Per Åsling (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Jämtlands län
- Titel
- Lantbrukare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-05-07 – 2022-09-26
- Ledig
- 2022-04-04 – 2022-05-06
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-04-03
Skatteutskottet
- Förste vice ordförande
- 2019-03-05 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-03-05
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-10-13
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2011-10-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-10-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-10-21 – 2014-10-07
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-11 och finansutskottet 11-14. Ordförande skatteutskottet 14-18, vice ordförande 18- och 1:e vice ordförande 19-. Suppleant finansutskottet 06-11 och 14-18, skatteutskottet 06-10 och EU-nämnden 11-14.
Föräldrar
Lantbrukarna Nils Åsling och Karin Åsling, f. Frändén.
Utbildning
Gymnasieskola, Östersund, slutår 76. Högskolekurser.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Statens ungdomsråd 78-80, Högskolestyrelsen i Östersund 79-93 och Arbetsförmedlingsstyrelsen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Östersund 82-91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Centerpartiet i Jämtlands län 78-94. Ledamot, CUF:s förbundsstyrelse 80-84. Styrelseordförande, Trångsviksbolaget och Ekonord Invest AB.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utvärdering av penningpolitiken
Betänkande 2007/08:FiU24
Finansutskottet har gjort en utvärdering av penningpolitiken under treårsperioden 2005-2007. Utskottets grundläggande bedömning är att Riksbanken under perioden har fört en väl avvägd penningpolitik. Utskottet konstaterar dock att inflationen började stiga snabbt i slutet av 2007 på ett sätt som inte fångats upp i Riksbankens prognoser. Med facit i hand innebär detta att Riksbanken möjligtvis borde ha höjt reporäntan lite snabbare under kanske framför allt 2006 för att motverka den snabbt stigande inflationstakten under 2007. Finansutskottet har beslutat att vart fjärde år ge externa experter i uppdrag att utvärdera den svenska penningpolitiken. Den första utvärderingen beräknas vara klar hösten 2011.- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 11, 59 minuter
- Beredning
- 2008-04-08
- Justering
- 2008-06-05
- Debatt
- 2008-06-16
- Beslut
- 2008-06-16
Översyn av EU:s budget
Utlåtande 2007/08:FiU14
Finansutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens meddelande om översynen av EU:s budget. Utskottet anser att det behövs genomgripande omprioriteringar av EU-budgetens utgifter och att förändringarna ska göras utan att budgetens samlade utgifter ökar. Utskottet tycker till exempel att utgifterna för jordbrukspolitiken bör minska kraftigt och att mer resurser ska läggas på forskning och utveckling, miljö- och klimatfrågor samt rättsliga frågor som grov gränsöverskridande brottslighet, människohandel och terrorism. Riksdagen avslutade ärendet med detta.- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 23, 81 minuter
- Justering
- 2008-03-27
- Debatt
- 2008-04-10
- Beslut
- 2008-04-10
Idrottsfrågor
Betänkande 2007/08:KrU7
Riksdagen sa nej till motioner om idrott från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om idrottens självständiga ställning, folkhälsa, stöd till vuxnas idrottande, jämställdhet, integration, idrottens ekonomi, dopning, HBT-frågor, OS, VM, ersättningar för skador i samband med landskampsmatcher, kampsport, idrottsplatser samt miljö- och klimatfrågor.- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 45, 120 minuter
- Justering
- 2008-03-11
- Debatt
- 2008-04-03
- Beslut
- 2008-04-09
Nedläggning av bensinstationer på landsbygden
Interpellation 2007/08:425 av Johansson, Ann-Kristine (s)
den 21 februari Interpellation 2007/08:425 Nedläggning av bensinstationer på landsbygden av Ann-Kristine Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Landsbygdskommitténs betänkande 2006 med titeln Se landsbygden myter, sanningar och framtidsstrategier slog fast att statens politik för landsbygden ska vara- Inlämnad
- 2008-02-21
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Strategi för entreprenörskap i skolan
Interpellation 2007/08:400 av Åsling, Per (c)
den 15 februari Interpellation 2007/08:400 Strategi för entreprenörskap i skolan av Per Åsling c till utbildningsminister Jan Björklund fp Under våren 2007 inleddes ett arbete med att utarbeta en strategi för entreprenörskap inom hela utbildningsområdet. I förra höstens budgetproposition aviserades att regeringen- Inlämnad
