Olle Thorell (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 200
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-04-02 – 2026-09-21
- Ledig
- 2016-08-15 – 2017-04-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2016-08-14
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2018-10-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-20
- Suppleant
- 2011-03-16 – 2014-10-28
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2018-10-24
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2020-01-28
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2015-10-20 – 2018-10-02
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2011-03-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot utrikesutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant civilutskottet 06–10, utrikesutskottet 06–10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 och 21, miljö- och jordbruksutskottet 10–14 och utbildningsutskottet 14–18. Suppleant Utrikesnämnden 15–18. Ledamot riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 14 och ordförande 14–18. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18–20. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet 10–11 och riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 11–14.
Bostadsort
Surahammar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Anonyma konton och biståndspolitiken
Interpellation 2023/24:781 av Olle Thorell (S)
Interpellation 2023/24:781 Anonyma konton och biståndspolitiken av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M Den senaste tiden har det avslöjats som många misstänkt länge. Sverigedemokraterna har visat sig ha systematiskt uppbyggda, av offentliga medel fiansierade och av partiledningen sanktionerade trollfabriker.- Inlämnad
- 2024-05-21
- Svarsdatum
- 2024-09-13
- Besvarare
- Statsrådet Benjamin Dousa (M)
Förstatligandet av folkrörelsebiståndet
Interpellation 2023/24:705 av Olle Thorell (S)
Interpellation 2023/24:705 Förstatligandet av folkrörelsebiståndet av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M I arbetet med att ta fram regeringens reformagenda för biståndet betonades vikten av stöd till ett pluralistiskt och självständigt civilsamhälle som grund för demokrati. Trots detta har den nu aviserade- Inlämnad
- 2024-04-16
- Svarsdatum
- 2024-05-03
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Reformagendan för biståndet
Interpellation 2023/24:21 av Olle Thorell (S)
Interpellation 2023/24:21 Reformagendan för biståndet av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M Svensk bistånds- och utvecklingspolitik står inför en radikal omläggning. Det är en omläggning som saknar tillräcklig förankring såväl i riksdagen som hos andra relevanta aktörer. Regeringen har återkommande sedan- Inlämnad
- 2023-09-21
- Svarsdatum
- 2023-10-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Nedskärning av stödet till utvecklingsforskning
Interpellation 2023/24:20 av Olle Thorell (S)
Interpellation 2023/24:20 Nedskärning av stödet till utvecklingsforskning av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M Att mer stöd ska gå till Ukraina håller majoriteten av svenskarna med om, men det är mycket tveksamt om det har samma stöd att det ska ske på bekostnad av att Sverige förlorar anseende och inflytande- Inlämnad
- 2023-09-21
- Svarsdatum
- 2023-10-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Sveriges position om kärnvapen
Interpellation 2015/16:389 av Stig Henriksson (V)
Interpellation 2015/16:389 Sveriges position om kärnvapen av Stig Henriksson V till Utrikesminister Margot Wallström S Nyligen deklarerade Nordkorea att de provsprängt ytterligare ett kärnvapen, tre år efter landets senaste provsprängning. För några dagar sedan testsköt de en raket, som de själva påstår var en satellit.- Inlämnad
- 2016-02-08
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Överstatligt beslutsfattande i FN:s säkerhetsråd med parlamentarisk förankring
Interpellation 2015/16:291 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:291 Överstatligt beslutsfattande i FN:s säkerhetsråd med parlamentarisk förankring av Allan Widman L till Utrikesminister Margot Wallström S När Sverige deltar i överstatligt beslutsfattande inom EU finns ett tydligt parlamentariskt inflytande genom riksdagens EU-nämnd. Någon förhandling eller något- Inlämnad
