Olle Thorell (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 200
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-04-02 – 2026-09-21
- Ledig
- 2016-08-15 – 2017-04-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2016-08-14
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2018-10-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-20
- Suppleant
- 2011-03-16 – 2014-10-28
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2018-10-24
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2020-01-28
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2015-10-20 – 2018-10-02
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2011-03-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot utrikesutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant civilutskottet 06–10, utrikesutskottet 06–10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 och 21, miljö- och jordbruksutskottet 10–14 och utbildningsutskottet 14–18. Suppleant Utrikesnämnden 15–18. Ledamot riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 14 och ordförande 14–18. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18–20. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet 10–11 och riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 11–14.
Bostadsort
Surahammar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Mänskliga rättigheter i Indonesien
Skriftlig fråga 2024/25:41 av Olle Thorell (S)
Fråga 2024/25:41 Mänskliga rättigheter i Indonesien av Olle Thorell S till Utrikesminister Maria Malmer Stenergard M Indonesien, världens fjärde folkrikaste land och världens största muslimska nation, har under de senaste två decennierna gjort betydande framsteg inom demokratisering och ekonomisk tillväxt. Som medlem- Inlämnad
- 2024-09-18
- Svarsdatum
- 2024-09-25
- Besvarare
- Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M)
Utvecklingen för demokratin i Thailand
Skriftlig fråga 2024/25:37 av Olle Thorell (S)
Fråga 2024/25:37 Utvecklingen för demokratin i Thailand av Olle Thorell S till Utrikesminister Maria Malmer Stenergard M Demokratin är i dag under hot på många platser i världen, inte minst i Sydostasien, där flera länder präglas av auktoritära regimer och brist på grundläggande rättigheter och friheter. Den globala tillbakagången- Inlämnad
- 2024-09-18
- Svarsdatum
- 2024-09-25
- Besvarare
- Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M)
Prioritering av välfärdstjänster framför skattesänkningar till höginkomsttagare
Skriftlig fråga 2024/25:31 av Olle Thorell (S)
Fråga 2024/25:31 Prioritering av välfärdstjänster framför skattesänkningar till höginkomsttagare av Olle Thorell S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Under det senaste året har vi bevittnat hur tillgängligheten till Försäkringskassan drastiskt försämrats för medborgare i hela landet, inte minst i Västmanland.- Inlämnad
- 2024-09-17
- Svarsdatum
- 2024-09-25
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Anonyma konton och biståndspolitiken
Interpellation 2023/24:781 av Olle Thorell (S)
Interpellation 2023/24:781 Anonyma konton och biståndspolitiken av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M Den senaste tiden har det avslöjats som många misstänkt länge. Sverigedemokraterna har visat sig ha systematiskt uppbyggda, av offentliga medel fiansierade och av partiledningen sanktionerade trollfabriker.- Inlämnad
- 2024-05-21
- Svarsdatum
- 2024-09-13
- Besvarare
- Statsrådet Benjamin Dousa (M)
Integrationskostnader i förhållande till bistånd
Skriftlig fråga 2024/25:9 av Olle Thorell (S)
Fråga 2024/25:9 Integrationskostnader i förhållande till bistånd av Olle Thorell S till Statsrådet Benjamin Dousa M Regeringen har i ett regleringsbrev till Migrationsverket gett myndigheten tillstånd att överskrida budgeten för utgiftsområde 13 integration med över 1 miljard kronor. Detta sker samtidigt som det råder- Inlämnad
- 2024-09-11
- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Besvarare
- Statsrådet Benjamin Dousa (M)
Återföring av biståndsmedel
Skriftlig fråga 2024/25:8 av Olle Thorell (S)
Fråga 2024/25:8 Återföring av biståndsmedel av Olle Thorell S till Statsrådet Benjamin Dousa M Migrationsverkets prognoser för flyktingmottagandet har flera gånger visat sig vara överdrivna. Detta har resulterat i att stora summor från biståndsbudgeten har allokerats till flyktingkostnader som sedan visat sig vara lägre- Inlämnad
- 2024-09-11
- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Besvarare
- Statsrådet Benjamin Dousa (M)
Biståndsramens storlek
Skriftlig fråga 2024/25:7 av Olle Thorell (S)
Fråga 2024/25:7 Biståndsramens storlek av Olle Thorell S till Statsrådet Benjamin Dousa M Regeringen har fastställt att Sveriges biståndsbudget ska uppgå till 56 miljarder kronor per år under en flerårsperiod, något som ursprungligen var tänkt att ge stabilitet och långsiktighet i biståndspolitiken. Samtidigt vill nu- Inlämnad
- 2024-09-11
- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Besvarare
- Statsrådet Benjamin Dousa (M)
Migrationsverkets användning av biståndsmedel 2024 och 2025
Skriftlig fråga 2024/25:10 av Olle Thorell (S)
Fråga 2024/25:10 Migrationsverkets användning av biståndsmedel 2024 och 2025 av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M Sverige har en lång tradition av att använda en viss andel av biståndsbudgeten till att täcka flyktingkostnader som uppstår inom landet, i enlighet med OECD-Dacs regler. Dessa regler medger att- Inlämnad
- 2024-09-11
- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Demokratin i Thailand
Skriftlig fråga 2024/25:1 av Olle Thorell (S)
