Olle Thorell (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 200
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-04-02 – 2026-09-21
- Ledig
- 2016-08-15 – 2017-04-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2016-08-14
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2018-10-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-20
- Suppleant
- 2011-03-16 – 2014-10-28
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2018-10-24
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2020-01-28
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2015-10-20 – 2018-10-02
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2011-03-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot utrikesutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant civilutskottet 06–10, utrikesutskottet 06–10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 och 21, miljö- och jordbruksutskottet 10–14 och utbildningsutskottet 14–18. Suppleant Utrikesnämnden 15–18. Ledamot riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 14 och ordförande 14–18. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18–20. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet 10–11 och riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 11–14.
Bostadsort
Surahammar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Betänkande 2017/18:UU15
Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2015, 2016 och 2017 om FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna rör FN och FN-systemet samt situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea, Etiopien, Somalia, Ryssland, Kina och Myanmar. Riksdagen sa nej till motionerna.
- Behandlade dokument
- 66
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 16
- Anföranden och repliker
- 18, 93 minuter
- Justering
- 2018-05-17
- Bordläggning
- 2018-05-29
- Debatt
- 2018-05-30
- Beslut
- 2018-05-30
Utrikespolitisk debatt
Utrikesminister Margot Wallström S inleder debattens första del med att presentera regeringens utrikesdeklaration. I den första delen deltar en företrädare för varje parti. I debattens andra del får de ledamöter som önskar få ordet tala. Den första delen av debatten tolkas till engelska och teckenspråk.- Datum
- 2018-02-14
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson S EU- och handelsminister Ann Linde S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström- Datum
- 2017-11-09
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin MP Socialminister Annika Strandhäll S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Migrationsminister Heléne- Datum
- 2017-10-19
Mälardalens högskola
Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. S Mälardalens högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillverkningsindustrins betydelse för Sverige, Västmanland och Sörmland är stor.- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken
Motion 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. S Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre arbetsmiljö för läkare
Motion 2017/18:2139 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2139 av Pia Nilsson m.fl. S Bättre arbetsmiljö för läkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa möjligheter till förbättrad arbetsmiljö för läkarkåren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vårdkrisen har de senaste åren- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Asylboenden i Migrationsverkets regi
Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. S Asylboenden i Migrationsverkets regi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att ge Migrationsverket i uppdrag att i högre utsträckning än i dag driva boenden för asylsökande i egen regi- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Demokratin måste få försvara sig mot antidemokrater
Motion 2017/18:1875 av Anders Österberg och Olle Thorell (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1875 av Anders Österberg och Olle Thorell båda S Demokratin måste få försvara sig mot antidemokrater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagen om hets mot folkgrupp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ekonomiska förutsättningar för att kunna skaffa bostad
Motion 2017/18:1642 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1642 av Pia Nilsson m.fl. S Ekonomiska förutsättningar för att kunna skaffa bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiska förutsättningar för att fler ska kunna få en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allas- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motionen utgår
Motion 2017/18:1906
Motion till riksdagen 2017/18:1906 Motionen utgår.- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
Åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet
Motion 2017/18:1103 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1103 av Lars Eriksson m.fl. S Åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagföring, blåljuspersonal, ungdomspåföljder och skadegörelse och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Västmanlands län,- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Matchning mellan arbetssökande och lediga jobb
Motion 2017/18:857 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:857 av Pia Nilsson m.fl. S Matchning mellan arbetssökande och lediga jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva och snabba insatser för att matcha arbetssökande med lediga jobb och tillkännager detta för regeringen. Motivering Matchningen- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Se över möjligheten till ROT-avdrag utomlands
Motion 2017/18:830 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:830 av Pia Nilsson m.fl. S Se över möjligheten till ROT-avdrag utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ROT-avdragets regelverk med syfte att endast tillåta avdrag för renoverings-om- och tillbyggnadsåtgärder för objekt- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Boendekommuners ersättning för familjehemsplacerade
Motion 2017/18:829 av Olle Thorell (S)
Motion till riksdagen 2017/18:829 av Olle Thorell S Boendekommuners ersättning för familjehemsplacerade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ersättningen till boendekommuner för familjehemsplaceringar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statliga insatser för ett aktivt näringsliv
Motion 2017/18:826 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:826 av Pia Nilsson m.fl. S Statliga insatser för ett aktivt näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om aktiv näringspolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbete åt alla är grunden för välfärdssamhället och grunden- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strömsholms kanal
Motion 2017/18:825 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:825 av Olle Thorell m.fl. S Strömsholms kanal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Strömsholms kanal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strömsholms kanal i Dalarna och Västmanland är en viktig angelägenhet för såväl kanalbolagets- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förstärkt kontroll av tung yrkestrafik
Motion 2017/18:714 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:714 av Pia Nilsson m.fl. S Förstärkt kontroll av tung yrkestrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att polisen har en ändamålsenlig organisation för trafikpolisen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafikpolisen- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
E18 Köping-Västjädra
Motion 2017/18:710 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:710 av Olle Thorell m.fl. S E18 KöpingVästjädra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för motorvägsstandard på E18, sträckan KöpingVästjädra, och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag