Per Bill (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Uppsala län
- Titel
- Dr. med. vetenskap
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-11-01 – 2015-08-27
- Ledig
- 2004-09-17 – 2004-10-31
- Ordinarie
- 2001-02-17 – 2004-09-16
- Ledig
- 2001-01-16 – 2001-02-16
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2001-01-15
Kulturutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2015-08-27
Näringsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2003-11-25 – 2006-10-01
- Förste vice ordförande
- 2003-11-24 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2006-10-01
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-08-27
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Vice ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1997-09-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1997-09-17
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2003-11-24 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2003-11-23
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2003-11-23
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
EU-nämnden
- Suppleant
- 2006-12-06 – 2008-03-11
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2006-10-10
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2008-11-01 – 2012-10-31
- Ledamot
- 2002-11-22 – 2008-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2012-11-01 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2000-07-01 – 2002-10-08
Riksdagens förvaltningskontor
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2000-06-30
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2015-08-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-15. Ledamot finansutskottet 97-98, utbildningsutskottet 98-03 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09. 1:e vice ordförande näringsutskottet 03-06, vice ordförande konstitutionsutskottet 06-14 och ordförande kulturutskottet 14-15. Suppleant finansutskottet 94-97 och 98-02, arbetsmarknadsutskottet 94-98, skatteutskottet 02-03, utbildningsutskottet 03-06 och konstitutionsutskottet 10-15. Ledamot styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 02-12, riksdagsgruppens förtroenderåd 03-05 och krigsdelegationen 10-14. Suppleant riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00, EU-nämnden 98-08, riksdagsstyrelsen 00-02 och 12-14 och riksdagens valberedning 10-15.
Föräldrar
Professorn Anders Bill och ögonläkaren Inga Heijne.
Utbildning
Gymnasieskola, Uppsala, slutår 77. Fil. kand., Uppsala universitet 78. Dr. med. vetenskap, Uppsala universitet 87. Executive Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm 94.
Anställningar
Forskartjänst, Research Institute of Scripps Clinic, La Jolla, Kalifornien, USA 87-89. Tf. vice vd, Karo Bio Nordic AB. Direktör, Affärsutveckling & Information Karo Bio AB 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Polismyndigheten i Uppsala län 85-87. Ledamot, Forskningsforum 00-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Uppsala 85-87 och 91-98. Ersättare, kommunstyrelsen 91-94. Ledamot, socialnämnden 83-87. Ordförande, personalnämnden 92-94 och personalutskottet 93-94. Ledamot, Luthagens kommundelsnämnd 86. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Uppsala län 86-87 och 89-98. Styrelseledamot, Studentbostadsstiftelsen Rackarnäbbet 83-87. Landshövding, Gävleborgs län 15-.
Litteratur
Characterisation and expression of human class II transplantation antigens (87, akademisk doktorsavhandling), Ett samhälle i obalans - Om arbetsmarknaden i tio kommuner (95) och Företagsklimat och individklimat för nya riktiga jobb (98).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bonusar i statliga bolag
Skriftlig fråga 2005/06:1934 av Bill, Per (m)
den 20 juli Fråga 2005/06:1934 av Per Bill m till näringsminister Thomas Östros s Bonusar i statliga bolag Enligt regeringens riktlinjer för de statliga bolagen är det förbjudet att dela ut bonus till vd och styrelse. Efter att Posten 2004 delat ut en gratifikation på 200 000 kr till sin vd Erik Olsson förbjöds även- Inlämnad
- 2006-07-20
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
Miljövänlig el med vindkraft
Betänkande 2005/06:NU21
Riksdagen sade ja till regeringens förslag om miljövänlig el med vindkraft. Beslutet innebär bland annat att fastighetsskatten för vindkraftverk sänks från 0,5% till 0,2% och att den pågående satsningen på pilotprojekt ska fortsätta, där ökat fokus ska läggas på landsdelar med goda vindförutsättningar. Regeringen har sagt att ett nationellt centrum för vindkraft ska inrättas, vilket riksdagen anser är positivt. Lagändringen av fastighetsskatten börjar gälla den 1 januari 2007 och ska tillämpas första gången vid taxeringen 2008.- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 42, 1 minuter
- Justering
- 2006-06-01
- Debatt
- 2006-06-13
- Beslut
- 2006-06-14
Samägandet av stora kraftanläggningar
Skriftlig fråga 2005/06:1792 av Bill, Per (m)
den 12 juni Fråga 2005/06:1792 av Per Bill m till näringsminister Thomas Östros s Samägandet av stora kraftanläggningar Konkurrensverket har i ett flertal rapporter pekat på samägandet av kärnkraftverken som ett viktigt konkurrensproblem på den svenska elmarknaden. I Konkurrensen i Sverige 2005 s. 110 skriver- Inlämnad
- 2006-06-12
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
Bonus till statliga vd:ar
Interpellation 2005/06:362 av Bill, Per (m)
den 24 april Interpellation 2005/06:362 av Per Bill m till näringsminister Thomas Östros s Bonus till statliga vd:ar Under 2004 fick Postens vd, Erik Olsson, en gratifikation på 400 000 kr som belöning av styrelsen. Detta för att Posten vänt åratal av förluster till vinst. Postens styrelse var enig i att ge sin- Inlämnad
- 2006-04-24
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
Osund kommunal konkurrens
Interpellation 2005/06:360 av Järrel, Henrik S (m)
den 21 april Interpellation 2005/06:360 av Henrik S Järrel m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Osund kommunal konkurrens Det har visat sig att vissa verksamheter som kommuner bedriver tenderar att konkurrera på ett osunt sätt, till exempel genom att varor och tjänster underprissätts eller korssubventioneras- Inlämnad
- 2006-04-21
- Besvarare
- Sven-Erik Österberg (S)
med anledning av prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition
Motion 2005/06:Fi8 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
1 Sammanfattning Det går bra för Sverige, men inte för hela Sverige och inte heller för alla i Sverige. Vi ser å ena sidan en god tillväxt, stigande produktivitet, en utrikeshandel som visar betydande överskott och ökande investeringar. Även statens intäkter ökar snabbt tack vare växande konjunkturkänsliga intäkter från- Inlämnad
- 2006-05-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vattenfall och handel med diktaturer
Interpellation 2005/06:327 av Bill, Per (m)
den 28 mars Interpellation 2005/06:327 av Per Bill m till näringsminister Thomas Östros s Vattenfall och handel med diktaturer Det bästa sättet att sprida demokrati till länder som inte har det är frihandel. Motsatsen handelsembargon, tullar och bojkotter är trubbiga vapen som drabbar befolkningen hårt. Med handel- Inlämnad
- 2006-03-28
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
Den småskaliga vattenkraften
Interpellation 2005/06:337 av Bill, Per (m)
den 5 april Interpellation 2005/06:337 av Per Bill m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Den småskaliga vattenkraften Regeringen har i proposition 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat aviserat att den småskaliga vattenkraften ska uteslutas ur certifikatsystemet. Det innebär att den förnybara elproduktionen- Inlämnad
- 2006-04-05
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.
Betänkande 2005/06:NU15
Elproducenter får rätt att kräva ursprungsgarantier för el som framställts med användning av högeffektiv kraftvärme. Systemet liknar det system som redan finns för produktion av förnybar el. En ursprungsgaranti är ett dokument som är utfärdat av en myndighet och som anger att en viss mängd högeffektiv kraftvärmeel har producerats. Kravet på ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel följer av EU:s kraftvärmedirektiv, som syftar till att främja elproduktion genom högeffektiv kraftvärme. Högeffektiv kraftvärme innebär att el och värme framställs samtidigt på ett sätt som medför en bränslebesparing på minst 10 % jämfört med separat produktion av el och värme.- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 10, 35 minuter
- Justering
- 2006-04-06
- Debatt
- 2006-04-21
- Beslut
- 2006-04-26
Vissa handelspolitiska frågor
Betänkande 2005/06:NU14
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om olika handelspolitiska frågor.- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 7, 42 minuter
- Justering
- 2006-04-04
- Debatt
- 2006-04-21
- Beslut
- 2006-04-26
med anledning av prop. 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat
Motion 2005/06:N28 av Per Bill m.fl. (m)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag att avveckla elcertifikatssystemet i enlighet med vad som anges i motionen. Riksdagen beslutar att kvotplikten skall beräknas utifrån en ambition om 15 TWh förnybar el 2016. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2006-04-11
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU17
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2005/06:143 Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk
Motion 2005/06:N24 av Per Bill m.fl. (m)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag när frågan om vindkraftsetableringar utretts färdigt. Motivering Vi moderater välkomnar åtgärder som underlättar för företag och för industrietableringar. Vi strävar efter stabila spelregler på energimarknaden. Vindkraften- Inlämnad
- 2006-03-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2005/06:127 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem
Motion 2005/06:N20 av Per Bill m.fl. (m)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på hög kvalitet inom energiforskningen. Riksdagen avslår regeringens förslag att Energimyndigheten skall ansvara för statliga medel till energiforskningen. Motivering Vi moderater stödjer att betydande resurser- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2005/06:158 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, m.m.
Motion 2005/06:N19 av Per Bill m.fl. (m, fp, kd, c)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag om ett sanktionssystem för nätkoncessionshavare som inte uppfyller kraven i ellagen, i enlighet med vad som anges i motionen. Riksdagen begär att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag som åtgärdar- Inlämnad
- 2006-04-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ersättningar till ledande befattningshavare i statliga bolag
Interpellation 2005/06:311 av Fridolin, Gustav (mp)
den 17 mars Interpellation 2005/06:311 av Gustav Fridolin mp till näringsminister Thomas Östros s Ersättningar till ledande befattningshavare i statliga bolag Biträdande finansminister Gunnar Lund skrev den 27 december 2003 i Värmlands Folkblad bland annat att han ville att bolagsstämman i framtiden skulle godkänna- Inlämnad
- 2006-03-17
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
Förstatligande av privat företagsamhet
Interpellation 2005/06:309 av Bill, Per (m)
den 16 mars Interpellation 2005/06:309 av Per Bill m till näringsminister Thomas Östros s Förstatligande av privat företagsamhet Posten AB planerar ett övertagande av familjeföretaget Strålfors, vilket skulle förändra Postens verksamhet och socialisera privat företagande. Posten AB lär ha lagt ett bud på företaget- Inlämnad
- 2006-03-16
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
med anledning av prop. 2005/06:96 Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes tidningar
Motion 2005/06:L12 av Inger René m.fl. (m)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:96. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgift för kungörande i Post- och Inrikes Tidningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om medel till Svenska Akademien. Bakgrund Den- Inlämnad
- 2006-03-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2005/06:LU24
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Falska fakturor
Interpellation 2005/06:281 av Bill, Per (m)
den 27 februari Interpellation 2005/06:281 av Per Bill m till justitieminister Thomas Bodström s Falska fakturor Många små företag upplever sig i dag vara övergivna av regering och myndigheter. Tryggheten från brott saknas, och i vissa branscher har det blivit hart när omöjligt att få en försäkring, beroende på- Inlämnad
- 2006-02-27
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning
Betänkande 2005/06:NU11
Regeringen har redovisat för riksdagen Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning inom ramen för EU:s Lissabonstrategi. Denna strategi antogs av Europeiska rådet vid ett möte i Lissabon i mars 2000 och har som mål att EU till år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 31, 106 minuter
- Beredning
- 2006-01-24
- Justering
- 2006-02-14
- Debatt
- 2006-03-09
- Beslut
- 2006-03-09
med anledning av redog. 2005/06:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens insatser för lärarkompetens
Motion 2005/06:Ub8 av Sten Tolgfors m.fl. (m)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättande av en statlig lärarmiljard till akademisk fortbildning för lärare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslag till skolnära forskning och lärares koppling till denna- Inlämnad
- 2006-03-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2005/06:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag