Patrik Lundqvist (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gävleborgs län, plats 76
- Titel
- Mekaniker/kransynare.
- Född år
- 1984
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-10-30 – 2026-09-21
- Ledig
- 2022-11-01 – 2023-10-29
- Ordinarie
- 2021-12-20 – 2022-10-31
- Ledig
- 2021-11-01 – 2021-12-19
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2021-10-31
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Suppleant
- 2022-01-27 – 2022-10-11
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot skatteutskottet 14–22 och arbetsmarknadsutskottet 22–. Suppleant utbildningsutskottet 14–18 och civilutskottet 18–22. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 22 och ledamot 22–.
Föräldrar
Lindaren Per Lundqvist och personalchefen Lena Jernberg.
Utbildning
Gymnasieskola, komvux, Sandviken 10.
Anställningar
Mekaniker/Kransynare, Sandvik SMT och Alleima AB, 06–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Tullverkets insynsråd 14–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sandviken 10–. Ledamot, bygg- och miljönämnden, Sandviken 06–08. Ledamot, kunskapsnämnden, Sandviken 08–10 och vice ordförande 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Gävleborg 09–11. Vice ordförande, IF Metall, västra Gästrikland 13–15. Ordförande, Sandvikens arbetarekommun 18–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ökat inflytande för de förtroendevalda och allmänintresset
Motion 2015/16:2527 av Patrik Lundqvist och Peter Persson (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:2527 av Patrik Lundqvist och Peter Persson båda S Ökat inflytande för de förtroendevalda och allmänintresset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för ett ökat inflytande över statsmakten för förtroendevalda i riksdagen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Villkoren för svensk industri
Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. S Villkoren för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Missbruket av visstidsantällningar
Motion 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. S Missbruket av visstidsantällningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidsbegränsning av allmän visstidsanställning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Anställningsformens huvudregel enligt LAS- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag