Patrik Norinder (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Titel
- lantmästare
- Född år
- 1941
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2002-12-31
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Kulturutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1991- Suppleant i Jordbruksutskotet 91/92-93/94, Arbetsmarknadsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 94/95-. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Suppleant i Riksdagens revisorer 99/00-.
Bostadsort
Kilafors
Utbildning
Studentexamen 61. Lantmästarexamen 68. Företagare, Kilafors lantbruk AB, 69-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Södra Hälsinglands mejeriförening 89-91. - Ledamot av styrelsen för Dala-Norrlands skogs- och lantarbetsgivareförbund, ordförande 89-. Ledamot av Skogs- och lantarbetsgivareförbundets (SLA) förhandlingsdelegation 88- samt av styrelsen för SLA:s jordbrukssektion 89-. Ledamot av lantbrukets yrkesnämnd 90-94. - Ledamot av styrelsen för Hanebo-Segersta LRF-avdelning, ordförande 83-88. - Ledamot av styrelsen för Bollnäs Moderata förening 77-91 och Gävleborgs läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 77-86 och 91-, ordförande 91-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av koncessionsnämnden för miljöskydd 87-93, regionalpolitiska nämnden 95-. Ledamot av styrelsen för kemikalieinspektionen 92-, länsstyrelsen i Gävleborgs län 95-. - Sakkunnig i utredningen om vissa frågor rörande miljöfarligt avfall 92-93.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Bollnäs kommunfullmäktige 77-94. Ledamot av kommunstyrelsen 80-91. Ledamot av valberedningen 85-91 och personalnämnden 86-88. Ledamot av styrelsen för Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB 89-91.
Föräldrar
Jur kand Carl-Robert Axelsson Norinder och Inga-Britt Håkansson