-nämnden 06. Partiledare Liberalerna 19-. Statsråd, Justitiedepartementet 061006-061231. Statsråd och chef (integrations- och jämställdhetsminister), Integrations- och jämställdhetsdepartementet 070101-101231. Statsråd (jämställdhetsminister, bitr. utbildningsminister), Utbildningsdepartementet 110101-130112.
Föräldrar
Ekonomen Maurice Sabuni och skötaren Mgeni Amri.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande
Motion 2004/05:N24 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:N24 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statligt ägda företag snedvrider konkurrensen på marknaden. Riksdagen- Inlämnad
- 2005-06-15
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd
Motion 2004/05:Sf27 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf27 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:116. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ett reformerat underhållsstöd efter de riktlinjer som- Inlämnad
- 2005-04-08
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevsionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag
Motion 2004/05:N20 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:N20 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevsionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen överger nuvarande förvaltningsmodell vid Näringsdepartementet vilken innebär- Inlämnad
- 2005-03-31
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU4
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning
Motion 2004/05:Sf21 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf21 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förkortade handläggningstider och beviljande- Inlämnad
- 2005-03-15
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2005/06:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m.
Motion 2004/05:N13 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:N13 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Angivande av elens ursprung 2 3.1 Radioaktiva- Inlämnad
- 2005-03-16
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av framst. 2004/05:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering
Motion 2004/05:Sf16 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf16 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av- Inlämnad
- 2005-02-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik
Motion 2004/05:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf15 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ytterligare försening avseende förslag till nytt regelverk för anhöriginvandring ej får ske.- Inlämnad
- 2005-01-21
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik
Motion 2004/05:Sf14 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf14 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i förebyggande syfte fortsätta utreda varför asylsökande barn under asylprocessen i Sverige- Inlämnad
- 2005-01-21
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande
Motion 2004/05:Sf8 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf8 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en genomgripande- Inlämnad
- 2004-11-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2004/05:21 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro
Motion 2004/05:Sf4 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf4 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:21 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro Sammanfattning Folkpartiet motsätter sig regeringens förslag om att ge arbetsgivarna ett ökat kostnadsansvar för anställda som är sjukskrivna. Förslaget äventyrar redan svaga gruppers- Inlämnad
- 2004-11-03
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU5
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Underhållsbidrag och underhållsstöd
Motion 2004/05:Sf364 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf364 av Bo Könberg m.fl. fp Underhållsbidrag och underhållsstöd Sammanfattning Utformningen av systemet för samhällets stöd till barn till särlevande föräldrar har under årens lopp varit föremål för en rad av utredningar och reformeringsförslag. Frågan är till sin karaktär tekniskt komplicerad.- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2004/05:LU10 2004/05:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Kärnkraftsutveckling
Motion 2004/05:N415 av Axel Darvik och Nyamko Sabuni (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:N415 av Axel Darvik och Nyamko Sabuni fp Kärnkraftsutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utveckling av den svenska kärnkraften. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU3 2004/05:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Näringspolitik
Motion 2004/05:N413 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:N413 av Eva Flyborg m.fl. fp Näringspolitik Sammanfattning Företagandet bär upp välfärden. Utan privata företag skulle vi inte ha råd med sjukvård, äldreomsorg och skolor. Framgångsrika företag kräver också drivkraftiga entreprenörer människor som står bakom företagen. Det kräver också- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU1 2004/05:KU14 2004/05:LU7 2004/05:NU1 2004/05:NU10 2004/05:NU11 2004/05:NU13 2004/05:NU16 2004/05:NU3 2004/05:NU4 2004/05:SfU1 2004/05:SkU20 2004/05:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Bättre villkor för småföretag
Motion 2004/05:N408 av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:N408 av Eva Flyborg m.fl. fp Bättre villkor för småföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmuntra unga människor till entreprenörskap. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU1 2004/05:NU1 2004/05:NU10 2004/05:NU9
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Demokratiska republiken Kongo
Motion 2004/05:U297 av Nyamko Sabuni (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:U297 av Nyamko Sabuni fp Demokratiska republiken Kongo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inom FN:s ram arbetar för att nya förhandlingar inleds för att ombilda regeringen i Demokratiska republiken Kongo.- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2005/06:UU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Granskning av läromedel
Motion 2004/05:Ub412 av Nyamko Sabuni (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Ub412 av Nyamko Sabuni fp Granskning av läromedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en kommission för att granska läromedlen. Motivering Sverige har kommit att bli ett mångkulturellt samhälle. Mycket- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna
Motion 2004/05:Sf403 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf403 av Bo Könberg m.fl. fp Åtgärder mot sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna Sammanfattning De tio senaste åren har i mycket varit förlorade år för Sverige. Efter tio år med socialdemokratiskt styre ser vi hur våra gemensamma resurser misslyckats att växa så mycket som skulle- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU1 2004/05:SfU5
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar
Motion 2004/05:Sf401 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf401 av Bo Könberg m.fl. fp Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar enligt uppställning: Miljoner kronor Anslag Regeringens- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stockholm - stad och region i världen
Motion 2004/05:N409 av Martin Andreasson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:N409 av Martin Andreasson m.fl. fp Stockholm stad och region i världen Sammanfattning För att Stockholmsregionen ska fungera som Sveriges tillväxtmotor, och därmed skapa jobb och tillväxt i hela landet, krävs en förändring av den nationella politiken. Folkpartiet vill ha en modern storstadspolitik- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 35
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU1 2004/05:BoU1 2004/05:BoU11 2004/05:FiU17 2004/05:FiU3 2004/05:JuU1 2004/05:KrU1 2004/05:MJU15 2004/05:NU2 2004/05:SkU28 2004/05:SoU18 2004/05:TU1 2004/05:TU10 2004/05:UbU1 2004/05:UbU9 2005/06:JuU14 2005/06:KrU16 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:SoU31
- Riksdagsbeslut
- (35 yrkanden): 35 avslag
Socialförsäkringsreform
Motion 2004/05:Sf394 av Bo Könberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf394 av Bo Könberg m.fl. fp Socialförsäkringsreform Sammanfattning Folkpartiet liberalerna lade fram en skiss till en reform av socialförsäkringarna 1997. Varje år sedan dess har vi vidareutvecklat tankarna i riksdagsmotioner, som tyvärr regelbundet avslagits. Under åren sedan 1997 har- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , 2 bifall,