Per Bolund (MP)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Fil.mag. biologi.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2023-12-31
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-09-16 – 2014-10-02
- Ordinarie
- 2009-01-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2008-09-01 – 2008-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-08-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2019-05-04 – 2023-11-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2023-11-22 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-12-14 – 2008-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2020-01-23 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-10-02
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2021-02-04
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2021-02-05 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–10 och 11–23. Ledamot näringsutskottet 06–10 och finansutskottet 11–14. Suppleant försvarsutskottet 06–08, trafikutskottet 06–08, EU-nämnden 06–10 och 21–23, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 22–23 samt finansutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 20–23 och Utrikesnämnden 21–23. Språkrör Miljöpartiet de gröna 19–23. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003–190121, statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121–210205, statsråd (miljö- och klimatminister, vice statsminister), Miljödepartementet 210205–211130.
Föräldrar
Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86–89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92–96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00–02.
Anställningar
Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97–99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 06–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98–06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94–98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98–06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Stora Henriksvik AB.
Litteratur
"Ecosystem services in urban areas" i: Ecological Economics 1999 vol. 29, tillsammans med Sven Hunhammar.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Höjd skatt på vattenkraft
Skriftlig fråga 2012/13:122 av Bolund, Per (MP)
den 20 november Fråga 2012/13:122 Höjd skatt på vattenkraft av Per Bolund MP till statsrådet Anna-Karin Hatt C Skatteverket planerar för närvarande att förändra taxeringsvärdena för vattenkraftverk inför år 2013. Dessa taxeringsvärden ska sedan gälla i sex år. Förändringen innebär att taxeringsvärdena stiger med- Inlämnad
- 2012-11-20
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Satsning på klimatinformation
Skriftlig fråga 2006/07:1632 av Bolund, Per (mp)
den 10 september Fråga 2006/07:1632 Satsning på klimatinformation av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c I sitt nya förslag till Sveriges klimatstrategi skriver Naturvårdsverket och Energimyndigheten att klimatinformation utgör även fortsättningsvis en viktig del i den svenska klimatstrateginMyndigheterna- Inlämnad
- 2007-09-10
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Hävd sekretess av uppgifter kring svensk kärnsäkerhet
Skriftlig fråga 2006/07:593 av Bolund, Per (mp)
den 2 februari Fråga 2006/07:593 Hävd sekretess av uppgifter kring svensk kärnsäkerhet av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c De senaste veckorna har flera avslöjanden gjorts om mycket allvarliga säkerhetsbrister på svenska kärnkraftsanläggningar. Detta aktualiserar behovet av offentlig insyn i- Inlämnad
- 2007-02-02
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Internationell granskningskommission för kärnkraft
Skriftlig fråga 2006/07:581 av Bolund, Per (mp)
den 31 januari Fråga 2006/07:581 Internationell granskningskommission för kärnkraft av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Den senaste stora kärnkraftssäkerhetsutredningen kom 1980. Sedan dess har en rad allvarliga incidenter inträffat som har berört säkerhetssystem för nödkylning, snabbstopp,- Inlämnad
- 2007-01-31
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Kommuners möjligheter att gynna miljövänligare bilism
Skriftlig fråga 2006/07:521 av Bolund, Per (mp)
den 23 januari Fråga 2006/07:521 Kommuners möjligheter att gynna miljövänligare bilism av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Ett trettiotal kommuner i Sverige har infört olika lokala förmåner för miljöbilar och bilpoolsbilar. Bland dessa förmåner är reducerad parkeringsavgift och reserverade parkeringsplatser- Inlämnad
- 2007-01-23
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Energimyndigheten och klimatpolitiken
Skriftlig fråga 2006/07:507 av Bolund, Per (mp)
den 19 januari Fråga 2006/07:507 Energimyndigheten och klimatpolitiken av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c Vid beredningen av Eons ansökan om att bygga etapp 1 av den mellansvenska gasledningen har Naturvårdsverket fastslagit att utbyggnaden inte kan anses lämplig ur miljömässig synpunkt mot bakgrund- Inlämnad
- 2007-01-19
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Etiska riktlinjer för EKN
Skriftlig fråga 2006/07:405 av Bolund, Per (mp)
den 20 december Fråga 2006/07:405 Etiska riktlinjer för EKN av Per Bolund mp till statsrådet Sten Tolgfors m I EKN:s regleringsbrev för 2006 gav regeringen EKN i uppdrag att redovisa resultatet av utarbetandet av etiska riktlinjer i en rapport senaste den 1 juli 2006. I EKN:s rapport återges EKN:s arbete med miljöpolicy,- Inlämnad
- 2006-12-20
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Åtgärder mot kollektiv debitering av el, värme och varmvatten
Skriftlig fråga 2006/07:128 av Bolund, Per (mp)
den 13 november Fråga 2006/07:128 Åtgärder mot kollektiv debitering av el, värme och varmvatten av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c Kollektiv debitering av värme och varmvatten är det normala i hyreshus och bostadsrätter, trots att det är väl känt att detta leder till högre förbrukning och därmed- Inlämnad
- 2006-11-13
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Östersjökabel för rysk el
Skriftlig fråga 2006/07:121 av Bolund, Per (mp)
den 10 november Fråga 2006/07:121 Östersjökabel för rysk el av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c En grupp svenska industrier har planer på att importera rysk el genom företaget Bas El. Importen ska ske via en kabel mellan Kernovo i Ryssland och Mussalo i Finland, och därefter via en annan kabel- Inlämnad
- 2006-11-10
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Vattenfalls kopplingar till sydafrikansk kärnkraftsutbyggnad
Skriftlig fråga 2006/07:120 av Bolund, Per (mp)
den 10 november Fråga 2006/07:120 Vattenfalls kopplingar till sydafrikansk kärnkraftsutbyggnad av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c Det sydafrikanska energibolaget Escom överväger, enligt Nuclear Briefings 41/06, att beställa en kärnkraftsreaktor. Styrelsen kan komma att ta ställning till detta- Inlämnad
- 2006-11-10
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)