Olle Thorell (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 200
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-04-02 – 2026-09-21
- Ledig
- 2016-08-15 – 2017-04-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2016-08-14
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2018-10-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-20
- Suppleant
- 2011-03-16 – 2014-10-28
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2018-10-24
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2020-01-28
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2015-10-20 – 2018-10-02
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2011-03-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot utrikesutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant civilutskottet 06–10, utrikesutskottet 06–10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 och 21, miljö- och jordbruksutskottet 10–14 och utbildningsutskottet 14–18. Suppleant Utrikesnämnden 15–18. Ledamot riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 14 och ordförande 14–18. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18–20. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet 10–11 och riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 11–14.
Bostadsort
Surahammar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018
Betänkande 2018/19:UU8
Regeringen bör göra en oberoende utvärdering av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Det anser ett enigt utrikesutskott, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.
Sverige var under 2017 och 2018 icke-permanent medlem i Förenta Nationernas, FN:s, säkerhetsråd. I en skrivelse till riksdagen redogör regeringen för det svenska medlemskapet och för de sakfrågor som har diskuterats i säkerhetsrådet under de två åren.
Riksdagen tycker att regeringens skrivelse behöver kompletteras med en oberoende och fristående utvärdering av resultatet av och kostnaderna för det svenska medlemskapet. Både Sveriges arbete och inflytande i säkerhetsrådet behöver granskas. Utvärderingen bör vara fristående från regeringen och göras av meriterade forskare eller andra som självständigt kan utvärdera resultaten av det svenska medlemskapet under 2017-2018 och försöka bedöma vilka de bestående resultaten har blivit.
Riksdagen lade även regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till de övriga motionsförslagen i ärendet.
- Behandlade dokument
- 23
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 33, 253 minuter
- Justering
- 2019-06-13
- Bordläggning
- 2019-06-18
- Debatt
- 2019-06-19
- Beslut
- 2019-06-19
Nollvision för mäns våld mot kvinnor
Skriftlig fråga 2018/19:458 av Olle Thorell (S)
Fråga 2018/19:458 Nollvision för mäns våld mot kvinnor av Olle Thorell S till Socialminister Lena Hallengren S Mäns våld mot kvinnor orsakar alltför mycket död och lidande. Inte sällan tvingas barn bevittna våldet, och kostnaderna för samhället är enorma. Situationen är oacceptabel och ovärdig ett av världens mest jämställda- Inlämnad
- 2019-03-27
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Utrikespolitisk debatt
Den 13 februari var det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Margot Wallström S inledde debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar- Datum
- 2019-02-13
Strömsholms kanal
Motion 2018/19:2671 av Olle Thorell (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2671 av Olle Thorell S Strömsholms kanal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Strömsholms kanal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strömsholms kanal i Dalarna och Västmanland är en viktig angelägenhet för såväl kanalbolagets- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
E18 Köping–Västjädra
Motion 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. S E18 KöpingVästjädra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att skyndsamt bygga motorvägsstandard på E18 på sträckan mellan Köping och Västjädra och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avveckla EBO-lagen
Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. S Avveckla EBO-lagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avvecklande av EBO-lagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Integration och etablering av nyanlända är en stor och viktig utmaning för hela- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åldersverifikation för att skydda barn mot porr
Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. S Åldersverifikation för att skydda barn mot porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen och andra möjliga insatser för att skydda barn från porr även på internet och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En trygg sjukförsäkring med människan i centrum
Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. S En trygg sjukförsäkring med människan i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre fungerande samordning mellan statens, regionernas, kommunernas och arbetsgivarnas resurser för att säkra att alla får- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gör MDH till tekniskt universitet
Motion 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. S Gör MDH till tekniskt universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälardalens högskola MDH är en viktig kompetensförsörjare i regionen- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Byggnation av en ny Hjulstabro
Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. S Byggnation av en ny Hjulstabro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att så snart som möjligt påbörja byggnationen av en ny Hjulstabro på väg 55 och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken
Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. S Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ROT-avdrag utomlands
Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. S ROT-avdrag utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ROT-avdragets regelverk med syfte att endast tillåta avdrag för renoveringsåtgärder och om- och tillbyggnadsåtgärder för objekt placerade i- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sammanhållen bredbandsutbyggnad i hela landet
Motion 2018/19:1294 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1294 av Åsa Eriksson m.fl. S Sammanhållen bredbandsutbyggnad i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att på ett sammanhållet sätt ge tillgång till bredband i hela landet och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bredbandsutbyggnad i hela landet
Motion 2018/19:1596 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1596 av Olle Thorell och Pia Nilsson båda S Bredbandsutbyggnad i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ge tillgång till bredband i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till försäkring för för tidigt födda barn
Motion 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. S Rätt till försäkring för för tidigt födda barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över begreppet särskilda skäl i kontraheringsprincipen vad gäller riktlinjerna för prematura barn och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett starkare näringsliv i Västmanland och Mälardalen
Motion 2018/19:1028 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1028 av Olle Thorell och Pia Nilsson båda S Ett starkare näringsliv i Västmanland och Mälardalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrad energiförsörjning och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att skapa ett starkare- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU14
Investeringsstöd för sjukhusbyggen
Motion 2018/19:1093 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1093 av Åsa Eriksson m.fl. S Investeringsstöd för sjukhusbyggen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett investeringsstöd för byggnation av sjukhus och tillkännager detta för regeringen. Motivering I princip- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU8
Vikten av en lokalt förankrad polis
Motion 2018/19:1078 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1078 av Olle Thorell m.fl. S Vikten av en lokalt förankrad polis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en lokalt förankrad polis som har goda möjligheter att arbeta förebyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering En- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skydda barn mot porr
Motion 2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. S Skydda barn mot porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inget barn ska kunna se porr i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolan ska vara en trygg arbetsmiljö för alla barn. Mycket tid- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrad energiförsörjning i Mälardalen
Motion 2018/19:956 av Pia Nilsson och Olle Thorell (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:956 av Pia Nilsson och Olle Thorell båda S Förbättrad energiförsörjning i Mälardalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrad energiförsörjning i Mälardalen och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att skapa ett starkare- Inlämnad
- 2018-11-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU14