Olle Thorell (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 200
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-04-02 – 2026-09-21
- Ledig
- 2016-08-15 – 2017-04-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2016-08-14
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2018-10-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-20
- Suppleant
- 2011-03-16 – 2014-10-28
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2018-10-24
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2020-01-28
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2015-10-20 – 2018-10-02
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2011-03-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot utrikesutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant civilutskottet 06–10, utrikesutskottet 06–10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 och 21, miljö- och jordbruksutskottet 10–14 och utbildningsutskottet 14–18. Suppleant Utrikesnämnden 15–18. Ledamot riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 14 och ordförande 14–18. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18–20. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet 10–11 och riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 11–14.
Bostadsort
Surahammar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förstatligandet av folkrörelsebiståndet
Interpellation 2023/24:705 av Olle Thorell (S)
Interpellation 2023/24:705 Förstatligandet av folkrörelsebiståndet av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M I arbetet med att ta fram regeringens reformagenda för biståndet betonades vikten av stöd till ett pluralistiskt och självständigt civilsamhälle som grund för demokrati. Trots detta har den nu aviserade- Inlämnad
- 2024-04-16
- Svarsdatum
- 2024-05-03
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Internationellt bistånd
Betänkande 2023/24:UU8
Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner om internationellt bistånd från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar bland annat om reformer av biståndet och bistånd till Ukraina.
Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.
- Behandlade dokument
- 33
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 52, 171 minuter
- Justering
- 2024-04-18
- Bordläggning
- 2024-04-24
- Debatt
- 2024-04-25
- Beslut
- 2024-05-02
OECD-Dacs regler för biståndet
Skriftlig fråga 2023/24:819 av Olle Thorell (S)
Fråga 2023/24:819 OECD-Dacs regler för biståndet av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M I vårändringsbudgeten aviserar regeringen att man ämnar minska anslaget till biståndsverksamhet med 82 miljoner kronor innevarande år och hela 893 miljoner kronor 2025. Samtidigt återförs pengar som inte använts för flyktingkostnader- Inlämnad
- 2024-04-18
- Svarsdatum
- 2024-05-02
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Utrikespolitisk debatt
Den 14 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar- Datum
- 2024-02-14
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Betänkande 2023/24:UU2
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 ska fördelas inom utgiftsområdet Internationellt bistånd.
Den största delen av pengarna, cirka 46 miljarder kronor, går till biståndsverksamhet. Övriga anslag inom utgiftsområdet är Sidas förvaltningsanslag, utvärdering av internationellt bistånd, Nordiska Afrikainstitutet, Folke Bernadotteakademin samt Riksrevisionen (Internationellt utvecklingssamarbete).
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ekonomiska bemyndiganden. Samtidigt sa riksdagen nej till alternativa budgetförslag i motioner.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 29 november 2023. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.
- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 99, 257 minuter
- Justering
- 2023-12-07
- Bordläggning
- 2023-12-14
- Debatt
- 2023-12-15
- Beslut
- 2023-12-19
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansminister Elisabeth Svantesson M Försvarsminister Pål Jonson M Socialminister Jakob Forssmed KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Finansminister Elisabeth Svantesson M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2023-12-14
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Kulturminister Parisa Liljestrand M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Kulturminister Parisa Liljestrand M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2023-10-19
Reformagendan för biståndet
Interpellation 2023/24:21 av Olle Thorell (S)
Interpellation 2023/24:21 Reformagendan för biståndet av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M Svensk bistånds- och utvecklingspolitik står inför en radikal omläggning. Det är en omläggning som saknar tillräcklig förankring såväl i riksdagen som hos andra relevanta aktörer. Regeringen har återkommande sedan- Inlämnad
- 2023-09-21
- Svarsdatum
- 2023-10-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Nedskärning av stödet till utvecklingsforskning
Interpellation 2023/24:20 av Olle Thorell (S)
Interpellation 2023/24:20 Nedskärning av stödet till utvecklingsforskning av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M Att mer stöd ska gå till Ukraina håller majoriteten av svenskarna med om, men det är mycket tveksamt om det har samma stöd att det ska ske på bekostnad av att Sverige förlorar anseende och inflytande- Inlämnad
- 2023-09-21
- Svarsdatum
- 2023-10-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Utveckling av naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten
Motion 2023/24:2005 av Sofie Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2005 av Sofie Eriksson m.fl. S Utveckling av naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över hur Sveaskog kan få i uppdrag att ytterligare utveckla naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten och tillkännager- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strömsholms kanal
Motion 2023/24:2006 av Olle Thorell och Sofie Eriksson (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:2006 av Olle Thorell och Sofie Eriksson båda S Strömsholms kanal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för Strömsholms kanal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bolagets- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2023/24:2563 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2563 av Morgan Johansson m.fl. S Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2023/24:UU2 2023/24:UU8
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Internationell samverkan
Motion 2023/24:2562 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2562 av Morgan Johansson m.fl. S Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst globalt och vara en aktiv internationell kraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU16 2023/24:UU10 2023/24:UU11 2023/24:UU15 2023/24:UU4 2023/24:UU7
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Hållbara vattenkraftverk
Motion 2023/24:1870 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1870 av Åsa Eriksson m.fl. S Hållbara vattenkraftverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbara vattenkraftverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering För oss socialdemokrater är vattenkraftens betydelse för det svenska energisystemet- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagen om valfrihetssystem
Motion 2023/24:1858 av Markus Kallifatides m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1858 av Markus Kallifatides m.fl. S Lagen om valfrihetssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att begränsa och ändra reglerna för etableringsrätten samt avskaffa lagen om valfrihetssystem inom de områden där- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mötesstation Ramnäs/Brattheden
Motion 2023/24:1857 av Olle Thorell (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1857 av Olle Thorell S Mötesstation Ramnäs/Brattheden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga en ny mötesstation på järnvägssträckan FagerstaVästerås samt återinföra ett direkttåg- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett rättvisare karensavdrag
Motion 2023/24:1856 av Olle Thorell och Lena Johansson (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:1856 av Olle Thorell och Lena Johansson båda S Ett rättvisare karensavdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att reformera karensavdraget så att det permanent tar hänsyn till arbetsvillkoren för personer- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tandvård som en del av övrig sjukvård
Motion 2023/24:1855 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1855 av Olle Thorell m.fl. S Tandvård som en del av övrig sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tandvården och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tandhälsan har alltmer blivit en klassfråga. Under senare år saknar allt- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet
Skriftlig fråga 2023/24:25 av Olle Thorell (S)
Fråga 2023/24:25 Kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M När världsfacket ITUC för tionde gången nyligen presenterade sitt globala index för mänskliga rättigheter i arbetslivet kunde ingen förbättring skönjas. Under året som gått utsattes arbetstagare för våld- Inlämnad
- 2023-09-21
- Svarsdatum
- 2023-10-04
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Internationellt utvecklingsbistånd
Betänkande 2022/23:UU6
Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om internationellt bistånd. Förslagen har lämnats in under den allmänna motionstiden 2022.
Motionerna handlar bland annat om nivån på biståndet, OECD:s kommitté för bistånds regelverk och prioriteringar inom internationellt utvecklingsbistånd. Riksdagen avslår motionerna bland annat eftersom utredningsarbete inom området pågår.
- Behandlade dokument
- 33
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 69, 180 minuter
- Justering
- 2023-03-30
- Bordläggning
- 2023-04-11
- Debatt
- 2023-04-12
- Beslut
- 2023-04-12