Per Åsling (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Jämtlands län
- Titel
- Lantbrukare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-05-07 – 2022-09-26
- Ledig
- 2022-04-04 – 2022-05-06
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-04-03
Skatteutskottet
- Förste vice ordförande
- 2019-03-05 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-03-05
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-10-13
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2011-10-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-10-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-10-21 – 2014-10-07
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-11 och finansutskottet 11-14. Ordförande skatteutskottet 14-18, vice ordförande 18- och 1:e vice ordförande 19-. Suppleant finansutskottet 06-11 och 14-18, skatteutskottet 06-10 och EU-nämnden 11-14.
Föräldrar
Lantbrukarna Nils Åsling och Karin Åsling, f. Frändén.
Utbildning
Gymnasieskola, Östersund, slutår 76. Högskolekurser.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Statens ungdomsråd 78-80, Högskolestyrelsen i Östersund 79-93 och Arbetsförmedlingsstyrelsen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Östersund 82-91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Centerpartiet i Jämtlands län 78-94. Ledamot, CUF:s förbundsstyrelse 80-84. Styrelseordförande, Trångsviksbolaget och Ekonord Invest AB.