Penilla Gunther (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Verksamhetschef/Företagsutvecklare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2016-01-20 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-04-07
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-14, näringsutskottet 10-14, arbetsmarknadsutskottet 10-14 och 16-, socialutskottet 14-, kulturutskottet 14-16 och EU-nämnden 16-. Ledamot talmannens grupp för jämställdhetsfrågor 11-14 och Nordiska rådets svenska delegation 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ersättare SHA-nämnden 11-. Talesperson för KD i näringsfrågor (energi, handel och export).
Föräldrar
Traversföraren Axel Lövgren och apoteksteknikern Margit Lövgren, f. Hedman.
Utbildning
Grundskola, Stora Valla-skolan i Degerfors, slutår 80. Gymnasieskola, reklam & dekoration, Karolinska skolan i Örebro, slutår 82. Kurser i turismvetenskap, Mitthögskolan, Östersund, Härnösand, Sundsvall 97-99. Kurs i statsvetenskap, Högskolan Väst, Uddevalla 00.
Anställningar
Dekoratör/säljare inom kläder/skor 82-88. Layoutare, Storfors Press 87-88. Ombudsman, Kristdemokraterna i Värmland, Karlstad 88-93. Utbildningsansvarig, Kristdemokraterna i Sverige, Stockholm 93-97. Konsult inom ledarskap, team- och organisationsutveckling 97-. Projektsamordnare för internationellt projekt inom mötesindustrin, Meeting Professionals International, MPI 97-00. Förtroendevald, Trollhättans stad med flera uppdragsgivare 98-. Verksamhetschef/företagsutvecklare, Coompanion Fyrbodal 07-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Energikommissionen 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristinehamn 91-93. Kommunfullmäktig, Trollhättan 98-16, gruppledare 98-06. Ledamot, kommunstyrelsen, Trollhättan 98-06. Ledamot, berednings- och ledningsutskottet, pensionärsrådet, näringslivsdelegationen, ledningsgruppen för Agenda 21, ledningsgruppen för planfrågor. Ledamot, arbetsmarknadsberedning 99-02 och arbetsförmedlingsnämnden 03-07. Ledamot, kulturnämnden, Kristinehamn 91-93. Ordförande, konstinköpsutskottet, Kristinehamn. Styrelseledamot, Trollhättans Tomt AB 06-10, Visit Trollhättan AB 02-07 och Trollhättans Stadshus AB 01-06. Ersättare, styrelsen för Trollhättan Energi och Miljö AB 98-01. Landstingsfullmäktig, Värmland 91-93. Ledamot, etikkommittén och besvärsnämnden. Ersättare, Värmlands Teater- och Musikstiftelse, Värmlands Turistråd och Invandrarrådet, Landstinget i Värmland 91-93. Ledamot, Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg (Tvåstadskommittén) 98-06 och Kommunalförbundet Fyrstadskansliet 98-00. Ersättare, Regionkommittén för Fyrstad 98-06, styrelsen för Kommunförbundet Fyrbodal 98-06 och direktionen för Kommunalförbundet Fyrbodal 05-06. Ledamot, arbetsgruppen för Fallens Dagar 00-03, arbetsgruppen för Bättre villkor för ensamstående föräldrar 99-00, tvärpolitisk skolplanegrupp 99 och 03-04, valberedningen för West Sweden, föreningsstyrelsen och bolaget 00-11. Ledamot, Primärvårdsstyrelsen Fyrbodal, Västra Götalandsregionen 06-10. Ledamot, Arbetsgruppen för valkretsindelning, Västra Götalandsregionen 99-06. Ledamot, styrgrupp kring infrastruktur, inför bildandet av Västra Götalandsregionen 97-98. Styrelseledamot, Film i Väst AB 99-01. Ledamot, styrgrupp för Mentorprojektet Politikerroll i förändring, Kommunförbundet i Älvsborgs län 98-99. Ersättare, styrelsen för Kommuninvest Ek för. 03-07 och Svenska Kommunförbundets demokrati- och självstyrelseberedning 99-03. Ledamot, Svenska Kommunförbundets/Sveriges Kommuner och Landstings FoU-råd 03-07. Ledamot, revisionen Folkets Hus/Kulturhuset Trollhättan 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, valberedningen, Kristdemokraterna 91-94. Styrelseledamot (KD), Västra Götaland 00-05. Distriktsordförande, styrelsen för Västra Götaland Norra 00-05, 2:e vice ordförande 97-99, adjungerad riksdagsledamot 10-. Ordförande, styrelsen KD, Trollhättan 97-. Ersättare styrelsen, Huddinge 95-96 och Filipstad 83-84. Ledamot, styrelsen, Kristinehamn 89-93. Ledamot, förbundsstyrelsen KD och KD-K 90-94. Vice ordförande, distriktet Örebro-Värmland 89-93. Styrelseordförande, Kristinehamn 89-93, Degerfors Kristdemokratiska Kvinnoförbund KD-K 80-82. Ledamot, valberedningen, Västra Götaland 04-08. Ordförande, Ledarnas enskilda chefsförening. Ledamot, förbundsrådet 11, vice ordförande 09-10, ledamot, föreningsstyrelsen 08-09. Ledamot/ersättare, styrelsen för Trollhättans FN-förening 04-. Ordförande, Velanda Skola Föräldraförening, Trollhättan 04-09. Ledamot, Samarbetsrådet för Föräldraföreningar (SAR) i Trollhättan 98-01. Coming, present and past president Lions Club, Trollhättan 14-16. Ordförande, Intresseorganisationen för ASF, SKOOPI 13-. Ledamot, Kontrollkommittén Nordiska Investeringsbanken och Fonder 15-. Ledamot, styrelsen SRF-Sveriges regionala flygplatser.
