Per Bolund (MP)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Fil.mag. biologi.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2023-12-31
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-09-16 – 2014-10-02
- Ordinarie
- 2009-01-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2008-09-01 – 2008-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-08-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2019-05-04 – 2023-11-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2023-11-22 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-12-14 – 2008-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2020-01-23 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-10-02
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2021-02-04
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2021-02-05 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–10 och 11–23. Ledamot näringsutskottet 06–10 och finansutskottet 11–14. Suppleant försvarsutskottet 06–08, trafikutskottet 06–08, EU-nämnden 06–10 och 21–23, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 22–23 samt finansutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 20–23 och Utrikesnämnden 21–23. Språkrör Miljöpartiet de gröna 19–23. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003–190121, statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121–210205, statsråd (miljö- och klimatminister, vice statsminister), Miljödepartementet 210205–211130.
Föräldrar
Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86–89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92–96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00–02.
Anställningar
Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97–99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 06–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98–06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94–98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98–06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Stora Henriksvik AB.
Litteratur
"Ecosystem services in urban areas" i: Ecological Economics 1999 vol. 29, tillsammans med Sven Hunhammar.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Satsning på klimatinformation
Skriftlig fråga 2006/07:1632 av Bolund, Per (mp)
den 10 september Fråga 2006/07:1632 Satsning på klimatinformation av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c I sitt nya förslag till Sveriges klimatstrategi skriver Naturvårdsverket och Energimyndigheten att klimatinformation utgör även fortsättningsvis en viktig del i den svenska klimatstrateginMyndigheterna- Inlämnad
- 2007-09-10
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Försäljning av vissa statligt ägda företag
Betänkande 2006/07:NU16
Riksdagen sade ja till regeringens förslag om försäljning av statens innehav i de sex företagen Civitas Holding, som äger Vasakronan, Nordea, OMX, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Telia Sonera och Vin & Sprit. Konkurrensutsatt verksamhet ska bedrivas i privat regi. Det bör finnas särskilda skäl för att staten ska äga företag, och de skälen saknas för de sex aktuella företagen.- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 77, 233 minuter
- Justering
- 2007-06-07
- Debatt
- 2007-06-20
- Beslut
- 2007-06-20
Vissa konkurrenspolitiska frågor
Betänkande 2006/07:NU14
Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att införliva i svensk lag en ändring i EU:s så kallade transparensdirektiv. Transparensdirektivet syftar till att underlätta EU-kommissionens granskning av att företag inte får stöd från det allmänna eller andra fördelar av en medlemsstat som strider mot EU:s konkurrensregler. Lagändringen innebär i huvudsak att ett företag som tillhandahåller en allmännyttig tjänst och som samtidigt sysslar med annan ekonomisk verksamhet ska upprätta en separat redovisning enligt lag, även om ersättningen som företaget fått för den allmännyttiga tjänsten inte räknas som statligt stöd i EG-fördragets mening. Ändringen börjar gälla den 1 juli 2007.- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 16, 30 minuter
- Justering
- 2007-05-10
- Debatt
- 2007-05-24
- Beslut
- 2007-05-30
med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition
Motion 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens yrkande 12 gällande avsnitt 6.6.9 i vårpropositionenRiksdagen beslutar införa ett nytt utgiftsområde kallat Lika rättigheter.- Inlämnad
- 2007-05-02
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2006/07:KU22
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition
Motion 2006/07:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 5 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 8 Det ekonomiska läget 8 Regeringens ekonomiska politik 8- Inlämnad
- 2007-05-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition
Motion 2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i lagen om Sjätte AP-fonden avsnitt 3.7 och 7.2.2 i propositionen Riksdagen avslår förslaget att bemyndiga- Inlämnad
- 2007-05-02
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm
Motion 2006/07:Sk24 av Helena Leander m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:Sk24 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen 1999:1229 avslås. Riksdagen beslutar att nettointäkterna från trängselskatten oinskränkt- Inlämnad
- 2007-04-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2006/07:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Skatt på trafikförsäkringspremier m.m.
Motion 2006/07:Sk20 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:Sk20 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att försäkringsbolagen ges insyn i Vägverkets vägtrafikregister för att få ett tillförlitligt underlag- Inlämnad
- 2007-04-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.