Fråga 2024/25:1 Demokratin i Thailand av Olle Thorell S till Utrikesminister Maria Malmer Stenergard M Under de senaste månaderna har den politiska situationen i Thailand blivit alltmer oroande, vilket väcker stora farhågor för landets demokratiska framtid. Upplösningen av det största oppositionspartiet, Move Forward- Inlämnad
- 2024-09-10
- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Besvarare
- Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M)
Risker med omläggningen av biståndet
Skriftlig fråga 2023/24:1117 av Olle Thorell (S)
Fråga 2023/24:1117 Risker med omläggningen av biståndet av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M En av de största farhågorna bland svenska och internationella biståndsorganisationer är att regeringens omläggning av stödsystemet, som ska omfatta fler organisationer än tidigare, inte kommer att åtföljas av ökade- Inlämnad
- 2024-09-08
- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Besvarare
- Statsrådet Benjamin Dousa (M)
Civilsamhällets biståndsarbete
Skriftlig fråga 2023/24:1114 av Olle Thorell (S)
Fråga 2023/24:1114 Civilsamhällets biståndsarbete av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M Regeringens ambition att skapa ett nytt stödsystem för det civila samhället har sedan starten kommunicerats som ett försök att skapa större kontinuitet och långsiktighet för organisationerna som mottar biståndsmedel. Biståndsminister- Inlämnad
- 2024-09-08
- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Besvarare
- Statsrådet Benjamin Dousa (M)
Insyn i biståndet i framtiden
Skriftlig fråga 2023/24:1112 av Olle Thorell (S)
Fråga 2023/24:1112 Insyn i biståndet i framtiden av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M Under det senaste året har vi sett stora nedskärningar i det svenska biståndet, särskilt vad gäller anslagen till informationsspridning. Tidigare har en mängd organisationer kunnat rapportera om hur svenska biståndsmedel- Inlämnad
- 2024-09-08
- Svarsdatum
- 2024-09-24
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Sidas förslag till förlängning av avtal
Skriftlig fråga 2023/24:1111 av Olle Thorell (S)
Fråga 2023/24:1111 Sidas förslag till förlängning av avtal av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M Trots upprepade konsultationer och dialogmöten mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer har osäkerheten kring finansieringen av biståndet som förmedlas av civilsamhällets organisationer efter den 1 januari- Inlämnad
- 2024-09-08
- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Besvarare
- Statsrådet Benjamin Dousa (M)
Ökad kunskap om vad biståndet går till
Skriftlig fråga 2023/24:1110 av Olle Thorell (S)
Fråga 2023/24:1110 Ökad kunskap om vad biståndet går till av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M Regeringens beslut att kraftigt minska informationsanslagen till organisationer som informerar om bistånd har fått långtgående konsekvenser. En av de mest märkbara följderna är att tidningen OmVärlden nu tvingas- Inlämnad
- 2024-09-08
- Svarsdatum
- 2024-09-24
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Civilsamhällets stöd till hbtqi-personer i världen
Skriftlig fråga 2023/24:1109 av Olle Thorell (S)
Fråga 2023/24:1109 Civilsamhällets stöd till hbtqi-personer i världen av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M Regeringen har aviserat en översyn av det nuvarande systemet med strategiska partnerorganisationer, där 17 svenska organisationer fungerar som mellanhand till lokala aktörer i länder med starkt förtryck- Inlämnad
- 2024-09-08
- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Besvarare
- Statsrådet Benjamin Dousa (M)
Strömsholms kanal som ett nationellt kulturarv
Skriftlig fråga 2023/24:1104 av Olle Thorell (S)
Fråga 2023/24:1104 Strömsholms kanal som ett nationellt kulturarv av Olle Thorell S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Strömsholms kanal är en av Sveriges viktigaste kulturhistoriska anläggningar. Byggd under 1700-talet och förklarad som byggnadsminne 1990 sträcker sig kanalen från Smedjebacken i Dalarna till Borgåsund- Inlämnad
- 2024-09-04
- Svarsdatum
- 2024-09-11
- Besvarare
- Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
Strömsholms kanal samt utveckling av besöksnäringen i Västmanland
Skriftlig fråga 2023/24:1103 av Olle Thorell (S)
Fråga 2023/24:1103 Strömsholms kanal samt utveckling av besöksnäringen i Västmanland av Olle Thorell S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Strömsholms kanal, en historisk vattenled som sträcker sig från Smedjebacken i Dalarna till Borgåsund vid Mälaren i Västmanland, har en lång och betydelsefull historia som- Inlämnad
- 2024-09-04
- Svarsdatum
- 2024-09-11
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Inbördeskrigets Myanmar
Skriftlig fråga 2023/24:1105 av Olle Thorell (S)
Fråga 2023/24:1105 Inbördeskrigets Myanmar av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M Den pågående konflikten i Myanmar, där militären och juntan har förlorat kontrollen över stora delar av landet, har lett till en förvärrad humanitär kris. Trots de stora behoven hos befolkningen kanaliseras det svenska biståndet- Inlämnad
- 2024-09-04
- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Besvarare
- Statsrådet Benjamin Dousa (M)
Utvecklingen i Bangladesh
Skriftlig fråga 2023/24:1102 av Olle Thorell (S)
Fråga 2023/24:1102 Utvecklingen i Bangladesh av Olle Thorell S till Utrikesminister Tobias Billström M Bangladesh har under Sheikh Hasinas regeringstid mött omfattande internationell kritik för övergrepp mot mänskliga rättigheter, bland annat systematiskt förtryck av oppositionen, inskränkningar av press- och yttrandefriheten- Inlämnad
- 2024-09-04
- Svarsdatum
- 2024-09-11
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Civilminister Erik Slottner KD Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Energi- och näringsminister- Datum
- 2024-06-13