Litteratur
Professional Meetings Management - A European handbook (tillsammans med andra) och Hur långt är ett snöre? Svenska Kommunförbundet - Framtidsprojektet (tillsammans med andra).
Bostadsort
Trollhättan
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Arbetslöshetsförsäkringen
Betänkande 2010/11:AU9
Riksdagen uppmanade regeringen att se över delar av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Det ena beslutet gäller den så kallade 100-dagarsregeln i försäkringen. Regeln, som avskaffades 2007, gav arbetslösa rätt att under de 100 första dagarna i en ersättningsperiod endast söka lämpliga jobb inom sitt eget yrke och i sitt närområde utan att förlora sin ersättning. Riksdagen ansåg att 100-dagarsregeln bör återinföras och uppmanade regeringen att återkomma med ett lagförslag. Därmed sa riksdagen ja till en socialdemokratisk motion. Det andra beslutet gäller reglerna för arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa. En person som arbetar deltid får i dag a-kassa för endast 75 dagar under en ersättningsperiod. Övriga ersättningsdagar får bara användas för veckor då personen är arbetslös på heltid. Riksdagen ansåg att reglerna försätter deltidsarbetslösa i en orimlig situation. De tvingas välja mellan att avstå från a-kassa eller att tacka nej till arbete. Riksdagen uppmanade regeringen att se över reglerna så att de inte diskriminerar deltidsarbetslösa. Därmed sa riksdagen ja till en socialdemokratisk motion. Riksdagen sa nej till övriga motioner om arbetslöshetsförsäkringen från allmänna motionstiden 2010.- Behandlade dokument
- 22
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 69, 205 minuter
- Justering
- 2011-05-17
- Debatt
- 2011-06-01
- Beslut
- 2011-06-01
Jämställdhet
Betänkande 2010/11:AU5
Riksdagen sa nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2010 om jämställdhet. Motionerna handlar bland annat om jämställd arbetsmarknad, jämställt arbetsliv, ändringar i diskrimineringslagen och jämställdhetsarbetets organisering. Andra motioner gällde mansrollen och mäns jämställdhetsarbete.- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 25, 110 minuter
- Justering
- 2011-03-29
- Debatt
- 2011-04-07
- Beslut
- 2011-04-13
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Betänkande 2010/11:AU2
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 69,6 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2011. De största anslagen är arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen. Riksdagen gjorde ett uttalande till regeringen om uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen använder utvecklade och tillförlitliga arbetsmetoder. Riksdagen utgår från att regeringen kommer att använda sig av effektutvärdering när det är möjligt och befogat.- Behandlade dokument
- 82
- Förslagspunkter
- 28
- Reservationer
- 17
- Anföranden och repliker
- 80, 295 minuter
- Justering
- 2010-12-07
- Debatt
- 2010-12-17
- Beslut
- 2010-12-20
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Betänkande 2010/11:AU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 6 miljarder kronor till utgiftsområdet Integration och jämställdhet för 2011. Utgiftsområdet inkluderar även åtgärder mot diskriminering. Mest pengar inom utgiftsområdet går till kommunersättningar vid flyktingmottagande, drygt 4,5 miljarder. Riksdagen har också behandlat två skrivelser från regeringen, Egenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integration och Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen. Båda ärendena avslutas.- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 56, 196 minuter
- Justering
- 2010-11-30
- Debatt
- 2010-12-13
- Beslut
- 2010-12-14
Samlat grepp kring socialförsäkringar
Skriftlig fråga 2010/11:161 av Gunther, Penilla (KD)
den 10 december Fråga 2010/11:161 Samlat grepp kring socialförsäkringar av Penilla Gunther KD till statsrådet Ulf Kristersson M Det pågår en debatt om socialförsäkringar i allmänhet och sjukförsäkringen i synnerhet. Detta är inget konstigt då det påverkar människor i stor utsträckning. Enligt uppgift pågår utredningar- Inlämnad
- 2010-12-10
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Hållbara kretslopp
Motion 2010/11:MJ378 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ378 av Penilla Gunther KD Hållbara kretslopp kd798 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att källsortering ska erbjudas i hela landet, i alla kommuner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU17 2010/11:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Renare transporter
Motion 2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:T409 av Penilla Gunther KD Renare transporter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att satsa på klimatsmart samhällsplanering med minskade avstånd mellan bostad, arbete och offentlig- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU12 2010/11:SkU21 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU17 2010/11:TU20
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Prioriteringar i vården