- 2008-02-15
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Markägarperspektivet vid tillståndsgivning enligt minerallagen
Skriftlig fråga 2007/08:614 av Åsling, Per (c)
den 22 januari Fråga 2007/08:614 Markägarperspektivet vid tillståndsgivning enligt minerallagen av Per Åsling c till justitieminister Beatrice Ask m Bergsstaten är den myndighet som prövar ansökningar enligt minerallagen. Tillstånd ska efter ansökan meddelas om det finns anledning att anta att fynd av mineraliska- Inlämnad
- 2008-01-22
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006
Betänkande 2007/08:FiU6
Regeringen har redovisat för riksdagen en utvärdering av AP-fondernas förvaltning under perioden 2002-2006. Fondernas avkastning har de senaste fem åren legat på i genomsnitt 7,4 %, vilket motsvarar en real avkastning på 6 % per år. Fjärde AP-fonden visar ett betydligt svagare resultat än övriga buffertfonder. Regeringen är på flera punkter kritisk till hur fonden förvaltas. Riksdagen tycker att regeringen bör intensifiera uppföljningen av åtgärder som syftar till att förbättra fondens lönsamhet och fortsätta förnyelsen av styrelsen. Riksdagen vill att regeringen lämnar en återrapport i nästa års redovisning av AP-fondernas verksamhet. Riksdagen avslutade ärendet utan ytterligare tillägg.- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 17, 51 minuter
- Beredning
- 2007-10-16
- Justering
- 2007-11-01
- Debatt
- 2007-11-14
- Beslut
- 2007-11-14
Biogasmackar
Motion 2007/08:MJ424 av Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ424 av Per Åsling c Biogasmackar c488 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning av gårdsbaserade biogasanläggningar. Motivering Koldioxidutsläppen är vår tids största miljöproblem. Bara för några år sedan- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En nationell vätgasstrategi
Motion 2007/08:N339 av Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2007/08:N339 av Per Åsling c En nationell vätgasstrategi c489 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell vätgasstrategi. Motivering Nu, när klimatförändringarna är ett faktum, ökar både intresset för och användningen- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Differentierade arbetsgivaravgifter kan utveckla Norrlands inland
Motion 2007/08:Sf321 av Sven Bergström m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf321 av Sven Bergström m.fl. c Differentierade arbetsgivaravgifter kan utveckla Norrlands inland c486 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om differentierade arbetsgivaravgifter i Norrlands inland. Motivering Många- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Motion 2007/08:Sk354 av Sven Bergström och Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2007/08:Sk354 av Sven Bergström och Per Åsling c Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse c432 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av den s.k. slottsregeln för byggnader med särskilda kulturhistoriska- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Integration i de gröna näringarna
Motion 2007/08:A383 av Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2007/08:A383 av Per Åsling c Integration i de gröna näringarna c485 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade insatser för att ge fler med invandrarbakgrund möjlighet att arbeta och starta företag i de gröna näringarna.- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vinter-OS till Sverige 2018
Motion 2007/08:Kr233 av Sven Bergström och Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2007/08:Kr233 av Sven Bergström och Per Åsling c Vinter-OS till Sverige 2018 c427 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationell samling bakom en svensk ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige 2018. Motivering- Inlämnad
- 2007-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sydsamiska kulturcentret Gaaltije
Motion 2007/08:Kr236 av Stefan Tornberg och Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2007/08:Kr236 av Stefan Tornberg och Per Åsling c Sydsamiska kulturcentret Gaaltije c380 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkrad finansiering av det sydsamiska kulturcentret Gaaltije i Östersund. Motivering Det sydsamiska- Inlämnad
- 2007-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag