Oskar Öholm (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Örebro län
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2010-11-16 – 2012-10-16
- Ledamot
- 2007-09-27 – 2008-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2007-09-26
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-02
- Ledamot
- 2008-10-07 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Ledamot
- 2012-10-17 – 2014-09-29
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-09