- 2015-12-21
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd
Interpellation 2014/15:363 av Sofia Damm (KD)
Interpellation 2014/15:363 Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd av Sofia Damm KD till Utrikesminister Margot Wallström S I regeringsförklaringen fastställde statsminister Stefan Löfven att den rödgröna minoritetsregeringen vill se ett starkt och reformerat FN, där Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd drivs- Inlämnad
- 2015-03-05
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Samförståndsavtal mellan Sverige och Saudiarabien
Interpellation 2014/15:220 av Allan Widman (FP)
Interpellation 2014/15:220 Samförståndsavtal mellan Sverige och Saudiarabien av Allan Widman FP till Utrikesminister Margot Wallström S Den 15 november 2005 ingick Sverige och Saudiarabien ett så kallat samförståndsavtal. Avtalet har förlängts en gång, år 2010. För att undvika ytterligare förlängning med fem år kan Sverige- Inlämnad
- 2015-01-26
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Arbetsmiljöverket
Interpellation 2013/14:160 av Hultqvist, Peter (S)
den 22 november Interpellation 2013/14:160 Arbetsmiljöverket av Peter Hultqvist S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Sverige hade 2012 ca 260 arbetsmiljöinspektörer vilket motsvarar 0,6 inspektörer på 10 000 anställda. Det innebär en minskning och försämring. I Norge var motsvarande siffra 1,85- Inlämnad
- 2013-11-22
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Nedläggningen av Arbetsmiljöverkets kontor i Karlstad
Interpellation 2013/14:140 av Larsson, Lars Mejern (S)
den 20 november Interpellation 2013/14:140 Nedläggningen av Arbetsmiljöverkets kontor i Karlstad av Lars Mejern Larsson S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Arbetsmiljöverket ska genomföra en större omorganisation där flera lokalkontor slås samman till större enheter. Dagens tre inspektionsavdelningar- Inlämnad
- 2013-11-20
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Arbetsmiljöarbetet
Interpellation 2013/14:132 av Pärssinen, Raimo (S)
den 19 november Interpellation 2013/14:132 Arbetsmiljöarbetet av Raimo Pärssinen S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Arbetsmiljöverket har för avsikt att förändra sin organisation från och med den 1 januari 2014. Dagens tre inspektionsavdelningar slås ihop till en och inspektionsarbetet organiseras- Inlämnad
- 2013-11-19
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Arbetsmiljöverkets kontor i Västerås
Interpellation 2013/14:131 av Thorell, Olle (S)
den 18 november Interpellation 2013/14:131 Arbetsmiljöverkets kontor i Västerås av Olle Thorell S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Arbetsmiljöverkets kontor i Västerås ska läggas ned. Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket har fått kraftigt reducerade anslag. Budgeten är drygt 20 procent lägre i- Inlämnad
- 2013-11-18
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Kärnvapen
Interpellation 2013/14:151 av Thorell, Olle (S)
den 21 november Interpellation 2013/14:151 Kärnvapen av Olle Thorell S till utrikesminister Carl Bildt M Sverige fortsätter att ställa sig vid sidan om när andra länder tar initiativ i kampen mot kärnvapen. Krav på kärnvapennedrustning baserade på dessa vapens oacceptabla humanitära konsekvenser tar allt större- Inlämnad
- 2013-11-21
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Konvention om klusterammunition
Interpellation 2009/10:130 av Thorell, Olle (s)
den 24 november Interpellation 2009/10:130 Konvention om klusterammunition av Olle Thorell s till utrikesminister Carl Bildt m Klustervapen utgör ett stort humanitärt problem, dels för att de sprider ut substridsdelar över ett så stort område att det i praktiken har visat sig mer eller mindre omöjligt att undvika- Inlämnad
- 2009-11-24
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Internationellt förbud mot klustervapen
Interpellation 2008/09:94 av Thorell, Olle (s)
den 4 november Interpellation 2008/09:94 Internationellt förbud mot klustervapen av Olle Thorell s till utrikesminister Carl Bildt m Det är vanliga människor som dödas och skadas av klustervapen. Klustervapen drabbar i första hand civila, dels genom att de sprids över ett så stort område, dels genom att många inte- Inlämnad
- 2008-11-04
- Besvarare
- Carl Bildt (M)