Motion 2006/07:Sk14 av Helena Leander m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:Sk14 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om skattelättnader för hushållstjänster. Bakgrund I regeringens proposition föreslås en skattereduktion för utgifter- Inlämnad
- 2007-04-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SkU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar
Motion 2006/07:MJ4 av Tina Ehn m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:MJ4 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 10 kap. 1 andra stycket 3 miljöbalken 1998:808 ska ges den lydelse som framgår av bilaga 1. Riksdagen beslutar att 10 kap. 1 andra stycket 3 d miljöbalken- Inlämnad
- 2007-04-19
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Vissa handelspolitiska frågor
Betänkande 2006/07:NU10
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika handelspolitiska frågor.- Behandlade dokument
- 13
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 23, 87 minuter
- Justering
- 2007-03-27
- Debatt
- 2007-04-18
- Beslut
- 2007-04-19
Vissa elmarknadsfrågor
Betänkande 2006/07:NU9
Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om kvaliteten i elöverföringen. Skälet är att den tidigare regeringen i september 2006 gav Energimarknadsinspektionen möjlighet att utfärda föreskrifter på området. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om elmarknadsfrågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om elmarknadens funktion, energieffektivisering, leveranssäkerhet, elcertifikatssystemet, småskalig elproduktion, vindkraft, kraftkabel mellan Gotland och fastlandet samt kabel för rysk kärnkraft.- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 12, 49 minuter
- Justering
- 2007-03-29
- Debatt
- 2007-04-18
- Beslut
- 2007-04-19
Fördelning av utsläppsrätter
Interpellation 2006/07:440 av Bolund, Per (mp)
den 26 mars Interpellation 2006/07:440 Fördelning av utsläppsrätter av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c EU-kommissionen underkände den 29 november 2006 förslaget till svensk nationell plan för fördelning av utsläppsrätter NAPKommissionen krävde att den svenska regeringen måste komma tillbaka- Inlämnad
- 2007-03-26
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Miljöanpassad offentlig upphandling
Motion 2006/07:Fi5 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi5 av Mikaela Valtersson m.fl. mp Miljöanpassad offentlig upphandling 1 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 2 3 Vision för miljöanpassad offentlig upphandling 3 4 Mål för den offentliga upphandlingen 4 4.1 Upphandling med sikte på miljömålen 4 4.2 Upphandling- Inlämnad
- 2007-03-30
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU16
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Vissa näringspolitiska frågor
Betänkande 2006/07:NU6
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om näringspolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om företagsklimat och nyföretagande samt forskning, utveckling och innovationer. Andra motioner handlar om kapitalförsörjning, insatser för att främja vissa grupper av företagare, social ekonomi samt turistnäringen. Motionerna innehåller även förslag om industrins råvaruförsörjning, neutronforskningsanläggningen ESS och miljöteknikföretagande.- Behandlade dokument
- 47
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 29, 22 minuter
- Justering
- 2007-03-13
- Debatt
- 2007-03-28
- Beslut
- 2007-03-29
Vissa mineralpolitiska frågor
Betänkande 2006/07:NU5
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om mineralpolitiska frågor, bland annat frågan om uranbrytning i Sverige.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 39, 1 minuter
- Justering
- 2007-03-13
- Debatt
- 2007-03-28
- Beslut
- 2007-03-29
Nya hastighetsgränser
Motion 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Nya hastighetsgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändrade hastighetsgränser. Inledning I en proposition till riksdagen Nya hastighetsgränser, proposition 2006/07:73 föreslår regeringen att hastighetsreglerna på våra vägar- Inlämnad
- 2007-03-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2006
Motion 2006/07:U3 av Ulf Holm m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:U3 av Ulf Holm m.fl. mp Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att EU ska ägna sig åt färre och genuint gränsöverskridande frågor. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2007-03-27
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2006/07:UU10
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Motion 2006/07:Fö3 av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:Fö3 av Peter Eriksson m.fl. mp En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa- Inlämnad
- 2007-03-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2006/07:FöU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Försäljning av vissa statligt ägda företag
Motion 2006/07:N12 av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:N12 av Peter Eriksson m.fl. mp Försäljning av vissa statligt ägda företag 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 3.1 Företag med statligt ägande 2 3.2 Tidigare bemyndiganden 3 4 Statligt ägande av bolag 3 5 Försäljning av vissa statliga bolag 4 5.1 Civitas- Inlämnad
- 2007-03-19
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2006/07:NU16
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag