Paula Holmqvist (S)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Undersköterska.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2023-08-26 – 2024-03-03
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2023-08-25
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-03-03
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-05-07
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot försvarsutskottet 14–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18,19, 20 och 21 samt arbetsmarknadsutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–22, arbetsmarknadsutskottet 14–22 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16, 17, 20 och 21. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–19 och utrikesnämnden 18–22.
Föräldrar
Skolvaktmästaren Kjell Magnusson och butiksbiträdet Kerstin Magnusson.
Utbildning
Gymnasieskola Vänersborg, slutår 82.
Anställningar
Undersköterska, Vänersborgs lasarett 83–84. Undersköterska, Björkåsens sjukhem, Bengtsfors 85. Dals-Eds kommun.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd 15–18. Ledamot i Rikshemvärnsrådet 15–22. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen Västra Götaland 22 och Jämställdhetsmyndighetens insynsråd 22–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande i Socialdemokratiska partidistriktet, Fyrbodal 19–22.