Olle Thorell (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 200
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-04-02 – 2026-09-21
- Ledig
- 2016-08-15 – 2017-04-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2016-08-14
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2018-10-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-20
- Suppleant
- 2011-03-16 – 2014-10-28
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2018-10-24
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2020-01-28
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2015-10-20 – 2018-10-02
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2011-03-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot utrikesutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant civilutskottet 06–10, utrikesutskottet 06–10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 och 21, miljö- och jordbruksutskottet 10–14 och utbildningsutskottet 14–18. Suppleant Utrikesnämnden 15–18. Ledamot riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 14 och ordförande 14–18. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18–20. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet 10–11 och riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 11–14.
Bostadsort
Surahammar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Utrikesminister Margot Wallström S Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Civilminister Ardalan Shekarabi S Finansmarknads- och konsumentminister- Datum
- 2016-06-09
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)
Betänkande 2015/16:UU17
Utrikesutskottet har behandlat riksdagsstyrelsens redogörelse om förra årets arbete i Parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet (PA-UfM).
Syftet för organisationen Unionen för Medelhavet, UfM, är att främja fred, demokrati och välstånd i Medelhavsområdet. PA-UfM är UfM:s parlamentariska organ och har en rådgivande funktion. 280 parlamentariker ingår i församlingen, däribland tre svenska riksdagsledamöter.
Under 2015 stod migrationsfrågor och flyktingkrisen i fokus för verksamheten. Utrikesutskottet välkomnar att dessa frågor har prioriterats under året men konstaterar att behovet att förbättra församlingens organisation fortfarande finns kvar. Utrikesutskottet noterar dock att den svenska delegationen jobbar för att försöka påverka församlingens organisation till det bättre. Det finns också tecken på att man inom organisationen i stort har kommit till insikt om att organisationen bör förbättras.
Riksdagen lade ärendet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 13 minuter
- Justering
- 2016-04-14
- Bordläggning
- 2016-04-27
- Debatt
- 2016-04-28
- Beslut
- 2016-05-11
Sveriges position om kärnvapen
Interpellation 2015/16:389 av Stig Henriksson (V)
Interpellation 2015/16:389 Sveriges position om kärnvapen av Stig Henriksson V till Utrikesminister Margot Wallström S Nyligen deklarerade Nordkorea att de provsprängt ytterligare ett kärnvapen, tre år efter landets senaste provsprängning. För några dagar sedan testsköt de en raket, som de själva påstår var en satellit.- Inlämnad
- 2016-02-08
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Överstatligt beslutsfattande i FN:s säkerhetsråd med parlamentarisk förankring
Interpellation 2015/16:291 av Allan Widman (L)
Interpellation 2015/16:291 Överstatligt beslutsfattande i FN:s säkerhetsråd med parlamentarisk förankring av Allan Widman L till Utrikesminister Margot Wallström S När Sverige deltar i överstatligt beslutsfattande inom EU finns ett tydligt parlamentariskt inflytande genom riksdagens EU-nämnd. Någon förhandling eller något- Inlämnad
- 2015-12-21
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Kommunernas inflytande vid etablering av nya friskolor
Motion 2015/16:2156 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2156 av Lars Eriksson m.fl. S Kommunernas inflytande vid etablering av nya friskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommunernas inflytande vid nyetableringar av skolor som drivs med vinstsyfte och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetslöshetsförsäkringen
Motion 2015/16:2154 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2154 av Lars Eriksson m.fl. S Arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En väl fungerande, tydlig, frivillig och solidariskt- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgång till bredband i hela landet
Motion 2015/16:2188 av Anna Wallén m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2188 av Anna Wallén m.fl. S Tillgång till bredband i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att ge tillgång till bredband i hela landet och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mälardalens högskola
Motion 2015/16:2168 av Anna Wallén m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2168 av Anna Wallén m.fl. S Mälardalens högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av resursfördelningssystem som gynnar forskningskvaliteten och slår vakt om forskning och forskningsbaserad högre utbildning i hela landet, och riksdagen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtidsinriktad gymnasieutbildning
Motion 2015/16:645 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:645 av Lars Eriksson m.fl. S Framtidsinriktad gymnasieutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utveckla gymnasieutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan den nya gymnasieskolan- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fyrspår på sträckan Tomteboda-Kalhäll
Motion 2015/16:644 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:644 av Lars Eriksson m.fl. S Fyrspår på sträckan TomtebodaKalhäll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen betona vikten av att bygga fyrspår på sträckan TomtebodaKallhäll och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Subventionerade glasögon för barn
Motion 2015/16:643 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:643 av Lars Eriksson m.fl. S Subventionerade glasögon för barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av dagens system för subventionering av barns glasögon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Drygt 10 500 av alla skolbarn- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Apotek och tillgänglighet
Motion 2015/16:642 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:642 av Lars Eriksson m.fl. S Apotek och tillgänglighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om apotek och tillgänglighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att öka lönsamheten och göra det attraktivt att köpa loss apotek höjde- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till små och medelstora företag vid patenttvister
Motion 2015/16:640 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:640 av Olle Thorell m.fl. S Stöd till små och medelstora företag vid patenttvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att stödja små och medelstora företag vid patenttvister och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framgångsrika lokala etableringspolitiska projekt
Motion 2015/16:639 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:639 av Olle Thorell m.fl. S Framgångsrika lokala etableringspolitiska projekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare granska lokala etableringspolitiska initiativs arbetsmetodik, dess effekter och möjligheterna att låta framgångsrika- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mötesstation på sträckan Västerås-Fagersta
Motion 2015/16:638 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:638 av Olle Thorell m.fl. S Mötesstation på sträckan VästeråsFagersta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga en ny mötesstation på järnvägssträckan VästeråsFagersta och tillkännager- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
E18 Köping-Västjädra
Motion 2015/16:637 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:637 av Olle Thorell m.fl. S E18 KöpingVästjädra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för motorvägsstandard på sträckan KöpingVästjädra och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jämställdhet i skolan och förskolan
Motion 2015/16:636 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:636 av Olle Thorell m.fl. S Jämställdhet i skolan och förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av fler pedagoger med genuskunskap inom skolan och förskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I skolan- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vägslitageavgift och olaglig cabotagetrafik
Motion 2015/16:635 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:635 av Olle Thorell m.fl. S Vägslitageavgift och olaglig cabotagetrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser mot olaglig cabotagetrafik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU18 2015/16:TU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag