Per Åsling (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Jämtlands län
- Titel
- Lantbrukare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-05-07 – 2022-09-26
- Ledig
- 2022-04-04 – 2022-05-06
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-04-03
Skatteutskottet
- Förste vice ordförande
- 2019-03-05 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-03-05
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-10-13
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2011-10-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-10-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-10-21 – 2014-10-07
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-11 och finansutskottet 11-14. Ordförande skatteutskottet 14-18, vice ordförande 18- och 1:e vice ordförande 19-. Suppleant finansutskottet 06-11 och 14-18, skatteutskottet 06-10 och EU-nämnden 11-14.
Föräldrar
Lantbrukarna Nils Åsling och Karin Åsling, f. Frändén.
Utbildning
Gymnasieskola, Östersund, slutår 76. Högskolekurser.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Statens ungdomsråd 78-80, Högskolestyrelsen i Östersund 79-93 och Arbetsförmedlingsstyrelsen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Östersund 82-91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Centerpartiet i Jämtlands län 78-94. Ledamot, CUF:s förbundsstyrelse 80-84. Styrelseordförande, Trångsviksbolaget och Ekonord Invest AB.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Trygghet i Jämtland
Skriftlig fråga 2015/16:1529 av Per Åsling (C)
Fråga 2015/16:1529 Trygghet i Jämtland av Per Åsling C till Statsrådet Anders Ygeman S Under våren och sommaren har ett antal händelser inträffat i Jämtland som inneburit att invånarnas förtroende för Polismyndigheten och den omorganisation som genomförts har kommit att ifrågasättas. Det har framkommit att polispatruller- Inlämnad
- 2016-08-23
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Lantmäteriets lokala närvaro
Skriftlig fråga 2015/16:1128 av Per Åsling (C)
Fråga 2015/16:1128 Lantmäteriets lokala närvaro av Per Åsling C till Statsrådet Per Bolund MP Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige, registrerar och säkrar ägandet av alla fastigheter samt hanterar deras gränser. Utöver den centrala statliga myndigheten finns det kommunala lantmäterimyndigheter i 39 av- Inlämnad
- 2016-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
700-megahertzbandet
Skriftlig fråga 2015/16:978 av Per Åsling (C)
Fråga 2015/16:978 700-megahertzbandet av Per Åsling C till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Alliansregeringen beslutade om att frigöra det så kallade 700-megahertzbandet för mobilt bredband i stället för dagens användning för marksänd tv. Denna övergång är planerad till den 31 mars 2017. Att tilldela 700-megahertzbandet ökar- Inlämnad
- 2016-03-14
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Skattehöjningar på biodrivmedel
Skriftlig fråga 2015/16:867 av Per Åsling (C)
Fråga 2015/16:867 Skattehöjningar på biodrivmedel av Per Åsling C till Finansminister Magdalena Andersson S Läget är just nu akut för producenter och leverantörer av biodrivmedel, och i förlängningen för klimatet. Som en effekt av regeringens skattehöjningar på biodrivmedel minskar volymerna etanol och FAME kraftigt.- Inlämnad
- 2016-02-24
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Hotet mot Tillväxtanalys i Östersund
Skriftlig fråga 2015/16:418 av Per Åsling (C)
Fråga 2015/16:418 Hotet mot Tillväxtanalys i Östersund av Per Åsling C till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Regeringen har initierat en översyn av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys. Myndigheten är lokaliserad till Östersund och byggdes upp där för cirka 25 år- Inlämnad
- 2015-12-03
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Lokala skattekontor
Skriftlig fråga 2015/16:193 av Per Åsling (C)
Fråga 2015/16:193 Lokala skattekontor av Per Åsling C till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Skatteverket har haft för avsikt avveckla nio skattekontor trots flera politiska beslut om att myndigheten ska beakta möjligheter till decentralisering. Under en offentlig utfrågning den 1 oktober 2015 i Sveriges riksdag framförde- Inlämnad
- 2015-10-28
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Regionaliserad läkarutbildning i norra Sverige
Skriftlig fråga 2015/16:22 av Per Åsling (C)
Fråga 2015/16:22 Regionaliserad läkarutbildning i norra Sverige av Per Åsling C till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Läkarprogrammet vid Umeå universitet utökades och drivs sedan 2011 i regionaliserad form på fyra orter: Umeå, Östersund, Luleå och Sundsvall. Regionaliseringen skedde efter uppvaktningar av regeringen- Inlämnad
- 2015-09-22
- Besvarare
- Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)