Motion 2010/11:So520 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:So520 av Penilla Gunther KD Prioriteringar i vården kd554 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny delegation för att följa upp prioriteringsriktlinjer i svensk hälso- och sjukvård. Motivering I början- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Organdonation
Motion 2010/11:So519 av Penilla Gunther och Andreas Carlson (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:So519 av Penilla Gunther och Andreas Carlson KD Organdonation kd556 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att belysa tillämpningen av lagstiftning och etiska och praktiska frågeställningar kring organdonation,- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Finansiella koalitioner mot barnpornografi
Motion 2010/11:Fi257 av Penilla Gunther m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi257 av Penilla Gunther m.fl. KD Finansiella koalitioner mot barnpornografi kd733 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det svårare att ta betalt för barnpornografiskt material genom finansiella koalitioner- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tydliggörande av myndigheters arbete
Motion 2010/11:K395 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:K395 av Penilla Gunther KD Tydliggörande av myndigheters arbete kd521 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dela in myndigheter i olika kategorier och i övrigt arbeta för att tydliggöra deras arbete. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Valkretsindelning i Västra Götaland
Motion 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:K378 av Penilla Gunther m.fl. KD Valkretsindelning i Västra Götaland kd820 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändrad valkretsindelning i Västra Götaland. Motivering Under en längre tid har det pågått en diskussion- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Brandlarm för döva
Motion 2010/11:Fö238 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:Fö238 av Penilla Gunther KD Brandlarm för döva kd741 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om brandlarm för döva. Motivering I Sverige finns det idag ingen tvingande lag om att offentliga byggnader ska ha brandlarm för- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:FöU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Juridiskt ombud för barn vid tvister
Motion 2010/11:C326 av Penilla Gunther och Yvonne Andersson (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:C326 av Penilla Gunther och Yvonne Andersson KD Juridiskt ombud för barn vid tvister kd824 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om juridiskt ombud med särskild barnkompetens för barn vid tvister. Motivering Den socialdemokratiska- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Umgängesrätt för pappan och mamman
Motion 2010/11:C325 av Penilla Gunther m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:C325 av Penilla Gunther m.fl. KD Umgängesrätt för pappan och mamman kd779 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att båda föräldrarna, liksom andra närstående, ska ha rätt till kontakt med ett barn trots att föräldrarna- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Civilkuragelag
Motion 2010/11:Ju360 av Otto von Arnold m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju360 av Otto von Arnold m.fl. KD Civilkuragelag kd823 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en lag om skyldigheten att bistå den som är nödställd. Motivering Få saker kan verka så hämmande på människors- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Särskild företrädare för barn
Motion 2010/11:Ju359 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju359 av Penilla Gunther KD Särskild företrädare för barn kd825 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tidsfristen för särskilda företrädare för barn. Motivering När det misstänks att ett barn blivit utsatt för brott- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avgiften till Brottsoffermyndigheten
Motion 2010/11:Ju356 av Otto von Arnold m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju356 av Otto von Arnold m.fl. KD Avgiften till Brottsoffermyndigheten kd737 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avgiften till Brottsofferfonden. Motivering Sedan många år blir den som döms i en svensk tingsrätt- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnsexturism
Motion 2010/11:Ju353 av Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju353 av Penilla Gunther KD Barnsexturism kd730 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att Rikskriminalpolisen fortsätter prioritera arbetet mot barnsexturism. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1 2010/11:JuU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utnyttjande av utländska kvinnor
Motion 2010/11:Sf344 av Roland Utbult och Penilla Gunther (KD)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf344 av Roland Utbult och Penilla Gunther KD Utnyttjande av utländska kvinnor kd613 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utdrag ur brottsregistret, meddelande om besöksförbud samt kontroll utifrån folkbokföringsregistret- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag