Patrik Lundqvist (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gävleborgs län, plats 76
- Titel
- Mekaniker/kransynare.
- Född år
- 1984
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-10-30 – 2026-09-21
- Ledig
- 2022-11-01 – 2023-10-29
- Ordinarie
- 2021-12-20 – 2022-10-31
- Ledig
- 2021-11-01 – 2021-12-19
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2021-10-31
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Suppleant
- 2022-01-27 – 2022-10-11
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot skatteutskottet 14–22 och arbetsmarknadsutskottet 22–. Suppleant utbildningsutskottet 14–18 och civilutskottet 18–22. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 22 och ledamot 22–.
Föräldrar
Lindaren Per Lundqvist och personalchefen Lena Jernberg.
Utbildning
Gymnasieskola, komvux, Sandviken 10.
Anställningar
Mekaniker/Kransynare, Sandvik SMT och Alleima AB, 06–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Tullverkets insynsråd 14–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sandviken 10–. Ledamot, bygg- och miljönämnden, Sandviken 06–08. Ledamot, kunskapsnämnden, Sandviken 08–10 och vice ordförande 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Gävleborg 09–11. Vice ordförande, IF Metall, västra Gästrikland 13–15. Ordförande, Sandvikens arbetarekommun 18–.